李秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀英的職稱是董事長, 持有股份數是100000, 公司名稱是科水保養品股份有限公司, 統一編號是42865548.
董監事資料集 資料集的 李秀英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李秀英 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科水保養品股份有限公司 | 統一編號: 42865548 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科水保養品股份有限公司 | 統一編號: 42865548 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科水保養品股份有限公司 | 統一編號: 42865548 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科水保養品股份有限公司 | 統一編號: 42865548 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科水保養品股份有限公司 | 統一編號: 42865548 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科水保養品股份有限公司 | 統一編號: 42865548 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42865548 | 電話號碼: 03-3183734 | 桃園市龜山區文興路188號10樓之1 |
統一編號: 42865548 | 電話號碼: 03-3183734 | 桃園市龜山區文興路188號10樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: H-142865548-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42865548 | 桃園市龜山區文興路188號10樓之1 |
食品業者登錄字號: H-142865548-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42865548 | 桃園市龜山區文興路188號10樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 科水保養品 資料。
[ 搜尋所有 科水保養品 ... ]
根據姓名 李秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀英 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 李秀英 ... ]
名稱 科水保養品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 科水保養品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科水保養品股份有限公司 桃園市龜山區文興路188號10樓之1 | 李秀英 | 42865548 | 核准設立 |
科水保養品股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區文興路188號10樓之1 | 負責人: 李秀英 | 統編: 42865548 | 核准設立 |
姓名 李秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀英農產行 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 徐李秀英 | 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 李秀英 | 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 李秀英 | 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 李秀英 | 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 李秀英 | 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 黃李秀英 | 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 臺中市中區中華里中華西街61號 | 李秀英 | 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 李秀英 | 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
秀英農產行 登記地址: 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 負責人: 徐李秀英 | 統編: 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 登記地址: 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 登記地址: 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 負責人: 黃李秀英 | 統編: 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 登記地址: 臺中市中區中華里中華西街61號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 登記地址: 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|