陳佳燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳佳燕的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是禾暄食品有限公司, 統一編號是45061656.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳佳燕 ...) | 食品業者登錄字號: H-200075587-00001-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 45061656 | 桃園市桃園區義光街46號2樓 |
| 食品業者登錄字號: H-200075587-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 45061656 | 桃園市桃園區信光里正康三街255巷14號(1樓) |
食品業者登錄字號: H-200075587-00001-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 45061656 | 桃園市桃園區義光街46號2樓 |
食品業者登錄字號: H-200075587-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 45061656 | 桃園市桃園區信光里正康三街255巷14號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 陳佳燕 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 禾暄食品 資料。
[ 搜尋所有 禾暄食品 ... ]
根據姓名 陳佳燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳佳燕 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏鈞精密工業股份有限公司 | 統一編號: 45902709 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 曼哈頓音樂藝術有限公司 | 統一編號: 80368008 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 融陞光電股份有限公司 | 統一編號: 80734407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富隆紙器股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0988-091231,0921-224682 | 機構負責人姓名: 陳佳燕 | 機構代碼: B41600002 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣麟洛鄉中山路363號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏鈞精密工業股份有限公司 | 統一編號: 45902709 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 曼哈頓音樂藝術有限公司 | 統一編號: 80368008 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 融陞光電股份有限公司 | 統一編號: 80734407 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富隆紙器股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳佳燕 ... ]
名稱 禾暄食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾暄食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾暄食品有限公司 桃園市桃園區信光里正康三街255巷14號(1樓) | 陳佳燕 | 45061656 | 核准設立 |
禾暄食品有限公司 登記地址: 桃園市桃園區信光里正康三街255巷14號(1樓) | 負責人: 陳佳燕 | 統編: 45061656 | 核准設立 |
姓名 陳佳燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳佳燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永旭服飾店 高雄市左營區頂西里西陵街71號1樓 | 陳佳燕 | 14244040 | 歇業 - 獨資 |
星緹髮色工作室 高雄市三民區大裕路191號1樓 | 陳佳燕 | 21353042 | 核准設立 - 獨資 |
曼哈頓音樂藝術有限公司 高雄市前金區成功一路358號1樓 | 陳佳燕 | 80368008 | 核准設立 |
大和寢具行 臺中市北區賴村里大德街102號1樓 | 陳佳燕 | 80832272 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090881711) |
永旭服飾店 登記地址: 高雄市左營區頂西里西陵街71號1樓 | 負責人: 陳佳燕 | 統編: 14244040 | 歇業 - 獨資 |
星緹髮色工作室 登記地址: 高雄市三民區大裕路191號1樓 | 負責人: 陳佳燕 | 統編: 21353042 | 核准設立 - 獨資 |
曼哈頓音樂藝術有限公司 登記地址: 高雄市前金區成功一路358號1樓 | 負責人: 陳佳燕 | 統編: 80368008 | 核准設立 |
大和寢具行 登記地址: 臺中市北區賴村里大德街102號1樓 | 負責人: 陳佳燕 | 統編: 80832272 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090881711) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|