劉俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉俊雄的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是安暉建設股份有限公司, 統一編號是42794642.
董監事資料集 資料集的 劉俊雄 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉俊雄 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安暉建設股份有限公司 | 統一編號: 42794642 |
[ 搜尋所有相關: 劉俊雄 @ 董監事資料集 ]
無其他 安暉建設 資料。
[ 搜尋所有 安暉建設 ... ]
根據姓名 劉俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉俊雄 ...) | (中華民國)劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)東勢家庭教育中心、詹苓、新社親子館、劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)東勢家庭教育中心、詹苓、新社親子館、劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 10764259 | 機關所在縣市: 屏東縣 | 最近異動日期: 0970710 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 電話: - | 地址: 屏東縣枋寮鄉新開路新開村3號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 劉俊雄 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 公司名稱: 榮欣交通大客車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20190611 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 電話: 093-2789966 | 地址: 屏東縣枋寮鄉新開村新開路71號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 負責人: 劉俊雄 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
(中華民國)劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)東勢家庭教育中心、詹苓、新社親子館、劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)東勢家庭教育中心、詹苓、新社親子館、劉南宗、石岡親子館、劉俊雄 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 10764259 | 機關所在縣市: 屏東縣 | 最近異動日期: 0970710 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
電話: - | 地址: 屏東縣枋寮鄉新開路新開村3號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 劉俊雄 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
公司名稱: 榮欣交通大客車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20190611 @ 遊覽車駕駛資料 |
電話: 093-2789966 | 地址: 屏東縣枋寮鄉新開村新開路71號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 負責人: 劉俊雄 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
[ 搜尋所有 劉俊雄 ... ]
名稱 安暉建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安暉建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安暉建設股份有限公司 高雄市左營區立文路77號8樓 | 劉承安 | 42794642 | 核准設立 |
安暉建設股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區立文路77號8樓 | 負責人: 劉承安 | 統編: 42794642 | 核准設立 |
姓名 劉俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉俊雄個人計程車行 嘉義市東區王田里王田33―8號1樓 | 劉俊雄 | 66611468 | 歇業 - 獨資 |
俊成工業社 新竹市東區光鎮里明湖路249號 | 劉俊雄 | 47203104 | 歇業 - 獨資 |
安暉營造有限公司 高雄市左營區立文路77號8樓 | 劉俊雄 | 23651898 | 核准設立 |
天助實業社 高雄市六龜區和平路97號1樓 | 劉俊雄 | 82666714 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860957400) |
藝泉陶瓷有限公司 桃園縣八德市興仁村長興路二一號 | 劉俊雄 | 02487751 | 核准設立 |
宜福行 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路三五之二九號 | 劉俊雄 | 08142360 | 撤銷 - 獨資 |
奚田企業社 桃園縣中壢市忠福里福安一街18號5樓 | 劉俊雄 | 08406398 | 歇業 - 合夥 |
萬昇企業社 臺南市永康區勝利里中華一路272巷11號1樓 | 劉俊雄 | 10838891 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020856202) |
劉俊雄個人計程車行 登記地址: 嘉義市東區王田里王田33―8號1樓 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 66611468 | 歇業 - 獨資 |
俊成工業社 登記地址: 新竹市東區光鎮里明湖路249號 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 47203104 | 歇業 - 獨資 |
安暉營造有限公司 登記地址: 高雄市左營區立文路77號8樓 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 23651898 | 核准設立 |
天助實業社 登記地址: 高雄市六龜區和平路97號1樓 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 82666714 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860957400) |
藝泉陶瓷有限公司 登記地址: 桃園縣八德市興仁村長興路二一號 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 02487751 | 核准設立 |
宜福行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路三五之二九號 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 08142360 | 撤銷 - 獨資 |
奚田企業社 登記地址: 桃園縣中壢市忠福里福安一街18號5樓 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 08406398 | 歇業 - 合夥 |
萬昇企業社 登記地址: 臺南市永康區勝利里中華一路272巷11號1樓 | 負責人: 劉俊雄 | 統編: 10838891 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020856202) |
[ 查詢所有 劉俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|