林信宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林信宏的職稱是董事長, 持有股份數是200000, 公司名稱是宏德電子股份有限公司, 統一編號是45111044.
董監事資料集 資料集的 林信宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林信宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏德電子股份有限公司 | 統一編號: 45111044 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 宏德電子股份有限公司 | 統一編號: 45111044 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 宏德電子股份有限公司 | 統一編號: 45111044 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏德電子股份有限公司 | 統一編號: 45111044 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 宏德電子股份有限公司 | 統一編號: 45111044 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 宏德電子股份有限公司 | 統一編號: 45111044 |
[ 搜尋所有相關: 林信宏 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 45111044 | 電話號碼: | 屏東縣內埔鄉隘寮村2鄰清涼路一段324號 |
統一編號: 45111044 | 電話號碼: | 屏東縣內埔鄉隘寮村2鄰清涼路一段324號 |
[ 搜尋所有相關: 林信宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 宏德電子 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 宏德電子 ...) | 證書期限: 2023/10/22 | 商品名稱: 可充式鋰離子電池組 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2024/09/02 | 商品名稱: 可充式鋰電池組 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2023/10/29 | 商品名稱: 藍牙運動攝影機 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2025/01/03 | 商品名稱: 運動攝影機 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2023/10/22 | 商品名稱: 可充式鋰離子電池組 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2024/09/02 | 商品名稱: 可充式鋰電池組 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2023/10/29 | 商品名稱: 藍牙運動攝影機 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2025/01/03 | 商品名稱: 運動攝影機 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 宏德電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 宏德電子 ... ]
根據姓名 林信宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林信宏 ...) | 總機電話: (02)2786-1188 | 公司代號: 1229 | 產業別: 02 | 營利事業統一編號: 11996904 | 住址: 臺北市南港區南港路一段209號10樓 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 19550720 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 作者: 林信宏作 | 出版機構: 布克文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7256-83-1 (平裝, NT$380, 256面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 總機電話: (07)3712111 | 公司代號: 1307 | 產業別: 03 | 營利事業統一編號: 83387850 | 住址: 高雄市三民區通化街120號 | 董事長: 林孟經 | 成立日期: 19730616 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林信宏, 林冠宏, 潘明玉編輯 | 出版機構: 文化大學園生系 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 25 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-06747-1-2 (平裝, NT$150, 25面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宏泰林有限公司 | 統一編號: 53604084 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 22771826 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣竹山鎮中和里前山路二段三六八號 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: (02)2786-1188 | 公司代號: 1229 | 產業別: 02 | 營利事業統一編號: 11996904 | 住址: 臺北市南港區南港路一段209號10樓 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 19550720 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
作者: 林信宏作 | 出版機構: 布克文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7256-83-1 (平裝, NT$380, 256面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
總機電話: (07)3712111 | 公司代號: 1307 | 產業別: 03 | 營利事業統一編號: 83387850 | 住址: 高雄市三民區通化街120號 | 董事長: 林孟經 | 成立日期: 19730616 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林信宏, 林冠宏, 潘明玉編輯 | 出版機構: 文化大學園生系 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 25 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-06747-1-2 (平裝, NT$150, 25面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宏泰林有限公司 | 統一編號: 53604084 @ 董監事資料集 |
主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 22771826 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣竹山鎮中和里前山路二段三六八號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 林信宏 ... ]
名稱 宏德電子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏德電子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏德電子股份有限公司 屏東縣內埔鄉隘寮村2鄰清涼路一段324號 | 林信宏 | 45111044 | 核准設立 |
宏德電子股份有限公司 登記地址: 屏東縣內埔鄉隘寮村2鄰清涼路一段324號 | 負責人: 林信宏 | 統編: 45111044 | 核准設立 |
姓名 林信宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林信宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏泰林有限公司 苗栗縣頭份市忠孝里自強路112之1號 | 林信宏 | 53604084 | 核准設立 |
信宏汽車商行 新北市樹林區三龍街136巷6號 | 林信宏 | 42253104 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055238653) |
信宏工程行 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 林信宏 | 88219262 | 核准設立 - 獨資 |
信宏工程行 臺南市永康區西勢里西勢路143巷18號1樓 | 林信宏 | 36763234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080012712) |
阿宏滷味 苗栗縣頭份市信義里中正路124號1樓 | 林信宏 | 45442614 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1041000996) |
信宏餐飲館 臺東縣臺東市光明里中興路二段四O一號二樓 | 林信宏 | 47757863 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070072410) |
宏逸企業有限公司 臺北市中山區南京東路2段101號9樓 | 林信宏 | 90550672 | 核准設立 |
宏泰林有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市忠孝里自強路112之1號 | 負責人: 林信宏 | 統編: 53604084 | 核准設立 |
信宏汽車商行 登記地址: 新北市樹林區三龍街136巷6號 | 負責人: 林信宏 | 統編: 42253104 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055238653) |
信宏工程行 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 負責人: 林信宏 | 統編: 88219262 | 核准設立 - 獨資 |
信宏工程行 登記地址: 臺南市永康區西勢里西勢路143巷18號1樓 | 負責人: 林信宏 | 統編: 36763234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080012712) |
阿宏滷味 登記地址: 苗栗縣頭份市信義里中正路124號1樓 | 負責人: 林信宏 | 統編: 45442614 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1041000996) |
信宏餐飲館 登記地址: 臺東縣臺東市光明里中興路二段四O一號二樓 | 負責人: 林信宏 | 統編: 47757863 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070072410) |
宏逸企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段101號9樓 | 負責人: 林信宏 | 統編: 90550672 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林信宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
|