王樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王樺的職稱是監察人, 持有股份數是268, 公司名稱是王唯任企業股份有限公司, 統一編號是43881285.
董監事資料集 資料集的 王樺 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王樺 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 王唯任企業股份有限公司 | 統一編號: 43881285 |
[ 搜尋所有相關: 王樺 @ 董監事資料集 ]
無其他 王唯任企業 資料。
[ 搜尋所有 王唯任企業 ... ]
根據姓名 王 樺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王 樺 ...) | 生產者: 王○樺 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺中市龍井區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 富盈瓦斯股份有限公司 | 統一編號: 28532437 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1670 | 所代表法人: | 桃竹唯企業股份有限公司 | 統一編號: 70722676 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佰駒企業有限公司 | 統一編號: 86131678 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 北港果菜市場股份有限公司 | 到職日期: 1080802 | 統一編號: 63649005 @ 公司登記經理人資料集 |
| 生產者: 王○樺 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣海端鄉 | 異動日期: 2024/07/23 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 王○樺 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺中市龍井區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 富盈瓦斯股份有限公司 | 統一編號: 28532437 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1670 | 所代表法人: | 桃竹唯企業股份有限公司 | 統一編號: 70722676 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佰駒企業有限公司 | 統一編號: 86131678 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 北港果菜市場股份有限公司 | 到職日期: 1080802 | 統一編號: 63649005 @ 公司登記經理人資料集 |
生產者: 王○樺 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣海端鄉 | 異動日期: 2024/07/23 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王 樺 ... ]
名稱 王唯任企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 王唯任企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王唯任企業股份有限公司 桃園市八德區茄苳里永豐路323號 | 王唯任 | 43881285 | 核准設立 |
王唯任企業股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區茄苳里永豐路323號 | 負責人: 王唯任 | 統編: 43881285 | 核准設立 |
姓名 王 樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王 樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王樺青自營計程車行 臺北市中山區民權東路580號8樓之13室 | 王樺青 | 12509950 | 撤銷 - 獨資 |
金點瘦身美容坊 新北市板橋區中山路1段301號(1樓) | 王樺閎 | 02109364 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035241123) |
禾星國際貿易有限公司 臺中市北屯區平和里遼陽三街51號3樓 | 王樺潔 | 24379968 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-24) |
御都足樂屋 新北市土城區清水路322號(1樓) | 王樺閎 | 37873370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078123914) |
文今書坊 高雄市三民區建工路610號1樓 | 王樺崎 | 57932670 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962096500) |
海洋保夾選物販賣商店 高雄市鳳山區海洋二路149號1樓 | 王樺偉 | 82730700 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962673100) |
佰駒企業有限公司 臺北市中山區八德路2段208號1樓 | 王樺青 | 86131678 | 核准設立 |
夢船體適能工作室 新北市土城區學府路1段256巷4弄12號5樓 | 王樺 | 87492306 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128161165) |
王樺青自營計程車行 登記地址: 臺北市中山區民權東路580號8樓之13室 | 負責人: 王樺青 | 統編: 12509950 | 撤銷 - 獨資 |
金點瘦身美容坊 登記地址: 新北市板橋區中山路1段301號(1樓) | 負責人: 王樺閎 | 統編: 02109364 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035241123) |
禾星國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平和里遼陽三街51號3樓 | 負責人: 王樺潔 | 統編: 24379968 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-24) |
御都足樂屋 登記地址: 新北市土城區清水路322號(1樓) | 負責人: 王樺閎 | 統編: 37873370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078123914) |
文今書坊 登記地址: 高雄市三民區建工路610號1樓 | 負責人: 王樺崎 | 統編: 57932670 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962096500) |
海洋保夾選物販賣商店 登記地址: 高雄市鳳山區海洋二路149號1樓 | 負責人: 王樺偉 | 統編: 82730700 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962673100) |
佰駒企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區八德路2段208號1樓 | 負責人: 王樺青 | 統編: 86131678 | 核准設立 |
夢船體適能工作室 登記地址: 新北市土城區學府路1段256巷4弄12號5樓 | 負責人: 王樺 | 統編: 87492306 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128161165) |
[ 查詢所有 王 樺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|