官奕辰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名官奕辰的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是辰紘行銷有限公司, 統一編號是42882716.
根據名稱 辰紘行銷 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 辰紘行銷 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 節 目 資 訊
演出日期:
2024/5/24 (五) 19:00 ~ 21:30
2024/5/25 (六) 19:00 ~ 21:30
演出地點:臺北市兒童新樂園
演出地址:台北市士... @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 節 目 資 訊
演出日期:
2024/5/24 (五) 19:00 ~ 21:30
2024/5/25 (六) 19:00 ~ 21:30
演出地點:臺北市兒童新樂園
演出地址:台北市士... @ 演唱會 |
| | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 節 目 資 訊
演出日期:
2024/5/24 (五) 19:00 ~ 21:30
2024/5/25 (六) 19:00 ~ 21:30
演出地點:臺北市兒童新樂園
演出地址:台北市士... @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 節 目 資 訊
演出日期:
2024/5/24 (五) 19:00 ~ 21:30
2024/5/25 (六) 19:00 ~ 21:30
演出地點:臺北市兒童新樂園
演出地址:台北市士... @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 節 目 資 訊
演出日期:
2024/5/24 (五) 19:00 ~ 21:30
2024/5/25 (六) 19:00 ~ 21:30
演出地點:臺北市兒童新樂園
演出地址:台北市士... @ 演唱會 |
| 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 節 目 資 訊
演出日期:
2024/5/24 (五) 19:00 ~ 21:30
2024/5/25 (六) 19:00 ~ 21:30
演出地點:臺北市兒童新樂園
演出地址:台北市士... @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 辰紘行銷 ... ]
無其他 官奕辰 資料。
[ 搜尋所有 官奕辰 ... ]
名稱 辰紘行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 辰紘行銷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辰紘行銷有限公司 臺北市中山區龍江路31號7樓之1 | 官奕辰 | 42882716 | 核准設立 |
辰紘行銷有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路31號7樓之1 | 負責人: 官奕辰 | 統編: 42882716 | 核准設立 |
姓名 官奕辰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 官奕辰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
太郎整合行銷股份有限公司 臺北市中山區德惠街189號3樓、191號3樓 | 官奕辰 | 54861188 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-14) |
太郎整合行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街189號3樓、191號3樓 | 負責人: 官奕辰 | 統編: 54861188 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-14) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|