楊依璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊依璇的職稱是監察人, 持有股份數是178500, 所代表法人是高忻投資有限公司, 公司名稱是唐立投資股份有限公司, 統一編號是42886895.
董監事資料集 資料集的 楊依璇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊依璇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 721500 | 所代表法人: 燁新投資股份有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 展鵬投資股份有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 538500 | 所代表法人: 天凡投資有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 721500 | 所代表法人: 燁新投資股份有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 展鵬投資股份有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 538500 | 所代表法人: 天凡投資有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 |
[ 搜尋所有相關: 楊依璇 @ 董監事資料集 ]
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 5496 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 5496 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 唐立投資 ... ]
根據姓名 楊依璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊依璇 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照B據點 |
| 電話: 426338867 | 地址鄉鎮市區: 沙鹿區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊依璇 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏越企業股份有限公司 | 統一編號: 22620829 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 友喬投資股份有限公司 | 統一編號: 24247263 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 優盛投資股份有限公司 | 統一編號: 80125609 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 大順發企業股份有限公司 | 恆山建設股份有限公司 | 統一編號: 82804006 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照B據點 |
電話: 426338867 | 地址鄉鎮市區: 沙鹿區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊依璇 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏越企業股份有限公司 | 統一編號: 22620829 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 友喬投資股份有限公司 | 統一編號: 24247263 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 優盛投資股份有限公司 | 統一編號: 80125609 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 大順發企業股份有限公司 | 恆山建設股份有限公司 | 統一編號: 82804006 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊依璇 ... ]
名稱 唐立投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 唐立投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
唐立投資股份有限公司 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 楊凡亞 | 42886895 | 核准設立 |
唐立投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 負責人: 楊凡亞 | 統編: 42886895 | 核准設立 |
姓名 楊依璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊依璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首竹素塹小吃店 臺北市中山區吉林路234號1樓 | 楊依璇 | 25560893 | 歇業 - 獨資 |
不只手作室有限公司 臺北市士林區文林路144巷11號1樓 | 楊依璇 | 67007805 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
優盛投資股份有限公司 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號10樓之1 | 楊依璇 | 80125609 | 核准設立 |
高忻投資有限公司 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 楊依璇 | 82915609 | 核准設立 |
尼特兒有限公司 臺北市大同區迪化街1段21號4樓 | 楊依璇 | 83699951 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-13) |
新營鋼有限公司 臺南市新營區嘉芳里茄苳脚57之17號1樓 | 楊依璇 | 91031663 | 核准設立 |
饌食藝工作室 臺東縣臺東市民族里正氣路372巷2號一樓 | 楊依璇 | 92428570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120101088) |
玄佑創意文化坊 新北市新莊區中正路614巷6弄11號(1樓) | 楊依璇 | 92706187 | 核准設立 - 獨資 |
首竹素塹小吃店 登記地址: 臺北市中山區吉林路234號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 25560893 | 歇業 - 獨資 |
不只手作室有限公司 登記地址: 臺北市士林區文林路144巷11號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 67007805 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
優盛投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號10樓之1 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 80125609 | 核准設立 |
高忻投資有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 82915609 | 核准設立 |
尼特兒有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段21號4樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 83699951 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-13) |
新營鋼有限公司 登記地址: 臺南市新營區嘉芳里茄苳脚57之17號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 91031663 | 核准設立 |
饌食藝工作室 登記地址: 臺東縣臺東市民族里正氣路372巷2號一樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 92428570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120101088) |
玄佑創意文化坊 登記地址: 新北市新莊區中正路614巷6弄11號(1樓) | 負責人: 楊依璇 | 統編: 92706187 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊依璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
|