黃麗娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗娟的職稱是董事, 持有股份數是151000, 公司名稱是均翰建設股份有限公司, 統一編號是42886608.
董監事資料集 資料集的 黃麗娟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃麗娟 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 302000 | 所代表法人: | 均翰建設股份有限公司 | 統一編號: 42886608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1510000 | 所代表法人: | 均翰建設股份有限公司 | 統一編號: 42886608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 604000 | 所代表法人: | 均翰建設股份有限公司 | 統一編號: 42886608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 302000 | 所代表法人: | 均翰建設股份有限公司 | 統一編號: 42886608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1510000 | 所代表法人: | 均翰建設股份有限公司 | 統一編號: 42886608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 604000 | 所代表法人: | 均翰建設股份有限公司 | 統一編號: 42886608 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗娟 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 42886608 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 42886608 ...)
無其他 均翰建設 資料。
[ 搜尋所有 均翰建設 ... ]
根據姓名 黃麗娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗娟 ...) | 事務所名稱: 黃麗娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鼓山區九如四路469號2樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980484號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 聯絡方式: (03)560-1777#117 | 是否收費: N | 活動地點: 南港展覽館1館 | 開始日期: 20201014 | 結束日期: 20201016 | 發起單位: 黃麗娟 小姐 | 主辦單位: TAITRA中華民國對外貿易發展協會、SEMI國際半導體產業協會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃麗娟師生 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)黃麗娟師生 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃麗娟師生 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 作者: 傅仰人, 李皇照, 黃國棟, 劉明宗, 朱建鏞, 蔣麗兒, 戴廷恩, 陳彥銘, 許雅婷, 楊雅淨, 黃麗娟, 鍾延宗, 陳基能, 蘇登照作 | 出版機構: 農業部桃園區農業改良場 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 154 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454411 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
事務所名稱: 黃麗娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鼓山區九如四路469號2樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980484號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
聯絡方式: (03)560-1777#117 | 是否收費: N | 活動地點: 南港展覽館1館 | 開始日期: 20201014 | 結束日期: 20201016 | 發起單位: 黃麗娟 小姐 | 主辦單位: TAITRA中華民國對外貿易發展協會、SEMI國際半導體產業協會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃麗娟師生 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)黃麗娟師生 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃麗娟師生 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
作者: 傅仰人, 李皇照, 黃國棟, 劉明宗, 朱建鏞, 蔣麗兒, 戴廷恩, 陳彥銘, 許雅婷, 楊雅淨, 黃麗娟, 鍾延宗, 陳基能, 蘇登照作 | 出版機構: 農業部桃園區農業改良場 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 154 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454411 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 黃麗娟 ... ]
名稱 均翰建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 均翰建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
均翰建設股份有限公司 臺中市北區育德里育德路98號1樓 | 王堅志 | 42886608 | 核准設立 |
均翰建設股份有限公司 登記地址: 臺中市北區育德里育德路98號1樓 | 負責人: 王堅志 | 統編: 42886608 | 核准設立 |
姓名 黃麗娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗娟老師的店 臺中市西區公舘里南屯路一段61之7號1樓 | 黃麗娟 | 88427986 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607751) |
麗娟餃子館 高雄市前金區民生里中正4路171號1樓 | 黃麗娟 | 06819416 | 核准設立 - 獨資 |
麗娟髮型工作室 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 黃麗娟 | 14802810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070866143) |
麗娟科技有限公司 臺南市南區開南里中華西路一段8巷3號4樓 | 黃麗娟 | 24909137 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-26) |
麗娟冰店 彰化縣彰化市延平里大埔路411號1樓 | 黃麗娟 | 45694701 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821262) |
麗娟商行 新竹市北區湳雅里武陵路195巷29號 | 黃麗娟 | 66885543 | 歇業 - 獨資 |
麗子坊 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 黃麗娟 | 87110124 | 歇業 - 獨資 |
麗泰隆企業有限公司 臺北市信義區光復南路419號5樓 | 黃麗娟 | 89466043 | 核准設立 |
麗娟老師的店 登記地址: 臺中市西區公舘里南屯路一段61之7號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 88427986 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607751) |
麗娟餃子館 登記地址: 高雄市前金區民生里中正4路171號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 06819416 | 核准設立 - 獨資 |
麗娟髮型工作室 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 14802810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070866143) |
麗娟科技有限公司 登記地址: 臺南市南區開南里中華西路一段8巷3號4樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 24909137 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-26) |
麗娟冰店 登記地址: 彰化縣彰化市延平里大埔路411號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 45694701 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821262) |
麗娟商行 登記地址: 新竹市北區湳雅里武陵路195巷29號 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 66885543 | 歇業 - 獨資 |
麗子坊 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 87110124 | 歇業 - 獨資 |
麗泰隆企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路419號5樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 89466043 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃麗娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|