陳茂隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳茂隆的職稱是監察人, 持有股份數是473564, 公司名稱是嘉山鋼鐵工業股份有限公司, 統一編號是43652163.
董監事資料集 資料集的 陳茂隆 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳茂隆 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 972658 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 297915 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 248022 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552932 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 787215 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1103097 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1189381 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 501613 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 865001 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 97715 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 972658 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 297915 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 248022 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552932 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 787215 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1103097 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1189381 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 501613 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 865001 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 97715 | 所代表法人: | 嘉山鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 43652163 |
[ 搜尋所有相關: 陳茂隆 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 43652163 | 電話號碼: 03-3293066 | 桃園市龜山區東舊路街169號 |
統一編號: 43652163 | 電話號碼: 03-3293066 | 桃園市龜山區東舊路街169號 |
[ 搜尋所有相關: 陳茂隆 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 241鋼鐵、243銅 | 統一編號: 43652163 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區舊路里東舊路街169號 |
主要產品: 241鋼鐵、243銅 | 統一編號: 43652163 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區舊路里東舊路街169號 |
[ 搜尋所有相關: 陳茂隆 @ 登記工廠名錄 ]
| 登錄日期: 1090902 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1090902 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 嘉山鋼鐵工業 ... ]
根據姓名 陳茂隆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳茂隆 ...) | 作者: 陳茂隆著 | 出版機構: 陳茂隆 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1876-1 (平裝, 320面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)拂翠雅集 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)拂翠雅集 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 54893745 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁德里四維街34號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 54359882 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺北市士林區永倫里倫等街五十一號一樓及二樓 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 陳茂隆 | 地址: 臺北市士林區永倫里倫等街51號1樓及2樓 @ 臺北市登記工廠分布圖及基本資料 |
| 作者: 陳茂隆 作者 | 類型: 單篇文章 | 版本: | 出版項: 2002/6/1;宜蘭縣五結鄉 : 國立傳統藝術中心 | ISBN: @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| (中華民國)陳茂隆 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 陳茂隆著 | 出版機構: 陳茂隆 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1876-1 (平裝, 320面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)拂翠雅集 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)拂翠雅集 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 54893745 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁德里四維街34號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 54359882 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺北市士林區永倫里倫等街五十一號一樓及二樓 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 陳茂隆 | 地址: 臺北市士林區永倫里倫等街51號1樓及2樓 @ 臺北市登記工廠分布圖及基本資料 |
作者: 陳茂隆 作者 | 類型: 單篇文章 | 版本: | 出版項: 2002/6/1;宜蘭縣五結鄉 : 國立傳統藝術中心 | ISBN: @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
(中華民國)陳茂隆 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳茂隆 ... ]
名稱 嘉山鋼鐵工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 嘉山鋼鐵工業)
嘉山鋼鐵工業股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區東舊路街169號 | 負責人: 林有為 | 統編: 43652163 | 核准設立 |
姓名 陳茂隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳茂隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仕茂商貿行 新北市新店區安康路1段247巷4弄1號1樓 | 陳茂隆 | 80931076 | 歇業 - 獨資 |
宏隆織造廠 桃園縣大溪鎮瑞興里公館路22號 | 陳茂隆 | 43849223 | 撤銷 - 合夥 |
吉隆西藥房 嘉義縣大林鎮吉林里平和街二三之三號 | 陳茂隆 | 65190720 | 歇業 - 獨資 |
隆名商行 高雄市前鎮區瑞興里瑞北路59號 | 陳茂隆 | 81270186 | 核准設立 - 獨資 |
瑞珍金香店 臺南市中西區文賢里和美街51巷18號 | 陳茂隆 | 06387677 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080006446) |
昌期企業有限公司 臺北市內湖區新明路273巷3號1樓 | 陳茂隆 | 20570041 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-18) |
珍苑食品股份有限公司延平分公司 臺北市大同區延平北路2段132號 | 陳茂隆 | 24748745 | 核准設立 |
珍苑食品股份有限公司民生分公司 臺北市大同區民生西路371、373號 | 陳茂隆 | 24756884 | 核准設立 |
仕茂商貿行 登記地址: 新北市新店區安康路1段247巷4弄1號1樓 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 80931076 | 歇業 - 獨資 |
宏隆織造廠 登記地址: 桃園縣大溪鎮瑞興里公館路22號 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 43849223 | 撤銷 - 合夥 |
吉隆西藥房 登記地址: 嘉義縣大林鎮吉林里平和街二三之三號 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 65190720 | 歇業 - 獨資 |
隆名商行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞興里瑞北路59號 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 81270186 | 核准設立 - 獨資 |
瑞珍金香店 登記地址: 臺南市中西區文賢里和美街51巷18號 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 06387677 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080006446) |
昌期企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路273巷3號1樓 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 20570041 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-18) |
珍苑食品股份有限公司延平分公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段132號 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 24748745 | 核准設立 |
珍苑食品股份有限公司民生分公司 登記地址: 臺北市大同區民生西路371、373號 | 負責人: 陳茂隆 | 統編: 24756884 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳茂隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|