呂明翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂明翰的職稱是董事長, 持有股份數是1500000, 公司名稱是玉豐堂實業股份有限公司, 統一編號是42932455.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 玉豐堂實業股份有限公司 | 統一編號: 42932455 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 玉豐堂實業股份有限公司 | 統一編號: 42932455 |
[ 搜尋所有相關: 呂明翰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42932455 | 電話號碼: 0933664882 | 臺南市東區崇明里大同路2段785號1樓 |
統一編號: 42932455 | 電話號碼: 0933664882 | 臺南市東區崇明里大同路2段785號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 呂明翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 玉豐堂實業 資料。
[ 搜尋所有 玉豐堂實業 ... ]
根據姓名 呂明翰 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 呂明翰 ...) | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/03/10 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0925-592656 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600007 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里朝陽路24巷19號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/03/10 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0925-592656 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600007 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里朝陽路24巷19號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/03/10 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0925-592656 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600007 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里朝陽路24巷19號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 03-5965281 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里7鄰朝陽路24巷19號1樓 @ 長照ABC據點 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/03/10 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0925-592656 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600007 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里朝陽路24巷19號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/03/10 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0925-592656 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600007 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里朝陽路24巷19號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/03/10 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0925-592656 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600007 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里朝陽路24巷19號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 03-5965281 | 機構負責人姓名: 呂明翰 | 機構代碼: 2X0600005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮榮華里7鄰朝陽路24巷19號1樓 @ 長照ABC據點 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 呂明翰 ... ]
名稱 玉豐堂實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 玉豐堂實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉豐堂實業股份有限公司 臺南市東區崇明里大同路2段785號1樓 | 呂明翰 | 42932455 | 核准設立 |
玉豐堂實業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區崇明里大同路2段785號1樓 | 負責人: 呂明翰 | 統編: 42932455 | 核准設立 |
姓名 呂明翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 呂明翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翰威食品行 高雄市大寮區崇恩路79號1樓 | 呂明翰 | 88064350 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162605900) |
曼立特車體覆膜店 新竹市東區復興里中央路363號一樓 | 呂明翰 | 72890431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002275) |
翰威食品行 登記地址: 高雄市大寮區崇恩路79號1樓 | 負責人: 呂明翰 | 統編: 88064350 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162605900) |
曼立特車體覆膜店 登記地址: 新竹市東區復興里中央路363號一樓 | 負責人: 呂明翰 | 統編: 72890431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002275) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|