魏東慶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名魏東慶的職稱是董事長, 持有股份數是1000000, 公司名稱是聚成股份有限公司, 統一編號是42851559.
董監事資料集 資料集的 魏東慶 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 魏東慶 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 聚成股份有限公司 | 統一編號: 42851559 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 聚成股份有限公司 | 統一編號: 42851559 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 聚成股份有限公司 | 統一編號: 42851559 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 聚成股份有限公司 | 統一編號: 42851559 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 聚成股份有限公司 | 統一編號: 42851559 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 聚成股份有限公司 | 統一編號: 42851559 |
[ 搜尋所有相關: 魏東慶 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42851559 | 電話號碼: 02-23452858 | 臺北市信義區松隆路102號8樓 |
統一編號: 42851559 | 電話號碼: 02-23452858 | 臺北市信義區松隆路102號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 魏東慶 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 聚成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 聚成 ...) | 開放時間: 8:00~12:30、13:00~17:00、17:30~24:00 | | 電話: 886-3-9874882 | 地址: 宜蘭縣262礁溪鄉德陽路99之11號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)傅琬婷 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)傅琬婷 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 10:00 - 17:00 (週日參觀請先行預約),星期一休館 | | 電話: 886-5-2625899 | 地址: 嘉義縣梅山鄉梅北村健康街91號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)國立高雄大學工藝與創意設計系113級畢業生 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立高雄大學工藝與創意設計系113級畢業生 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 8:00~12:30、13:00~17:00、17:30~24:00 | | 電話: 886-3-9874882 | 地址: 宜蘭縣262礁溪鄉德陽路99之11號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)傅琬婷 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)傅琬婷 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 10:00 - 17:00 (週日參觀請先行預約),星期一休館 | | 電話: 886-5-2625899 | 地址: 嘉義縣梅山鄉梅北村健康街91號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)國立高雄大學工藝與創意設計系113級畢業生 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立高雄大學工藝與創意設計系113級畢業生 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 聚成 ... ]
根據姓名 魏東慶 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 魏東慶 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2125000 | 所代表法人: | 中悅國際企業股份有限公司 | 統一編號: 28386103 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 詮恩健康事業有限公司 | 統一編號: 54061469 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 睦晞管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 95437550 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2125000 | 所代表法人: | 中悅國際企業股份有限公司 | 統一編號: 28386103 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 詮恩健康事業有限公司 | 統一編號: 54061469 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 睦晞管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 95437550 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 魏東慶 ... ]
聚成金銀珠寶有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市中華路126號 | 電話: 04-722-4236 |
聚成行 | 地址: 彰化縣二林鎮二溪路一段44號 | 電話: 04-896-0561 |
蔡聚成 | 地址: 高雄市大寮區內坑路145號之22 | 電話: 07-782-8812 |
聚成科技股份有限公司 | 地址: 30078 新竹市東區科學工業園區力行三路15號 | 電話: 03-577-9980 |
名稱 聚成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 聚成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聚成企業社 新北市新莊區成功街42號3樓 | 謝秀宏 | 26722690 | 核准設立 - 獨資 |
聚成興業有限公司 高雄市三民區河北一路176號1樓 | 陳世勳 | 24677994 | 核准設立 |
緣聚成家蔬食料理有限公司 臺北市文山區木新路3段152號 | 成鎮英 | 24568102 | 核准設立 |
聚成工程行 屏東縣東港鎮興東里中正路一段190號 | 洪坤成 | 81815075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10871046900) |
聚成通信行 臺中市西屯區福雅里福雅路108號1樓 | 陳宥寧 | 10975445 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
聚成網路通訊行 雲林縣虎尾鎮德興里北平路127巷1弄2號1樓 | 李政憲 | 17193776 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022245) |
聚成金銀珠寶有限公司 彰化縣彰化市光華里中華路126號 | 曾健民 | 23501744 | 核准設立 |
欣聚成化學工業股份有限公司 桃園市中壢區光明里民權路332之3號12樓 | 林淑芬 | 24610713 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-24) |
聚成企業社 登記地址: 新北市新莊區成功街42號3樓 | 負責人: 謝秀宏 | 統編: 26722690 | 核准設立 - 獨資 |
聚成興業有限公司 登記地址: 高雄市三民區河北一路176號1樓 | 負責人: 陳世勳 | 統編: 24677994 | 核准設立 |
緣聚成家蔬食料理有限公司 登記地址: 臺北市文山區木新路3段152號 | 負責人: 成鎮英 | 統編: 24568102 | 核准設立 |
聚成工程行 登記地址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段190號 | 負責人: 洪坤成 | 統編: 81815075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10871046900) |
聚成通信行 登記地址: 臺中市西屯區福雅里福雅路108號1樓 | 負責人: 陳宥寧 | 統編: 10975445 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
聚成網路通訊行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮德興里北平路127巷1弄2號1樓 | 負責人: 李政憲 | 統編: 17193776 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022245) |
聚成金銀珠寶有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市光華里中華路126號 | 負責人: 曾健民 | 統編: 23501744 | 核准設立 |
欣聚成化學工業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區光明里民權路332之3號12樓 | 負責人: 林淑芬 | 統編: 24610713 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-24) |
[ 查詢所有 聚成 ... ]
姓名 魏東慶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 魏東慶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明悅企業社 桃園縣桃園市南門里育樂街20號 | 魏東慶 | 26634346 | 核准設立 - 獨資 |
聚成股份有限公司 臺北市信義區松隆路102號8樓 | 魏東慶 | 42851559 | 核准設立 |
詮恩健康事業有限公司 臺南市北區三德里裕民街41號 | 魏東慶 | 54061469 | 核准設立 |
明悅企業社 登記地址: 桃園縣桃園市南門里育樂街20號 | 負責人: 魏東慶 | 統編: 26634346 | 核准設立 - 獨資 |
聚成股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路102號8樓 | 負責人: 魏東慶 | 統編: 42851559 | 核准設立 |
詮恩健康事業有限公司 登記地址: 臺南市北區三德里裕民街41號 | 負責人: 魏東慶 | 統編: 54061469 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|