蔣芝玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔣芝玲的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是資政股份有限公司, 統一編號是42851832.
董監事資料集 資料集的 蔣芝玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔣芝玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 資政股份有限公司 | 統一編號: 42851832 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 資政股份有限公司 | 統一編號: 42851832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 資政股份有限公司 | 統一編號: 42851832 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 資政股份有限公司 | 統一編號: 42851832 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 資政股份有限公司 | 統一編號: 42851832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 資政股份有限公司 | 統一編號: 42851832 |
[ 搜尋所有相關: 蔣芝玲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 資政 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 資政 ...) | 資料集識別碼: 10763 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起中華郵政儲匯處資產(月資料)、1987年起中華郵政儲匯處資產(年資料)、1987年5月起中華郵政儲匯處負債(月資料)、1987年起中華郵政儲匯處負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6539 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起本國銀行資產(月資料)、1987年起本國銀行資產(年資料)、1987年5月起本國銀行負債(月資料)、1987年起本國銀行負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10757 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起其他貨幣機構合併報表資產(月資料)、1987年起其他貨幣機構合併報表資產(年資料)、1987年5月起其他貨幣機構合併報表負債(月資料)、1987年起其他貨幣機構合併報表負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6537 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起全體貨幣機構合併報表資產(月資料)、1987年起全體貨幣機構合併報表資產(年資料)、1987年5月起全體貨幣機構合併報表負債(月資料)、1987年起全體貨幣機構合併報表負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6538 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起全體金融機構合併報表資產(月資料)、1987年起全體金融機構合併報表資產(年資料)、1987年5月起全體金融機構合併報表負債(月資料)、1987年起全體金融機構合併報表負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6540 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:42 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起外國銀行資產(月資料)、1987年起外國銀行資產(年資料)、1987年5月起外國銀行負債(月資料)、1987年起外國銀行負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 10765 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 2004年10月起貨幣市場基金資產負債(月資料)、2004年起貨幣市場基金資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 | 新聞發布日期: 2023-10-12 11:28:00 | 新聞編號: 20231012113739 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
資料集識別碼: 10763 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起中華郵政儲匯處資產(月資料)、1987年起中華郵政儲匯處資產(年資料)、1987年5月起中華郵政儲匯處負債(月資料)、1987年起中華郵政儲匯處負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6539 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起本國銀行資產(月資料)、1987年起本國銀行資產(年資料)、1987年5月起本國銀行負債(月資料)、1987年起本國銀行負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10757 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起其他貨幣機構合併報表資產(月資料)、1987年起其他貨幣機構合併報表資產(年資料)、1987年5月起其他貨幣機構合併報表負債(月資料)、1987年起其他貨幣機構合併報表負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6537 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起全體貨幣機構合併報表資產(月資料)、1987年起全體貨幣機構合併報表資產(年資料)、1987年5月起全體貨幣機構合併報表負債(月資料)、1987年起全體貨幣機構合併報表負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6538 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起全體金融機構合併報表資產(月資料)、1987年起全體金融機構合併報表資產(年資料)、1987年5月起全體金融機構合併報表負債(月資料)、1987年起全體金融機構合併報表負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6540 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-08 15:53:42 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起外國銀行資產(月資料)、1987年起外國銀行資產(年資料)、1987年5月起外國銀行負債(月資料)、1987年起外國銀行負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 10765 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 15:40:32 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 2004年10月起貨幣市場基金資產負債(月資料)、2004年起貨幣市場基金資產負債(年資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 | 新聞發布日期: 2023-10-12 11:28:00 | 新聞編號: 20231012113739 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 資政 ... ]
根據姓名 蔣芝玲 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 蔣芝玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮校國際股份有限公司 | 統一編號: 43909853 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 獎任國際股份有限公司 | 統一編號: 43923172 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 諦正投資股份有限公司 | 統一編號: 52704682 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 歷亞投資股份有限公司 | 統一編號: 52705227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昱通投資股份有限公司 | 統一編號: 55840345 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 衡鑽投資股份有限公司 | 統一編號: 55840648 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮校國際股份有限公司 | 統一編號: 43909853 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 獎任國際股份有限公司 | 統一編號: 43923172 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 諦正投資股份有限公司 | 統一編號: 52704682 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 歷亞投資股份有限公司 | 統一編號: 52705227 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昱通投資股份有限公司 | 統一編號: 55840345 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 衡鑽投資股份有限公司 | 統一編號: 55840648 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔣芝玲 ... ]
資政通商有限公司 | 地址: 台中市梧棲區東建路29號 | 電話: 04-2656-4431 |
資政通商有限公司 | 地址: 台中市梧棲區東建路39號 | 電話: 04-2656-1850 |
名稱 資政 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 資政)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勞資政和諧管理顧問有限公司 桃園縣八德市中山路248巷250弄45衖20號 | 蘇滎淞 | 24440387 | 核准設立 |
資政股份有限公司 臺北市大同區南京西路163號2樓之98 | 宋芳茵 | 42851832 | 核准設立 |
資政通商有限公司 臺中市梧棲區建國北街199號 | 謝世煌 | 86079758 | 核准設立 |
資政人力資源管理有限公司 臺北市中正區延平南路70號4樓之2 | | 86694402 | 解散 (文號: 2009-3-23 府產業商字 第09882717000號) |
資政企業社 屏東縣內埔鄉美和村永安路53號 | 曾世鐘 | 08072435 | 歇業 - 獨資 |
資政企業有限公司 高雄市小港區漢威街180巷34號 | | 89409402 | 解散 (文號: 2009-7-29 高市府經二公字 第0980061861號) |
勞資政和諧管理顧問有限公司 登記地址: 桃園縣八德市中山路248巷250弄45衖20號 | 負責人: 蘇滎淞 | 統編: 24440387 | 核准設立 |
資政股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路163號2樓之98 | 負責人: 宋芳茵 | 統編: 42851832 | 核准設立 |
資政通商有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區建國北街199號 | 負責人: 謝世煌 | 統編: 86079758 | 核准設立 |
資政人力資源管理有限公司 登記地址: 臺北市中正區延平南路70號4樓之2 | 統編: 86694402 | 解散 (文號: 2009-3-23 府產業商字 第09882717000號) |
資政企業社 登記地址: 屏東縣內埔鄉美和村永安路53號 | 負責人: 曾世鐘 | 統編: 08072435 | 歇業 - 獨資 |
資政企業有限公司 登記地址: 高雄市小港區漢威街180巷34號 | 統編: 89409402 | 解散 (文號: 2009-7-29 高市府經二公字 第0980061861號) |
[ 查詢所有 資政 ... ]
姓名 蔣芝玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蔣芝玲)
獎任國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段70之1號13樓之1 | 負責人: 蔣芝玲 | 統編: 43923172 | 核准設立 |
歷亞投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段104號5樓 | 負責人: 蔣芝玲 | 統編: 52705227 | 核准設立 |
衡鑽投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段70之1號13樓之1 | 負責人: 蔣芝玲 | 統編: 55840648 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|