林川丰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林川丰的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是台灣老康泰銀髮服務股份有限公司, 統一編號是42965589.
董監事資料集 資料集的 林川丰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林川丰 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 42965589 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 42965589 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 42965589 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 42965589 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 42965589 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 42965589 |
[ 搜尋所有相關: 林川丰 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 台灣老康泰銀髮服務 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣老康泰銀髮服務 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 老吉泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 90499459 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 老吉泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 90499459 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9560956 | 機構負責人姓名: 邱翊烜 | 機構代碼: 2V1700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮純精路三段266號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 台灣老康泰銀髮服務 ... ]
根據姓名 林川丰 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林川丰 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮東峰路340號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮竹東東峰路340號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮竹東東峰路340號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮員崠里東峰路340號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮員崠里東峰路340號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 老福泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 83510319 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 璽緣銀髮生活事業有限公司 | 統一編號: 90843853 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮東峰路340號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮竹東東峰路340號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮竹東東峰路340號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮員崠里東峰路340號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-5946566 | 機構負責人姓名: 林川丰 | 機構代碼: A10600007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮員崠里東峰路340號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 老福泰銀髮服務股份有限公司 | 統一編號: 83510319 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 璽緣銀髮生活事業有限公司 | 統一編號: 90843853 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林川丰 ... ]
名稱 台灣老康泰銀髮服務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣老康泰銀髮服務)
台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮信義里純精路三段266號1、2樓 | 負責人: 邱翊烜 | 統編: 42965589 | 核准設立 |
姓名 林川丰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林川丰)
璽緣銀髮生活事業有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮東峰路340號 | 負責人: 林川丰 | 統編: 90843853 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|