林丞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林丞的職稱是董事, 持有股份數是2450000, 公司名稱是富登國際企業有限公司, 統一編號是42962963.
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 4545 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 4545 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 富登國際企業 ... ]
根據姓名 林 丞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林 丞 ...) | 負責人姓名: 林丞羿 | 統一編號: 93793955 | 所在地: 臺中市西區藍興里公舘路117號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 祥丞不動產開發有限公司 | 統一編號: 93793955 @ 董監事資料集 |
| 作者: Pasuya Poiconx浦忠成, 王昭華, 汪俊彥, 呂東熹, 呂美親, 里慕伊.阿紀, 吳餘鎬, 何志明, 林丞, 林孟寰, 林肯輝, 林秀蓉, 邱一帆, 邱湘雲, 胡長松, 張芳慈, 黃婉婷,... | 出版機構: 臺灣文學館 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950474 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 80389138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里德興街136巷1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照ABC據點 |
負責人姓名: 林丞羿 | 統一編號: 93793955 | 所在地: 臺中市西區藍興里公舘路117號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 祥丞不動產開發有限公司 | 統一編號: 93793955 @ 董監事資料集 |
作者: Pasuya Poiconx浦忠成, 王昭華, 汪俊彥, 呂東熹, 呂美親, 里慕伊.阿紀, 吳餘鎬, 何志明, 林丞, 林孟寰, 林肯輝, 林秀蓉, 邱一帆, 邱湘雲, 胡長松, 張芳慈, 黃婉婷,... | 出版機構: 臺灣文學館 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950474 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 80389138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里德興街136巷1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0912-336941 | 機構負責人姓名: 林丞溱 | 機構代碼: BF1700061 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林 丞 ... ]
名稱 富登國際企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富登國際企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富登國際企業有限公司 臺北市信義區基隆路2段23號7樓之6 | 林丞 | 42962963 | 核准設立 |
富登國際企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段23號7樓之6 | 負責人: 林丞 | 統編: 42962963 | 核准設立 |
姓名 林 丞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林 丞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丞興農產行 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝295號 | 林丞儀 | 72407289 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060089584) |
丞勓商行 臺北市萬華區環河南路2段236號1樓 | 林丞勓 | 27194887 | 核准設立 - 獨資 |
丞紘有限公司 臺中市北區淡溝里健行路865巷7之1號2樓 | 林丞憲 | 54888742 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-27) |
雅丞騎士用品店 臺中市北屯區平興里北屯路409之10號1樓 | 林丞憲 | 82608200 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080874045) |
興瑞丞企業社 桃園市楊梅區高榮里快速路五段825巷19弄14號(1樓) | 林丞斌 | 85374486 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1129015894) |
祥丞不動產開發有限公司 臺中市西區藍興里公舘路117號1樓 | 林丞羿 | 93793955 | 核准設立 |
丞 翰汽車材料行 南投縣埔里鎮北梅里西安路一段四0七號〈所在地僅供辦公室使用限一樓使用〉 | 林丞翰 | 14603636 | 核准設立 - 獨資 |
凱達生技有限公司 雲林縣斗六市成功里鎮東路330號1樓 | 林丞義 | 93796828 | 核准設立 |
丞興農產行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝295號 | 負責人: 林丞儀 | 統編: 72407289 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060089584) |
丞勓商行 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段236號1樓 | 負責人: 林丞勓 | 統編: 27194887 | 核准設立 - 獨資 |
丞紘有限公司 登記地址: 臺中市北區淡溝里健行路865巷7之1號2樓 | 負責人: 林丞憲 | 統編: 54888742 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-27) |
雅丞騎士用品店 登記地址: 臺中市北屯區平興里北屯路409之10號1樓 | 負責人: 林丞憲 | 統編: 82608200 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080874045) |
興瑞丞企業社 登記地址: 桃園市楊梅區高榮里快速路五段825巷19弄14號(1樓) | 負責人: 林丞斌 | 統編: 85374486 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1129015894) |
祥丞不動產開發有限公司 登記地址: 臺中市西區藍興里公舘路117號1樓 | 負責人: 林丞羿 | 統編: 93793955 | 核准設立 |
丞 翰汽車材料行 登記地址: 南投縣埔里鎮北梅里西安路一段四0七號〈所在地僅供辦公室使用限一樓使用〉 | 負責人: 林丞翰 | 統編: 14603636 | 核准設立 - 獨資 |
凱達生技有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市成功里鎮東路330號1樓 | 負責人: 林丞義 | 統編: 93796828 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林 丞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
|