俞瑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名俞瑾的職稱是董事, 持有股份數是900000, 公司名稱是我是傳說公關顧問有限公司, 統一編號是42856549.
根據姓名 俞瑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 俞瑾 ...) | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照B據點 |
| 電話: 227666578 | 松山區 | 地址街道巷弄號: 八德路四段655號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 吳俞瑾 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照B據點 |
電話: 227666578 | 松山區 | 地址街道巷弄號: 八德路四段655號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 吳俞瑾 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 俞瑾 ... ]
名稱 我是傳說公關顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 我是傳說公關顧問)
我是傳說公關顧問有限公司 登記地址: 新北市永和區中山路1段172號3樓 | 負責人: 俞瑾 | 統編: 42856549 | 核准設立 |
姓名 俞瑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 俞瑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佶兒童裝 臺南市歸仁區後市里中山路2段26號1樓 | 邱俞瑾 | 40880847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040932351) |
祐朋商行 臺北市士林區福華路157巷3號1樓 | 陳俞瑾 | 42349278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056017474) |
裕昌玩具企業有限公司 臺南市永康區烏竹里龍橋街259號1樓 | 黃俞瑾 | 42918025 | 核准設立 |
栩采服飾店 新北市新店區北新路2段92巷3號 | 陳俞瑾 | 49963235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128159088) |
楚森企業有限公司 臺北市中山區龍江路415巷48號1樓 | 賴俞瑾 | 53088617 | 核准設立 |
我是王牌娛樂經紀有限公司 新北市永和區福和路139號11樓之1 | 俞瑾 | 66569068 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-03) |
億丞廣告社 臺中市西區土庫里五權七街170號 | 陳俞瑾 | 87615715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090877640) |
佶兒童裝 登記地址: 臺南市歸仁區後市里中山路2段26號1樓 | 負責人: 邱俞瑾 | 統編: 40880847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040932351) |
祐朋商行 登記地址: 臺北市士林區福華路157巷3號1樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 42349278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056017474) |
裕昌玩具企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區烏竹里龍橋街259號1樓 | 負責人: 黃俞瑾 | 統編: 42918025 | 核准設立 |
栩采服飾店 登記地址: 新北市新店區北新路2段92巷3號 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 49963235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128159088) |
楚森企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路415巷48號1樓 | 負責人: 賴俞瑾 | 統編: 53088617 | 核准設立 |
我是王牌娛樂經紀有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路139號11樓之1 | 負責人: 俞瑾 | 統編: 66569068 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-03) |
億丞廣告社 登記地址: 臺中市西區土庫里五權七街170號 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 87615715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090877640) |
[ 查詢所有 俞瑾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 734920 | 所代表法人: | 鑫茂機械工業股份有限公司 | 統一編號: 13010543 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 113739 | 所代表法人: | 有立基生技股份有限公司 | 統一編號: 13013886 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226148 | 所代表法人: | 有立基生技股份有限公司 | 統一編號: 13013886 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡力克股份有限公司 | 統一編號: 13014013 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 怡力克股份有限公司 | 統一編號: 13014013 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡力克股份有限公司 | 統一編號: 13014013 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 力山保全股份有限公司 | 力群公寓大廈管理維護有限公司 | 統一編號: 13015420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 東湖營造有限公司 | 統一編號: 13016722 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 古寶有限公司 | 統一編號: 13020818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 嘉科實業有限公司 | 統一編號: 13021106 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 漢妮斯國際有限公司 | 統一編號: 13022885 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15912000 | 所代表法人: | 松護友工業有限公司 | 統一編號: 13023759 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 群發科技股份有限公司 | 統一編號: 13025736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 734920 | 所代表法人: | 鑫茂機械工業股份有限公司 | 統一編號: 13010543 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 113739 | 所代表法人: | 有立基生技股份有限公司 | 統一編號: 13013886 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226148 | 所代表法人: | 有立基生技股份有限公司 | 統一編號: 13013886 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡力克股份有限公司 | 統一編號: 13014013 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 怡力克股份有限公司 | 統一編號: 13014013 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡力克股份有限公司 | 統一編號: 13014013 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 力山保全股份有限公司 | 力群公寓大廈管理維護有限公司 | 統一編號: 13015420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 東湖營造有限公司 | 統一編號: 13016722 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 古寶有限公司 | 統一編號: 13020818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 嘉科實業有限公司 | 統一編號: 13021106 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 漢妮斯國際有限公司 | 統一編號: 13022885 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15912000 | 所代表法人: | 松護友工業有限公司 | 統一編號: 13023759 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 群發科技股份有限公司 | 統一編號: 13025736 |
|