賴彥宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴彥宏的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是亦成國際企業評價股份有限公司, 統一編號是45100145.
董監事資料集 資料集的 賴彥宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 賴彥宏 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亦成國際企業評價股份有限公司 | 統一編號: 45100145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 亦成國際企業評價股份有限公司 | 統一編號: 45100145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 亦成國際企業評價股份有限公司 | 統一編號: 45100145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亦成國際企業評價股份有限公司 | 統一編號: 45100145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 亦成國際企業評價股份有限公司 | 統一編號: 45100145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 亦成國際企業評價股份有限公司 | 統一編號: 45100145 |
[ 搜尋所有相關: 賴彥宏 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 賴彥宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴彥宏 ...) | 姓名: 賴詮衡 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市新興區民生一路1-73號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 宏亮建設有限公司 | 統一編號: 80699675 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905357822 | 機構負責人姓名: 賴彥宏 | 機構代碼: 2X1100024 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市成功里五福街68巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905357822 | 機構負責人姓名: 賴彥宏 | 機構代碼: 2X1100024 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市成功里五福街68巷23號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905357822 | 機構負責人姓名: 賴彥宏 | 機構代碼: 2X1100024 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市成功里五福街68巷23號 @ 長照B據點 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市北區金龍里北屯路六一號 | 營利事業統一編號: 16987411 | 管制編號: B22B2722 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 長生醫股份有限公司 | 統一編號: 25126049 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奎昌傢俱有限公司 | 統一編號: 27646067 @ 董監事資料集 |
姓名: 賴詮衡 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市新興區民生一路1-73號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 宏亮建設有限公司 | 統一編號: 80699675 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905357822 | 機構負責人姓名: 賴彥宏 | 機構代碼: 2X1100024 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市成功里五福街68巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905357822 | 機構負責人姓名: 賴彥宏 | 機構代碼: 2X1100024 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市成功里五福街68巷23號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/08/27 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0905357822 | 機構負責人姓名: 賴彥宏 | 機構代碼: 2X1100024 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市成功里五福街68巷23號 @ 長照B據點 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市北區金龍里北屯路六一號 | 營利事業統一編號: 16987411 | 管制編號: B22B2722 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 長生醫股份有限公司 | 統一編號: 25126049 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奎昌傢俱有限公司 | 統一編號: 27646067 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴彥宏 ... ]
名稱 亦成國際企業評價 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亦成國際企業評價)
亦成國際企業評價股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市延平里埔陽街182之2號2樓 | 負責人: 賴彥勳 | 統編: 45100145 | 核准設立 |
姓名 賴彥宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴彥宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏亮建設有限公司 臺中市西區忠明南路499號9樓 | 賴彥宏 | 80699675 | 核准設立 |
新天地視聽歌唱城 高雄市苓雅區苓東里四維4路167號8、9樓 | 賴彥宏 | 21351425 | 核准停業 - 獨資 |
昌泰機車行 彰化縣員林鎮中正里三民東街56號1樓 | 賴彥宏 | 25368469 | 核准設立 - 獨資 |
奎昌傢俱有限公司 新北市土城區清和里明德路1段313巷24號5樓 | 賴彥宏 | 27646067 | 核准設立 |
里瓦工作室 新北市板橋區明德街21號4樓 | 賴彥宏 | 30292665 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088124073) |
炘睿生醫股份有限公司 彰化縣和美鎮詔安里東安路13號 | 賴彥宏 | 45093637 | 核准設立 |
嵩川有限公司 高雄市小港區南北路54巷28號5樓 | 賴彥宏 | 45136848 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-27) |
苗成建設股份有限公司 彰化縣和美鎮詔安里東安路13號 | 賴彥宏 | 54810132 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-14) |
宏亮建設有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路499號9樓 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 80699675 | 核准設立 |
新天地視聽歌唱城 登記地址: 高雄市苓雅區苓東里四維4路167號8、9樓 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 21351425 | 核准停業 - 獨資 |
昌泰機車行 登記地址: 彰化縣員林鎮中正里三民東街56號1樓 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 25368469 | 核准設立 - 獨資 |
奎昌傢俱有限公司 登記地址: 新北市土城區清和里明德路1段313巷24號5樓 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 27646067 | 核准設立 |
里瓦工作室 登記地址: 新北市板橋區明德街21號4樓 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 30292665 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088124073) |
炘睿生醫股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里東安路13號 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 45093637 | 核准設立 |
嵩川有限公司 登記地址: 高雄市小港區南北路54巷28號5樓 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 45136848 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-27) |
苗成建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里東安路13號 | 負責人: 賴彥宏 | 統編: 54810132 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-14) |
[ 查詢所有 賴彥宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|