吳彥良
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳彥良的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是樂創股份有限公司, 統一編號是42840553.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 吳彥良 ...) | 食品業者登錄字號: A-142840553-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42840553 | 台北市中山區民權東路3段60巷7號 |
| 食品業者登錄字號: A-142840553-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 42840553 | 台北市中山區民權東路3段60巷7號 |
食品業者登錄字號: A-142840553-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42840553 | 台北市中山區民權東路3段60巷7號 |
食品業者登錄字號: A-142840553-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 42840553 | 台北市中山區民權東路3段60巷7號 |
[ 搜尋所有相關: 吳彥良 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 樂創 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 樂創 ...) | (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| | 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 樂創 ... ]
根據姓名 吳彥良 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 吳彥良 ...) | 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘城段六八地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: G32A7041 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 54586508 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段585巷21號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘城段六八地號 | 營利事業統一編號: 83373770 | 管制編號: G32A7031 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 丞宥科技有限公司 | 統一編號: 54586508 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘城段六八地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: G32A7041 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
主要產品: 259其他金屬製品、291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 54586508 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段585巷21號1樓 @ 登記工廠名錄 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘城段六八地號 | 營利事業統一編號: 83373770 | 管制編號: G32A7031 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 丞宥科技有限公司 | 統一編號: 54586508 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳彥良 ... ]
喜樂創造有限公司 | 地址: 台北市中山區中山北路二段27巷14號1樓 | 電話: 02-2511-5222 |
無限志娛樂創意工作室 | 地址: 台北市中山區松江路32號之1,B1樓 | 電話: 02-2511-8282 |
當道音樂創意工作室 | 地址: 台北市中山區中山北路二段59巷21號8樓之11 | 電話: 02-2511-7828 |
蒙地卡樂創意科技有限公司 | 地址: 台北市中山區民生東路一段42號11樓之11 | 電話: 0800-055-098 |
喜樂創意行銷企劃有限公司 | 地址: 台中市西屯區台中港路二段98號之13 | 電話: 04-2311-2682 |
以樂創意工作室 | 地址: 新北市新店區中興路一段282號之5,7樓 | 電話: 02-8911-2967 |
快樂創意人像攝影 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮中正路73號 | 電話: 03-954-6825 |
名稱 樂創 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 樂創)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂創創意有限公司 桃園市蘆竹區瓦窯里五福路96號(2樓) | 蘇添輝 | 69740439 | 核准設立 |
樂創音樂股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 張蘊源 | 66518189 | 核准設立 |
蕾風娛樂創意工作室 臺北市北投區天母北路105巷15弄1號10樓之1 | 邱馨葦 | 75769664 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094100476) |
博思樂創藝事業有限公司 桃園市大溪區埔頂六街173號 | 王偲瑀 | 93775751 | 核准設立 |
僖樂創意有限公司 臺北市大安區和平東路3段49號6樓之1 | 孫怡 | 24750501 | 核准設立 |
晞樂創意娛樂有限公司 臺北市中正區羅斯福路4段68號7樓之10 | 王秉馨 | 52238835 | 核准設立 |
柏樂創意整合行銷有限公司 桃園市桃園區中正里文中東路88號(1樓) | 陳柏亦 | 90336553 | 核准設立 |
小小達文西音樂創意工作室 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正路233巷28-1號二樓 | 游文琦 | 91640336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120902561) |
樂創創意有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區瓦窯里五福路96號(2樓) | 負責人: 蘇添輝 | 統編: 69740439 | 核准設立 |
樂創音樂股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 負責人: 張蘊源 | 統編: 66518189 | 核准設立 |
蕾風娛樂創意工作室 登記地址: 臺北市北投區天母北路105巷15弄1號10樓之1 | 負責人: 邱馨葦 | 統編: 75769664 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094100476) |
博思樂創藝事業有限公司 登記地址: 桃園市大溪區埔頂六街173號 | 負責人: 王偲瑀 | 統編: 93775751 | 核准設立 |
僖樂創意有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段49號6樓之1 | 負責人: 孫怡 | 統編: 24750501 | 核准設立 |
晞樂創意娛樂有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路4段68號7樓之10 | 負責人: 王秉馨 | 統編: 52238835 | 核准設立 |
柏樂創意整合行銷有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正里文中東路88號(1樓) | 負責人: 陳柏亦 | 統編: 90336553 | 核准設立 |
小小達文西音樂創意工作室 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正路233巷28-1號二樓 | 負責人: 游文琦 | 統編: 91640336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120902561) |
[ 查詢所有 樂創 ... ]
姓名 吳彥良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳彥良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳彥良魔術娛樂工作室 桃園市楊梅區高山里梅高路二段49巷16弄40號1樓 | 吳彥良 | 41425662 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003237) |
良川企業社 高雄市鳳山區文英里文衡路125巷3號11樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 吳彥良 | 21616523 | 歇業 - 合夥 |
六八工作室 新北市新莊區民安路377號 | 吳彥良 | 09677453 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119901) |
丞宥精密工業社 臺中市豐原區鎌村里鎌村路266巷26號 | 吳彥良 | 25251995 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070875931) |
飛象創意工作室 桃園市楊梅區高山里18鄰梅高路二段49巷16弄40號 | 吳彥良 | 41423854 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049003091) |
丞宥科技有限公司 臺中市豐原區豐田里豐原大道二段217巷39號 | 吳彥良 | 54586508 | 核准設立 |
集診管理顧問股份有限公司 臺南市北區東興里小東路147巷22弄9號1樓 | 吳彥良 | 64981747 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-12) |
優質冰品行 宜蘭縣羅東鎮集祥里公正街57號1樓 | 吳彥良 | 91139616 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100903397) |
吳彥良魔術娛樂工作室 登記地址: 桃園市楊梅區高山里梅高路二段49巷16弄40號1樓 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 41425662 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003237) |
良川企業社 登記地址: 高雄市鳳山區文英里文衡路125巷3號11樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 吳彥良 | 統編: 21616523 | 歇業 - 合夥 |
六八工作室 登記地址: 新北市新莊區民安路377號 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 09677453 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119901) |
丞宥精密工業社 登記地址: 臺中市豐原區鎌村里鎌村路266巷26號 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 25251995 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070875931) |
飛象創意工作室 登記地址: 桃園市楊梅區高山里18鄰梅高路二段49巷16弄40號 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 41423854 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049003091) |
丞宥科技有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐原大道二段217巷39號 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 54586508 | 核准設立 |
集診管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市北區東興里小東路147巷22弄9號1樓 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 64981747 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-12) |
優質冰品行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮集祥里公正街57號1樓 | 負責人: 吳彥良 | 統編: 91139616 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100903397) |
[ 查詢所有 吳彥良 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
|