林美枝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美枝的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是建鴻交通股份有限公司, 統一編號是43700171.
董監事資料集 資料集的 林美枝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林美枝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 建鴻交通股份有限公司 | 統一編號: 43700171 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 建鴻交通股份有限公司 | 統一編號: 43700171 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 建鴻交通股份有限公司 | 統一編號: 43700171 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 建鴻交通股份有限公司 | 統一編號: 43700171 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 建鴻交通股份有限公司 | 統一編號: 43700171 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 建鴻交通股份有限公司 | 統一編號: 43700171 |
[ 搜尋所有相關: 林美枝 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 建鴻交通 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 建鴻交通 ...) | 公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20131121 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20071204 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170925 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210113 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20060413 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20161002 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20131121 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20071204 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170925 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210113 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20060413 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 建鴻交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20161002 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 建鴻交通 ... ]
根據姓名 林美枝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美枝 ...) | (中華民國)中港高中國中部美術班、清水國中資優資源班、鹿峰國小、建國國小 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中港高中國中部美術班、清水國中資優資源班、鹿峰國小、建國國小 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22 | 所代表法人: | 美成企業股份有限公司 | 統一編號: 85669257 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 魔鏡林有限公司 | 統一編號: 27421166 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-200101934-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市中和區和平街89號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 66533695 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路三段124巷8弄84號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)中港高中國中部美術班、清水國中資優資源班、鹿峰國小、建國國小 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中港高中國中部美術班、清水國中資優資源班、鹿峰國小、建國國小 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22 | 所代表法人: | 美成企業股份有限公司 | 統一編號: 85669257 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 魔鏡林有限公司 | 統一編號: 27421166 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: F-200101934-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市中和區和平街89號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 66533695 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路三段124巷8弄84號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 林美枝 ... ]
名稱 建鴻交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建鴻交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建鴻交通股份有限公司 桃園市中壢區中美路101號 | 林美枝 | 43700171 | 核准設立 |
建鴻交通股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中美路101號 | 負責人: 林美枝 | 統編: 43700171 | 核准設立 |
姓名 林美枝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林美枝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
魔鏡林有限公司 新北市板橋區公園路三四巷二○之二號 | 林美枝 | 27421166 | 核准設立 |
樺美企業有限公司 高雄市新興區錦田路48號 | 林美枝 | 12497906 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-18) |
法漾造型工作室 臺北市萬華區西寧南路107號4樓及4樓之1 | 林美枝 | 14729924 | 歇業 - 獨資 |
美奇時尚概念店 臺北市大安區安和路1段127巷5號 | 林美枝 | 48869583 | 核准設立 - 獨資 |
大埔理電髮店 嘉義縣大埔鄉大埔村189號 | 林美枝 | 66429519 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049300320) |
榮泰行 雲林縣林內鄉林中村新興四三號 | 林美枝 | 63352447 | 歇業 - 獨資 |
原鍋派小吃店 新北市林口區文化一路1段129號(1樓) | 林美枝 | 26510458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068127111) |
魔鏡林有限公司 登記地址: 新北市板橋區公園路三四巷二○之二號 | 負責人: 林美枝 | 統編: 27421166 | 核准設立 |
樺美企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區錦田路48號 | 負責人: 林美枝 | 統編: 12497906 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-18) |
法漾造型工作室 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路107號4樓及4樓之1 | 負責人: 林美枝 | 統編: 14729924 | 歇業 - 獨資 |
美奇時尚概念店 登記地址: 臺北市大安區安和路1段127巷5號 | 負責人: 林美枝 | 統編: 48869583 | 核准設立 - 獨資 |
大埔理電髮店 登記地址: 嘉義縣大埔鄉大埔村189號 | 負責人: 林美枝 | 統編: 66429519 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049300320) |
榮泰行 登記地址: 雲林縣林內鄉林中村新興四三號 | 負責人: 林美枝 | 統編: 63352447 | 歇業 - 獨資 |
原鍋派小吃店 登記地址: 新北市林口區文化一路1段129號(1樓) | 負責人: 林美枝 | 統編: 26510458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068127111) |
[ 查詢所有 林美枝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
|