黃永豐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃永豐的職稱是董事長, 持有股份數是11967, 公司名稱是富豐企業股份有限公司, 統一編號是44782609.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11966 | 所代表法人: | 富豐企業股份有限公司 | 統一編號: 44782609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11966 | 所代表法人: | 富豐企業股份有限公司 | 統一編號: 44782609 |
[ 搜尋所有相關: 黃永豐 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 44782609 | 電話號碼: 02-25074271 | 臺北市中山區南京東路2段140號5樓 |
統一編號: 44782609 | 電話號碼: 02-25074271 | 臺北市中山區南京東路2段140號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃永豐 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 富豐企業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 富豐企業 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 富豐企業有限公司 | 富勤資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 79969171 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 15788961 | 聯絡電話: 8560462 | 花蓮縣花蓮市 | 設立日期: 2003/6/18 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 統一編號: 99593482 | 聯絡電話: 2618058 | 嘉義市東區 | 設立日期: 2004/9/22 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 統一編號: 99593482 | 電話號碼: 05-2213011 | 嘉義縣民雄鄉大崎村內埔仔27-1號一樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉富豐企業有限公司 | 統一編號: 27616824 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 富豐企業有限公司 | 富勤資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 79969171 @ 董監事資料集 |
統一編號: 15788961 | 聯絡電話: 8560462 | 花蓮縣花蓮市 | 設立日期: 2003/6/18 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
統一編號: 99593482 | 聯絡電話: 2618058 | 嘉義市東區 | 設立日期: 2004/9/22 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
統一編號: 99593482 | 電話號碼: 05-2213011 | 嘉義縣民雄鄉大崎村內埔仔27-1號一樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉富豐企業有限公司 | 統一編號: 27616824 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 富豐企業 ... ]
根據姓名 黃永豐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃永豐 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2024/7/14 上午 12:00:00 | 臺南市將軍區苓仔寮里1鄰苓保26號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 354 | 所代表法人: | 永豐育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 45056632 @ 董監事資料集 |
| 負責人姓名: 黃永豐 | 統一編號: 89164217 | 所在地: 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 年豐金屬有限公司 | 統一編號: 23645708 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8888888 | 所代表法人: | 兆豐地產開發投資顧問有限公司 | 統一編號: 89164217 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佳豐機械工業有限公司 | 統一編號: 93373996 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: 07-3452578 | 營業場所縣市別: 高雄市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 黃永豐 | 許可執照字號: 環藥病媒字第64-101號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 開始時間: 2017/10/15 | 結束時間: 2018/5/31 | 電話: | 台南市 | 地點: 台南市黑面琵鷺保育季 | 地址: 台南市七股區十份裡海埔47號 | 參與者: 全民 | 停車資訊: | 描述: 黑面琵鷺保育季系列活動10月15日於七股頂山第二賞鳥亭揭開序幕,當天有「賞鳥剪綵啟用」、「黑面琵鷺郵票小全張出版」、「小小解說員」及「濕地保育宣傳」。11月15日在特有生物研究保育中心七股研究中心有攝... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2024/7/14 上午 12:00:00 | 臺南市將軍區苓仔寮里1鄰苓保26號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 354 | 所代表法人: | 永豐育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 45056632 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 黃永豐 | 統一編號: 89164217 | 所在地: 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 年豐金屬有限公司 | 統一編號: 23645708 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8888888 | 所代表法人: | 兆豐地產開發投資顧問有限公司 | 統一編號: 89164217 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佳豐機械工業有限公司 | 統一編號: 93373996 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: 07-3452578 | 營業場所縣市別: 高雄市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 黃永豐 | 許可執照字號: 環藥病媒字第64-101號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
