江俊賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江俊賢的職稱是監察人, 持有股份數是445, 公司名稱是安生製藥股份有限公司, 統一編號是42861368.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 615 | 所代表法人: | 安生製藥股份有限公司 | 統一編號: 42861368 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 615 | 所代表法人: | 安生製藥股份有限公司 | 統一編號: 42861368 |
[ 搜尋所有相關: 江俊賢 @ 董監事資料集 ]
無其他 安生製藥 資料。
[ 搜尋所有 安生製藥 ... ]
根據姓名 江俊賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江俊賢 ...) | (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照B據點 |
| 地址: 仁福里福德街373巷61號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區為臺北市少數位處綠帶環繞社區之一,北面緊鄰南港公園,南面及東面,乃依山地地形而建,西鄰信義區,行政區域為臺北市南港區仁福里,本協會於民國95年9月10日北市社七字第09539848000號奉准成... | 經度座標: 121.592144 | 緯度座標: 25.039469 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照B據點 |
地址: 仁福里福德街373巷61號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區為臺北市少數位處綠帶環繞社區之一,北面緊鄰南港公園,南面及東面,乃依山地地形而建,西鄰信義區,行政區域為臺北市南港區仁福里,本協會於民國95年9月10日北市社七字第09539848000號奉准成... | 經度座標: 121.592144 | 緯度座標: 25.039469 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 江俊賢 ... ]
名稱 安生製藥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安生製藥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安生製藥股份有限公司 臺北市內湖區潭美街590號6樓 | 林博揚 | 42861368 | 核准設立 |
安生製藥股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區潭美街590號6樓 | 負責人: 林博揚 | 統編: 42861368 | 核准設立 |
姓名 江俊賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江俊賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
江餅屋食品有限公司 高雄市三民區灣中街326號 | 江俊賢 | 29002766 | 核准設立 |
大吉賢蕙坊 臺北市大同區昌吉街90號、92號1樓 | 江俊賢 | 31961707 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1056010387) |
睿康電通有限公司 臺北市北投區中央南路1段185號4樓之1 | 江俊賢 | 54639842 | 核准設立 |
伽興傢俱行 嘉義市西區功科里民生北路182號1樓 | 江俊賢 | 06267130 | 歇業 - 獨資 |
冠順企業工程行 高雄市左營區光興街219巷45號10樓 | 江俊賢 | 07841979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460645900) |
源吉企業有限公司 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段6巷18號1樓 | 江俊賢 | 16993201 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-06) |
棲食衣茶舖 花蓮縣花蓮市主力里林森路八十一號一樓 | 江俊賢 | 18064954 | 撤銷 - 獨資 |
永通實業社 南投縣埔里鎮水頭里東潤路二O之八號 | 江俊賢 | 18137984 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002470) |
江餅屋食品有限公司 登記地址: 高雄市三民區灣中街326號 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 29002766 | 核准設立 |
大吉賢蕙坊 登記地址: 臺北市大同區昌吉街90號、92號1樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 31961707 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1056010387) |
睿康電通有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央南路1段185號4樓之1 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 54639842 | 核准設立 |
伽興傢俱行 登記地址: 嘉義市西區功科里民生北路182號1樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 06267130 | 歇業 - 獨資 |
冠順企業工程行 登記地址: 高雄市左營區光興街219巷45號10樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 07841979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460645900) |
源吉企業有限公司 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段6巷18號1樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 16993201 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-06) |
棲食衣茶舖 登記地址: 花蓮縣花蓮市主力里林森路八十一號一樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 18064954 | 撤銷 - 獨資 |
永通實業社 登記地址: 南投縣埔里鎮水頭里東潤路二O之八號 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 18137984 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002470) |
[ 查詢所有 江俊賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|