林春宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林春宏的職稱是董事, 持有股份數是25000000, 公司名稱是昱竑國際實業有限公司, 統一編號是45108287.
| 統一編號: 45108287 | 電話號碼: 049-2227638 | 南投縣南投市康壽里公所街26號1樓 |
統一編號: 45108287 | 電話號碼: 049-2227638 | 南投縣南投市康壽里公所街26號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林春宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 昱竑國際實業 資料。
[ 搜尋所有 昱竑國際實業 ... ]
根據姓名 林春宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林春宏 ...) | (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林春宏作 | 出版機構: 中市葫蘆墩文化中心 | 版次: | 預訂出版日: 109/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 76 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5414-97-9 (平裝, NT$350, 76面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| OID: 2.16.886.110.90010.100046 | 電話: 04-7229028 | 地址: 彰化縣彰化市民生南路2號3樓 | DN: o=林春宏建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林春宏 | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林春宏作 | 出版機構: 中市葫蘆墩文化中心 | 版次: | 預訂出版日: 109/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 76 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5414-97-9 (平裝, NT$350, 76面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
OID: 2.16.886.110.90010.100046 | 電話: 04-7229028 | 地址: 彰化縣彰化市民生南路2號3樓 | DN: o=林春宏建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 林春宏 ... ]
名稱 昱竑國際實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昱竑國際實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱竑國際實業有限公司 南投縣南投市康壽里公所街26號1樓 | 林春宏 | 45108287 | 核准設立 |
昱竑國際實業有限公司 登記地址: 南投縣南投市康壽里公所街26號1樓 | 負責人: 林春宏 | 統編: 45108287 | 核准設立 |
姓名 林春宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林春宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
春宏工程行 雲林縣崙背鄉五魁村五常路二九之一六號一樓 | 林春宏 | 20037531 | 核准設立 - 獨資 |
輝宏工程行 新北市新莊區中信街60號2樓(現場僅供辦公室使用) | 林春宏 | 09729950 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118157355) |
雪曼電漿科技有限公司 臺北市中山區吉林路398號4樓 | 林春宏 | 42634863 | 核准設立 |
正霖商號 雲林縣斗南鎮明昌里建國三路六一號一樓 | 林春宏 | 15605999 | 歇業 - 獨資 |
雅士視廳社 嘉義縣竹崎鄉內埔村元興路一四九號 | 林春宏 | 06325504 | 歇業 - 獨資 |
家順工程行 新北市新莊區福樂街132巷1弄3號4樓(現場僅供辦公室使用) | 林春宏 | 09638451 | 核准設立 - 獨資 |
星光商行 宜蘭縣壯圍鄉東港村廓後路一0三之十六號(限使用第一層) | 林春宏 | 13660243 | 核准設立 - 獨資 |
弘旭資訊社 嘉義市東區朝陽里垂楊路46號一樓 | 林春宏 | 18283276 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090170699) |
春宏工程行 登記地址: 雲林縣崙背鄉五魁村五常路二九之一六號一樓 | 負責人: 林春宏 | 統編: 20037531 | 核准設立 - 獨資 |
輝宏工程行 登記地址: 新北市新莊區中信街60號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 林春宏 | 統編: 09729950 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118157355) |
雪曼電漿科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路398號4樓 | 負責人: 林春宏 | 統編: 42634863 | 核准設立 |
正霖商號 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里建國三路六一號一樓 | 負責人: 林春宏 | 統編: 15605999 | 歇業 - 獨資 |
雅士視廳社 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉內埔村元興路一四九號 | 負責人: 林春宏 | 統編: 06325504 | 歇業 - 獨資 |
家順工程行 登記地址: 新北市新莊區福樂街132巷1弄3號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 林春宏 | 統編: 09638451 | 核准設立 - 獨資 |
星光商行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉東港村廓後路一0三之十六號(限使用第一層) | 負責人: 林春宏 | 統編: 13660243 | 核准設立 - 獨資 |
弘旭資訊社 登記地址: 嘉義市東區朝陽里垂楊路46號一樓 | 負責人: 林春宏 | 統編: 18283276 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090170699) |
[ 查詢所有 林春宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
|