彭子威
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名彭子威的職稱是董事長, 持有股份數是1620000, 公司名稱是超現實科技股份有限公司, 統一編號是42851299.
董監事資料集 資料集的 彭子威 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 彭子威 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 超現實科技股份有限公司 | 統一編號: 42851299 |
[ 搜尋所有相關: 彭子威 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42851299 | 電話號碼: 02-8772-1719 | 臺北市大安區復興南路1段205號7樓 |
統一編號: 42851299 | 電話號碼: 02-8772-1719 | 臺北市大安區復興南路1段205號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 彭子威 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 超現實科技 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 超現實科技 ...) | 聯絡方式: 02-3366-1739 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區羅斯福路四段85號B1(台大集思會議中心 蘇格拉底廳) | 開始日期: 20220223 | 結束日期: 20220223 | 發起單位: 臺大創創中心 窗口 | 主辦單位: 臺大創創中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-06-03 09:30:00 | 結束時間: 2023-06-18 16:30:00 | 地區縣市: 桃園市 | 活動地點: 中壢區明德路60號4樓 | 地點名稱: 新明青創基地 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 139484 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
聯絡方式: 02-3366-1739 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區羅斯福路四段85號B1(台大集思會議中心 蘇格拉底廳) | 開始日期: 20220223 | 結束日期: 20220223 | 發起單位: 臺大創創中心 窗口 | 主辦單位: 臺大創創中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-06-03 09:30:00 | 結束時間: 2023-06-18 16:30:00 | 地區縣市: 桃園市 | 活動地點: 中壢區明德路60號4樓 | 地點名稱: 新明青創基地 @ 新創圓夢網活動看板 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 139484 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 超現實科技 ... ]
根據姓名 彭子威 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 彭子威 ...) | 連絡電話: #x28;02)87721719 | 統一編號: | 屬性: 文化創意,知識服務 | 經營項目: VR內容/Surreal Education/教育服務 | 負責人: 彭子威 | 成立時間: 2016/2/1 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
| 團體會址: 臺北市大同區承德路3段287-2號 | 成立日期: 1050824 | 理事長: 彭子威 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 法亞科技整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 28463868 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 人才碼股份有限公司 | 統一編號: 42626630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1499000 | 所代表法人: | 擬趣投資股份有限公司 | 統一編號: 83238938 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 富國管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 97537345 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 彭子威 | 設立時間: 1050824 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
連絡電話: #x28;02)87721719 | 統一編號: | 屬性: 文化創意,知識服務 | 經營項目: VR內容/Surreal Education/教育服務 | 負責人: 彭子威 | 成立時間: 2016/2/1 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
團體會址: 臺北市大同區承德路3段287-2號 | 成立日期: 1050824 | 理事長: 彭子威 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 法亞科技整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 28463868 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 人才碼股份有限公司 | 統一編號: 42626630 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1499000 | 所代表法人: | 擬趣投資股份有限公司 | 統一編號: 83238938 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 富國管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 97537345 @ 董監事資料集 |
負責人: 彭子威 | 設立時間: 1050824 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 彭子威 ... ]
名稱 超現實科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 超現實科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
超現實科技股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段205號7樓 | 彭子威 | 42851299 | 核准設立 |
超現實科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段205號7樓 | 負責人: 彭子威 | 統編: 42851299 | 核准設立 |
姓名 彭子威 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 彭子威)
法亞科技整合行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段205號7樓 | 負責人: 彭子威 | 統編: 28463868 | 核准設立 |
青羽數位文創有限公司 登記地址: 高雄市新興區民權一路251號20樓之1 | 負責人: 彭子威 | 統編: 59280294 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-09) |
人寰資產管理有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 負責人: 彭子威 | 統編: 00068428 | 核准設立 |
人才碼股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段205號7樓 | 負責人: 彭子威 | 統編: 42626630 | 核准設立 |
夢想之巔有限公司 登記地址: 新竹市北區康樂里東大路三段393號1樓 | 負責人: 彭子威 | 統編: 54266553 | 廢止 |
三一國際文創有限公司 登記地址: 臺中市西屯區市政北二路238號8樓之2 | 負責人: 彭子威 | 統編: 54892892 | 廢止 |
擬趣投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段77號10樓之3 | 負責人: 彭子威 | 統編: 83238938 | 核准設立 |
[ 查詢所有 彭子威 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
|