陳怡靜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡靜的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是新勵鋼金屬有限公司, 統一編號是42935333.
無其他 新勵鋼金屬 資料。
[ 搜尋所有 新勵鋼金屬 ... ]
根據姓名 陳怡靜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡靜 ...) | 義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 事務所名稱: 陳怡靜記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市苓雅區四維二路112巷3號1樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第0510號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 作者: 林靜佩, 黃良圭, 陳麗玲, 房琦, 蘇怡娟, 黃淑真, 吳文正, 陳怡靜, 蘇俊賢, 劉新莉, 盧玉嬴, 林辰禧編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-882-8 (平裝, NT$480, 384面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/02/21 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/02/21 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
事務所名稱: 陳怡靜記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市苓雅區四維二路112巷3號1樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第0510號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
作者: 林靜佩, 黃良圭, 陳麗玲, 房琦, 蘇怡娟, 黃淑真, 吳文正, 陳怡靜, 蘇俊賢, 劉新莉, 盧玉嬴, 林辰禧編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-882-8 (平裝, NT$480, 384面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/02/21 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/02/21 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳怡靜 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳怡靜 ... ]
名稱 新勵鋼金屬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新勵鋼金屬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新勵鋼金屬有限公司 臺南市官田區渡頭里三塊厝12之10號1樓 | 陳怡靜 | 42935333 | 核准設立 |
新勵鋼金屬有限公司 登記地址: 臺南市官田區渡頭里三塊厝12之10號1樓 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 42935333 | 核准設立 |
姓名 陳怡靜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳怡靜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳怡靜實業社 臺中市沙鹿區興仁里四平街38巷34號1樓 | 陳怡靜 | 10978689 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873135) |
靜思物語手作坊 新北市板橋區民生路3段149號2樓 | 陳怡靜 | 41399257 | 停業 - 獨資 |
怡和興業有限公司 桃園市桃園區大興西路一段311號 | 陳怡靜 | 54936456 | 核准設立 |
陳蘋果造型美學工作室 新北市蘆洲區民義街22巷9號(1樓) | 陳怡靜 | 87473997 | 核准設立 - 獨資 |
安紳企業有限公司 臺北市松山區復興北路101號6樓之11 | 陳怡靜 | 01074887 | 核准設立 |
蠻牛運動彩券行 桃園縣龜山鄉文化村文化二路187號1樓 | 陳怡靜 | 01516130 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029013079) |
凱薩冰菓店 高雄市新興區振華里新田路97號 | 陳怡靜 | 06874120 | 核准設立 - 獨資 |
固斯企業行 臺北市內湖區內湖路2段320號1樓 | 陳怡靜 | 08587428 | 撤銷 - 獨資 |
陳怡靜實業社 登記地址: 臺中市沙鹿區興仁里四平街38巷34號1樓 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 10978689 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873135) |
靜思物語手作坊 登記地址: 新北市板橋區民生路3段149號2樓 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 41399257 | 停業 - 獨資 |
怡和興業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路一段311號 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 54936456 | 核准設立 |
陳蘋果造型美學工作室 登記地址: 新北市蘆洲區民義街22巷9號(1樓) | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 87473997 | 核准設立 - 獨資 |
安紳企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路101號6樓之11 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 01074887 | 核准設立 |
蠻牛運動彩券行 登記地址: 桃園縣龜山鄉文化村文化二路187號1樓 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 01516130 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029013079) |
凱薩冰菓店 登記地址: 高雄市新興區振華里新田路97號 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 06874120 | 核准設立 - 獨資 |
固斯企業行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路2段320號1樓 | 負責人: 陳怡靜 | 統編: 08587428 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳怡靜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
|