蔡宗龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宗龍的職稱是監察人, 持有股份數是45500, 公司名稱是建益窯業股份有限公司, 統一編號是44688610.
董監事資料集 資料集的 蔡宗龍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡宗龍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 建益窯業股份有限公司 | 統一編號: 44688610 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 57500 | 所代表法人: | 建益窯業股份有限公司 | 統一編號: 44688610 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 102500 | 所代表法人: | 建益窯業股份有限公司 | 統一編號: 44688610 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 建益窯業股份有限公司 | 統一編號: 44688610 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 57500 | 所代表法人: | 建益窯業股份有限公司 | 統一編號: 44688610 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 102500 | 所代表法人: | 建益窯業股份有限公司 | 統一編號: 44688610 |
[ 搜尋所有相關: 蔡宗龍 @ 董監事資料集 ]
無其他 建益窯業 資料。
[ 搜尋所有 建益窯業 ... ]
根據姓名 蔡宗龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宗龍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 航龍電業有限公司 | 統一編號: 54189509 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300002 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和(應)菜埔42之50號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#538 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: 1A1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和里42之50號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300052 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣東石鄉猿樹村151之10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300002 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和(應)菜埔42之50號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#538 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: 1A1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和里42之50號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300052 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣東石鄉猿樹村151之10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300002 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和(應)菜埔42之50號 @ 長照B據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 航龍電業有限公司 | 統一編號: 54189509 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300002 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和(應)菜埔42之50號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#538 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: 1A1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和里42之50號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300052 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣東石鄉猿樹村151之10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300002 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和(應)菜埔42之50號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#538 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: 1A1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和里42之50號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300052 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣東石鄉猿樹村151之10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 05-3790600#321 | 機構負責人姓名: 蔡宗龍 | 機構代碼: B21300002 | 機構種類: B2 | 地址全址: 嘉義縣朴子市永和(應)菜埔42之50號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 蔡宗龍 ... ]
名稱 建益窯業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建益窯業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建益窯業股份有限公司 桃園市楊梅區中山里金山街5號8樓之1 | 蔡李芳蕙 | 44688610 | 核准設立 |
建益窯業股份有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區中山里金山街5號8樓之1 | 負責人: 蔡李芳蕙 | 統編: 44688610 | 核准設立 |
姓名 蔡宗龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡宗龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
古佛宗教文物用品社 桃園市桃園區中德里國際路一段五九號一樓 | 蔡宗龍 | 98985833 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089000517) |
龍家商行 臺南市永康區北灣里文賢街78巷19弄58號 | 蔡宗龍 | 36841484 | 核准設立 - 獨資 |
航龍電業有限公司 高雄市前鎮區崗山中街118巷52號 | 蔡宗龍 | 54189509 | 核准設立 |
順誠金香行 高雄市前鎮區竹西里廣東3街44號1樓 | 蔡宗龍 | 13640232 | 核准設立 - 獨資 |
高貴商行 高雄市前金區長興里瑞源路75號地下室 | 蔡宗龍 | 06823164 | 核准設立 - 獨資 |
花苑飲料館 高雄市前金區民生2路231號1樓 | 蔡宗龍 | 14837971 | 歇業 - 獨資 |
佳發行 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭二八之二七號 | 蔡宗龍 | 17159876 | 歇業 - 獨資 |
歡唱居飲料店 高雄市新興區秋山里民主路11號1樓 | 蔡宗龍 | 17862240 | 歇業 - 獨資 |
古佛宗教文物用品社 登記地址: 桃園市桃園區中德里國際路一段五九號一樓 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 98985833 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089000517) |
龍家商行 登記地址: 臺南市永康區北灣里文賢街78巷19弄58號 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 36841484 | 核准設立 - 獨資 |
航龍電業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區崗山中街118巷52號 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 54189509 | 核准設立 |
順誠金香行 登記地址: 高雄市前鎮區竹西里廣東3街44號1樓 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 13640232 | 核准設立 - 獨資 |
高貴商行 登記地址: 高雄市前金區長興里瑞源路75號地下室 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 06823164 | 核准設立 - 獨資 |
花苑飲料館 登記地址: 高雄市前金區民生2路231號1樓 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 14837971 | 歇業 - 獨資 |
佳發行 登記地址: 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭二八之二七號 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 17159876 | 歇業 - 獨資 |
歡唱居飲料店 登記地址: 高雄市新興區秋山里民主路11號1樓 | 負責人: 蔡宗龍 | 統編: 17862240 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡宗龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|