張宏誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張宏誠的職稱是董事長, 持有股份數是4409968, 公司名稱是宏甯投資股份有限公司, 統一編號是42925855.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2787392 | 所代表法人: | 宏甯投資股份有限公司 | 統一編號: 42925855 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2787392 | 所代表法人: | 宏甯投資股份有限公司 | 統一編號: 42925855 |
[ 搜尋所有相關: 張宏誠 @ 董監事資料集 ]
無其他 宏甯投資 資料。
[ 搜尋所有 宏甯投資 ... ]
根據姓名 張宏誠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張宏誠 ...) | 總機電話: (06)236-0687 | 公司代號: 7718 | 住址: 台南市東區東門路一段358號9樓之4 | 成立日期: 20011002 | 友鋮股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: (06)236-0687 | 公司代號: 7718 | 住址: 台南市東區東門路一段358號9樓之4 | 成立日期: 20011002 | 友鋮股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 12906711 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區保安里保安路1段60號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2089838 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: 1R1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區中西里東寧路120巷10-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2089838 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: 1R1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區中西里東寧路120巷10-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6988458 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: 2R1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市六甲區七甲街89巷2號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2007737 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: BE1400037 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區南都里中華南路二段329號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2089838 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: BE1400031 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市六甲區七甲里七甲街89巷2號2樓 @ 長照ABC據點 |
總機電話: (06)236-0687 | 公司代號: 7718 | 住址: 台南市東區東門路一段358號9樓之4 | 成立日期: 20011002 | 友鋮股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: (06)236-0687 | 公司代號: 7718 | 住址: 台南市東區東門路一段358號9樓之4 | 成立日期: 20011002 | 友鋮股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 12906711 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區保安里保安路1段60號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2089838 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: 1R1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區中西里東寧路120巷10-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2089838 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: 1R1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區中西里東寧路120巷10-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6988458 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: 2R1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市六甲區七甲街89巷2號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2007737 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: BE1400037 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區南都里中華南路二段329號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2089838 | 機構負責人姓名: 張宏誠 | 機構代碼: BE1400031 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市六甲區七甲里七甲街89巷2號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張宏誠 ... ]
名稱 宏甯投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏甯投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏甯投資股份有限公司 臺南市東區中華東路二段295巷18弄22號 | 張宏誠 | 42925855 | 核准設立 |
宏甯投資股份有限公司 登記地址: 臺南市東區中華東路二段295巷18弄22號 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 42925855 | 核准設立 |
姓名 張宏誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張宏誠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冰鮮翠精選茶館 新北市板橋區三民路1段189之1號 | 張宏誠 | 02413359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055230108) |
必鋮股份有限公司 臺南市東區大同路2段615號10樓之4 | 張宏誠 | 12704638 | 核准設立 |
友鋮股份有限公司 臺南市東區東門路1段358號9樓之4 | 張宏誠 | 12906711 | 核准設立 |
來億土木包工業 嘉義縣水上鄉寬士村三鄰崎子頭三三之二一號 | 張宏誠 | 13629026 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
力鋮股份有限公司 臺南市東區東門路1段358號9樓之4 | 張宏誠 | 27454638 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-18) |
哈樂企業有限公司 臺南市安南區新順里安和路3段147號 | 張宏誠 | 42919381 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-17) |
皓鈊投資股份有限公司 臺南市東區中華東路二段295巷18弄22號 | 張宏誠 | 42925503 | 核准設立 |
冰鮮翠精選茶館 登記地址: 新北市板橋區三民路1段189之1號 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 02413359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055230108) |
必鋮股份有限公司 登記地址: 臺南市東區大同路2段615號10樓之4 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 12704638 | 核准設立 |
友鋮股份有限公司 登記地址: 臺南市東區東門路1段358號9樓之4 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 12906711 | 核准設立 |
來億土木包工業 登記地址: 嘉義縣水上鄉寬士村三鄰崎子頭三三之二一號 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 13629026 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
力鋮股份有限公司 登記地址: 臺南市東區東門路1段358號9樓之4 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 27454638 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-18) |
哈樂企業有限公司 登記地址: 臺南市安南區新順里安和路3段147號 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 42919381 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-17) |
皓鈊投資股份有限公司 登記地址: 臺南市東區中華東路二段295巷18弄22號 | 負責人: 張宏誠 | 統編: 42925503 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張宏誠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
|