開始時間: 2017/10/15 | 結束時間: 2018/5/31 | 電話: | 台南市 | 地點: 台南市黑面琵鷺保育季 | 地址: 台南市七股區十份裡海埔47號 | 參與者: 全民 | 停車資訊: | 描述: 黑面琵鷺保育季系列活動10月15日於七股頂山第二賞鳥亭揭開序幕,當天有「賞鳥剪綵啟用」、「黑面琵鷺郵票小全張出版」、「小小解說員」及「濕地保育宣傳」。11月15日在特有生物研究保育中心七股研究中心有攝... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 黃永豐 ... ]
玉富豐企業有限公司 | 地址: 花蓮縣花蓮市民享三街46號6樓之2 | 電話: 03-823-7758 |
富豐企業股份有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路二段140號5樓 | 電話: 02-2507-4271 |
名稱 富豐企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 富豐企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富豐企業社 桃園市楊梅區富豐里新明街526號1樓 | 謝翔宇 | 42179935 | 停業 (停業起迄日期 107年03月31日 至 108年03月30日) - 獨資 |
富豐企業股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段140號5樓 | 黃永豐 | 44782609 | 核准設立 |
富豐企業社 嘉義縣民雄鄉大崎村內埔仔27-1號一樓 | 陳延芬 | 99593482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059300028) |
富豐企業社 嘉義市東區新開里垂楊路89號四樓之5 | 羅琦惟 | 92374434 | 停業 - 獨資 |
興富豐企業社 臺中市西屯區上石里青海路二段292之8號1樓 | 吳承賢 | 82480040 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090881713) |
玉富豐企業有限公司 花蓮縣花蓮市民運里民享三街48號 | 沈美慧 | 27616824 | 核准設立 |
田富豐企業有限公司 新北市板橋區忠孝路217號(1樓) | 張聰寶 | 69376229 | 核准設立 |
富豐企業社 臺中市東區東門里天乙街140巷51號一樓 | 陳美芳 | 06038067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090873386) |
富豐企業社 登記地址: 桃園市楊梅區富豐里新明街526號1樓 | 負責人: 謝翔宇 | 統編: 42179935 | 停業 (停業起迄日期 107年03月31日 至 108年03月30日) - 獨資 |
富豐企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段140號5樓 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 44782609 | 核准設立 |
富豐企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村內埔仔27-1號一樓 | 負責人: 陳延芬 | 統編: 99593482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059300028) |
富豐企業社 登記地址: 嘉義市東區新開里垂楊路89號四樓之5 | 負責人: 羅琦惟 | 統編: 92374434 | 停業 - 獨資 |
興富豐企業社 登記地址: 臺中市西屯區上石里青海路二段292之8號1樓 | 負責人: 吳承賢 | 統編: 82480040 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090881713) |
玉富豐企業有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市民運里民享三街48號 | 負責人: 沈美慧 | 統編: 27616824 | 核准設立 |
田富豐企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區忠孝路217號(1樓) | 負責人: 張聰寶 | 統編: 69376229 | 核准設立 |
富豐企業社 登記地址: 臺中市東區東門里天乙街140巷51號一樓 | 負責人: 陳美芳 | 統編: 06038067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090873386) |
[ 查詢所有 富豐企業 ... ]
姓名 黃永豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃永豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永豐印刷行 南投縣埔里鎮北門里北澤街九三號 | 黃永豐 | 06121451 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090003795) |
永豐犬舍 臺南市將軍區保源里苓保26號 | 黃永豐 | 26448407 | 核准設立 - 獨資 |
兆豐地產開發投資顧問有限公司 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 | 黃永豐 | 89164217 | 核准設立 |
佳豐機械工業有限公司 高雄市鹽埕區七賢三路250號10樓之5 | 黃永豐 | 93373996 | 核准設立 |
明寶水產行 屏東縣東港鎮鎮海里鎮海路二八之九號一樓 | 黃永豐 | 21656968 | 核准設立 - 獨資 |
聯豐工藝社 新北市新店區?瀃虜穭0段2號2樓 | 黃永豐 | 33829846 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
聯豐工藝社 新北市新店區?瀃虜穭0段2號2樓 | 黃永豐 | 76764110 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永豐印刷行 登記地址: 南投縣埔里鎮北門里北澤街九三號 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 06121451 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090003795) |
永豐犬舍 登記地址: 臺南市將軍區保源里苓保26號 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 26448407 | 核准設立 - 獨資 |
兆豐地產開發投資顧問有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 89164217 | 核准設立 |
佳豐機械工業有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區七賢三路250號10樓之5 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 93373996 | 核准設立 |
明寶水產行 登記地址: 屏東縣東港鎮鎮海里鎮海路二八之九號一樓 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 21656968 | 核准設立 - 獨資 |
聯豐工藝社 登記地址: 新北市新店區?瀃虜穭0段2號2樓 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 33829846 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
聯豐工藝社 登記地址: 新北市新店區?瀃虜穭0段2號2樓 | 負責人: 黃永豐 | 統編: 76764110 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃永豐 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
|