謝春英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝春英的職稱是監察人, 持有股份數是10, 公司名稱是志皓塑膠股份有限公司, 統一編號是44964116.
無其他 志皓塑膠 資料。
[ 搜尋所有 志皓塑膠 ... ]
根據姓名 謝春英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝春英 ...) | 事務所名稱: 謝春英記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 苗栗縣苗栗市維新里4鄰新庄街59巷2號1樓 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 苗栗縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982109號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照ABC據點 |
事務所名稱: 謝春英記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 苗栗縣苗栗市維新里4鄰新庄街59巷2號1樓 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 苗栗縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982109號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 03-3317226#15 | 機構負責人姓名: 謝春英 | 機構代碼: BD0400002 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市桃園區三民里三民路1段二號九樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝春英 ... ]
名稱 志皓塑膠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 志皓塑膠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志皓塑膠股份有限公司 桃園市新屋區石磊里二之一號 | | 44964116 | 解散 (文號: 2004-3-19 經授中字 第0933183724號) |
志皓塑膠社 桃園縣新屋鄉石磊村1鄰2之1號 | 謝清光 | 43718019 | 撤銷 - 獨資 |
志皓塑膠股份有限公司 登記地址: 桃園市新屋區石磊里二之一號 | 統編: 44964116 | 解散 (文號: 2004-3-19 經授中字 第0933183724號) |
志皓塑膠社 登記地址: 桃園縣新屋鄉石磊村1鄰2之1號 | 負責人: 謝清光 | 統編: 43718019 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 謝春英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝春英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
春花美容院 臺東縣達仁鄉安朔村復興路三十四號 | 謝春英 | 93734470 | 歇業 - 獨資 |
捷淨自助洗衣店 高雄市前金區新生里自強1路83巷2號 | 洪謝春英 | 06810105 | 核准設立 - 獨資 |
合祥工程企業社 苗栗縣苗栗市文山里金滿17號1樓 | 謝春英 | 09276751 | 歇業 - 獨資 |
驛順企業社 桃園縣大溪鎮一心里文化路一六六巷十四號二樓 | 謝春英 | 14948673 | 歇業 - 獨資 |
小荳荳禮品坊 桃園縣大溪鎮一德里文化路177號1樓 | 謝春英 | 19958805 | 歇業 - 獨資 |
一路發商店 桃園市八德區竹園里長興街17鄰493巷1號 | 徐謝春英 | 36458924 | 歇業 - 獨資 |
超群什貨行 桃園縣龜山鄉龜山村大同路410巷2弄3號1樓 | 陳謝春英 | 43867994 | 歇業 - 獨資 |
人人商行 桃園縣中壢市水尾里興和路125巷36號 | 謝春英 | 45001193 | 歇業 - 獨資 |
春花美容院 登記地址: 臺東縣達仁鄉安朔村復興路三十四號 | 負責人: 謝春英 | 統編: 93734470 | 歇業 - 獨資 |
捷淨自助洗衣店 登記地址: 高雄市前金區新生里自強1路83巷2號 | 負責人: 洪謝春英 | 統編: 06810105 | 核准設立 - 獨資 |
合祥工程企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市文山里金滿17號1樓 | 負責人: 謝春英 | 統編: 09276751 | 歇業 - 獨資 |
驛順企業社 登記地址: 桃園縣大溪鎮一心里文化路一六六巷十四號二樓 | 負責人: 謝春英 | 統編: 14948673 | 歇業 - 獨資 |
小荳荳禮品坊 登記地址: 桃園縣大溪鎮一德里文化路177號1樓 | 負責人: 謝春英 | 統編: 19958805 | 歇業 - 獨資 |
一路發商店 登記地址: 桃園市八德區竹園里長興街17鄰493巷1號 | 負責人: 徐謝春英 | 統編: 36458924 | 歇業 - 獨資 |
超群什貨行 登記地址: 桃園縣龜山鄉龜山村大同路410巷2弄3號1樓 | 負責人: 陳謝春英 | 統編: 43867994 | 歇業 - 獨資 |
人人商行 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里興和路125巷36號 | 負責人: 謝春英 | 統編: 45001193 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝春英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
|