王美雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王美雅的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是創邑國際開發有限公司, 統一編號是42999027.
無其他 創邑國際開發 資料。
[ 搜尋所有 創邑國際開發 ... ]
根據姓名 王美雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王美雅 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王美雅 ... ]
名稱 創邑國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創邑國際開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創邑國際開發有限公司 臺北市中正區三元街210號1樓 | 王美雅 | 42999027 | 核准設立 |
創邑國際開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區三元街210號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 42999027 | 核准設立 |
姓名 王美雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王美雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新加坡商星光商業服務有限公司 臺北市長安東路二段八十二號5樓之4 | 王美雅 王美雅 | 89405834 | 核准報備 |
雅美企業社 屏東縣屏東市華山里大連路24-8號 | 王美雅 | 47898907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216792500) |
晉泰織造有限公司 彰化縣和美鎮和東里仁川路400號 | 王美雅 | 54520289 | 核准設立 |
巧虎寵物店 臺南市善化區文昌里文賢街12號1樓 | 王美雅 | 10414562 | 核准設立 - 獨資 |
西施包子店 宜蘭縣羅東鎮賢文里四育路142號一樓 | 王美雅 | 17935216 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900022) |
泰哥商行 金門縣金湖鎮新湖里信義新2之2號3樓 | 王美雅 | 31671123 | 核准設立 - 獨資 |
勝暉車業 臺南市東區莊敬里莊敬路189號1樓 | 王美雅 | 37744539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090036948) |
新加坡商星光商業服務有限公司 登記地址: 臺北市長安東路二段八十二號5樓之4 | 負責人: 王美雅 王美雅 | 統編: 89405834 | 核准報備 |
雅美企業社 登記地址: 屏東縣屏東市華山里大連路24-8號 | 負責人: 王美雅 | 統編: 47898907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216792500) |
晉泰織造有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮和東里仁川路400號 | 負責人: 王美雅 | 統編: 54520289 | 核准設立 |
巧虎寵物店 登記地址: 臺南市善化區文昌里文賢街12號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 10414562 | 核准設立 - 獨資 |
西施包子店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里四育路142號一樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 17935216 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900022) |
泰哥商行 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里信義新2之2號3樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 31671123 | 核准設立 - 獨資 |
勝暉車業 登記地址: 臺南市東區莊敬里莊敬路189號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 37744539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090036948) |
[ 查詢所有 王美雅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|