陳清輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳清輝的職稱是監察人, 持有股份數是160000, 公司名稱是財信數位股份有限公司, 統一編號是43861719.
董監事資料集 資料集的 陳清輝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳清輝 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: | 財信數位股份有限公司 | 統一編號: 43861719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 財信數位股份有限公司 | 統一編號: 43861719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 財信數位股份有限公司 | 統一編號: 43861719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: | 財信數位股份有限公司 | 統一編號: 43861719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 財信數位股份有限公司 | 統一編號: 43861719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 財信數位股份有限公司 | 統一編號: 43861719 |
[ 搜尋所有相關: 陳清輝 @ 董監事資料集 ]
無其他 財信數位 資料。
[ 搜尋所有 財信數位 ... ]
根據姓名 陳清輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳清輝 ...) | (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳清輝、蔡明川、顏志勳、林杏、陳鈺凱、郝立安、陳麗玉、郭奉臨、陳月英等26位藝師 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳清輝、蔡明川、顏志勳、林杏、陳鈺凱、郝立安、陳麗玉、郭奉臨、陳月英等26位藝師 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市歸仁區歸南段一一六二地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D1106483 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市樹林區味王段六○四之六、六○四之七、六○四之八地號等三筆 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: F07B7038 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳清輝、蔡明川、顏志勳、林杏、陳鈺凱、郝立安、陳麗玉、郭奉臨、陳月英等26位藝師 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳清輝、蔡明川、顏志勳、林杏、陳鈺凱、郝立安、陳麗玉、郭奉臨、陳月英等26位藝師 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市歸仁區歸南段一一六二地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D1106483 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市樹林區味王段六○四之六、六○四之七、六○四之八地號等三筆 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: F07B7038 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋所有 陳清輝 ... ]
名稱 財信數位 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 財信數位)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
財信數位股份有限公司 臺北市中山區南京東路1段52號2樓 | 饒秀真 | 43861719 | 核准設立 |
財信數位股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段52號2樓 | 負責人: 饒秀真 | 統編: 43861719 | 核准設立 |
姓名 陳清輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳清輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳清輝自營計程車行 新北市土城區青山路2巷3弄5-1號2樓 | 陳清輝 | 01876768 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
陳清輝自營計程車行 屏東縣潮州鎮八爺里八龍路150號 | 陳清輝 | 91894078 | 核准設立 - 獨資 |
震輝汽車材料行 臺南市東區崇成里崇明十八街6號1樓 | 陳清輝 | 19706338 | 核准設立 - 獨資 |
高輝冷氣行 高雄市仁武區中華里華中街47號1樓 | 陳清輝 | 70993093 | 核准設立 - 獨資 |
輝哲企業有限公司 新北市三峽區添福里添福141之11號 | 陳清輝 | 84524776 | 核准設立 |
清輝錄影企業社 彰化縣溪湖鎮光華里二溪路一段三號 | 陳 清 輝 | 60325880 | 撤銷 - 獨資 |
青山企業社 桃園市平鎮區廣達里廣平街84巷29號 | 陳清輝 | 91855899 | 核准設立 - 獨資 |
茗輝實業有限公司 新北市板橋區文化路2段182巷3弄3號9樓 | 陳清輝 | 24293322 | 核准設立 |
陳清輝自營計程車行 登記地址: 新北市土城區青山路2巷3弄5-1號2樓 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 01876768 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
陳清輝自營計程車行 登記地址: 屏東縣潮州鎮八爺里八龍路150號 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 91894078 | 核准設立 - 獨資 |
震輝汽車材料行 登記地址: 臺南市東區崇成里崇明十八街6號1樓 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 19706338 | 核准設立 - 獨資 |
高輝冷氣行 登記地址: 高雄市仁武區中華里華中街47號1樓 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 70993093 | 核准設立 - 獨資 |
輝哲企業有限公司 登記地址: 新北市三峽區添福里添福141之11號 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 84524776 | 核准設立 |
清輝錄影企業社 登記地址: 彰化縣溪湖鎮光華里二溪路一段三號 | 負責人: 陳 清 輝 | 統編: 60325880 | 撤銷 - 獨資 |
青山企業社 登記地址: 桃園市平鎮區廣達里廣平街84巷29號 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 91855899 | 核准設立 - 獨資 |
茗輝實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路2段182巷3弄3號9樓 | 負責人: 陳清輝 | 統編: 24293322 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳清輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
|