陳子揚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳子揚的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是洋裕實業股份有限公司, 統一編號是42824245.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 洋裕實業股份有限公司 | 統一編號: 42824245 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 洋裕實業股份有限公司 | 統一編號: 42824245 |
[ 搜尋所有相關: 陳子揚 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-142824245-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42824245 | 新北市新店區中正路537號4樓 |
食品業者登錄字號: A-142824245-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42824245 | 新北市新店區中正路537號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳子揚 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 洋裕實業股份有限公司/曾O宇 | 處分機關: | 處分日期: 05 7 2020 12:00AM | 刊播日期: 03 27 2020 12:00AM | 刊播媒體: FaceBook-Chef's Mart 主廚市集 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 洋裕實業股份有限公司/曾O宇 | 處分機關: | 處分日期: 05 7 2020 12:00AM | 刊播日期: 03 27 2020 12:00AM | 刊播媒體: FaceBook-Chef's Mart 主廚市集 @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 洋裕實業 ... ]
根據姓名 陳子揚 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳子揚 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 天然源股份有限公司 | 統一編號: 24461919 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 846332 | 所代表法人: | 理得來投資股份有限公司 | 統一編號: 53880031 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車多多有限公司 | 統一編號: 82862531 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 紫羊冷氣空調有限公司 | 統一編號: 83217737 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 天然源股份有限公司 | 統一編號: 24461919 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 846332 | 所代表法人: | 理得來投資股份有限公司 | 統一編號: 53880031 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車多多有限公司 | 統一編號: 82862531 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 紫羊冷氣空調有限公司 | 統一編號: 83217737 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳子揚 ... ]
名稱 洋裕實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 洋裕實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洋裕實業股份有限公司 新北市新店區中正路537號4樓 | 曾柏宇 | 42824245 | 核准設立 |
洋裕實業股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路537號4樓 | 負責人: 曾柏宇 | 統編: 42824245 | 核准設立 |
姓名 陳子揚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳子揚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
揚勝國際貿易股份有限公司 臺北市信義區永吉路180巷66弄29號 | 陳子揚 | 42630923 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
申言科技有限公司 宜蘭縣宜蘭市北津路5巷7號(1樓) | 陳子揚 | 54957347 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
紫羊冷氣空調有限公司 高雄市大寮區青山街20號1樓 | 陳子揚 | 83217737 | 核准設立 |
美思卡股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段150號5樓 | 陳子揚 | 90363328 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-10) |
皇品酒業有限公司南屯分公司 臺中市南屯區文心路1段75號 | 陳子揚 | 24740363 | 廢止 |
美琪小舖 高雄市前金區旺盛街164號1樓 | 陳子揚 | 38703698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360275500) |
少年丼仔食堂 新竹市東區育賢里民族路33-28號 | 陳子揚 | 72760161 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090002793) |
映巽企業社 臺中市大里區瑞城里中興路一段2巷275號1樓 | 陳子揚 | 77577184 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108613837) |
揚勝國際貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路180巷66弄29號 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 42630923 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
申言科技有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市北津路5巷7號(1樓) | 負責人: 陳子揚 | 統編: 54957347 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
紫羊冷氣空調有限公司 登記地址: 高雄市大寮區青山街20號1樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 83217737 | 核准設立 |
美思卡股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段150號5樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 90363328 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-10) |
皇品酒業有限公司南屯分公司 登記地址: 臺中市南屯區文心路1段75號 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 24740363 | 廢止 |
美琪小舖 登記地址: 高雄市前金區旺盛街164號1樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 38703698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360275500) |
少年丼仔食堂 登記地址: 新竹市東區育賢里民族路33-28號 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 72760161 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090002793) |
映巽企業社 登記地址: 臺中市大里區瑞城里中興路一段2巷275號1樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 77577184 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108613837) |
[ 查詢所有 陳子揚 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|