李明瑜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李明瑜的職稱是監察人, 持有股份數是64000, 公司名稱是同新股份有限公司, 統一編號是45126742.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 64000 | 所代表法人: | 同新股份有限公司 | 統一編號: 45126742 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 64000 | 所代表法人: | 同新股份有限公司 | 統一編號: 45126742 |
[ 搜尋所有相關: 李明瑜 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 同新 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 同新 ...) | 鄉鎮市區代碼: 05 | 宜蘭縣 | 地政事務所名稱: 宜蘭地政事務所 | 地政事務所代碼: GB @ 土地段名代碼(API) |
| | 活動起始日期: 2021/11/27 | 活動結束日期: 2022/02/20 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 開始時間: 2024-07-28T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-07-29T00:00:00+08:00 | 電話: 886-2-26657251 | 地點: 新北市坪林區國中路13號(坪林水岸廣場) | 地址: 新北市坪林區國中路13號 | 參與者: | 收費: | 描述: 音樂會、手作、市集,就在新北好茶年度系列活動「夏封」,來翡翠水庫上游,享受溫暖的陽光中伴隨岸邊的涼風。一同飲茶解暑,與家人、好友沈浸於音樂和茶香。 來坪林,在大暑之時,享受不同以往的清淨。一、113年... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
| 縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
鄉鎮市區代碼: 05 | 宜蘭縣 | 地政事務所名稱: 宜蘭地政事務所 | 地政事務所代碼: GB @ 土地段名代碼(API) |
| 活動起始日期: 2021/11/27 | 活動結束日期: 2022/02/20 @ 新住民主題區藝文活動 |
開始時間: 2024-07-28T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-07-29T00:00:00+08:00 | 電話: 886-2-26657251 | 地點: 新北市坪林區國中路13號(坪林水岸廣場) | 地址: 新北市坪林區國中路13號 | 參與者: | 收費: | 描述: 音樂會、手作、市集,就在新北好茶年度系列活動「夏封」,來翡翠水庫上游,享受溫暖的陽光中伴隨岸邊的涼風。一同飲茶解暑,與家人、好友沈浸於音樂和茶香。 來坪林,在大暑之時,享受不同以往的清淨。一、113年... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)La Voix d’AMiS藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)La Voix d’AMiS藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)La Voix d’AMiS藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
縣市別: 嘉義市 | 商圈範圍: 五福街、大同新村、大埤脚、大雅路、大業街、小雅路、山子頂、工業街、中山路、中正路、仁和新村、公明路、公園街、公義路、文化路、文心街、文昌街、文雅街、日新街、水源地、王田、世賢路、北門街、北榮街、台斗街... | 理事長姓名: 劉慶宗 @ 全國商圈盤點清冊 |
[ 搜尋所有 同新 ... ]
根據姓名 李明瑜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李明瑜 ...) | 主要產品: 269其他電子零組件、285家用電器 | 統一編號: 97028074 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳安里俊英街一一六巷四一弄四號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 26電子零組件製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳安里俊英街一一六巷四一弄四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 269其他電子零組件
285家用電器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市新店區中興路二段二三二、二三四號二樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 匠新室內裝修有限公司 | 統一編號: 54258131 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1408060 | 所代表法人: | 苗實國際有限公司 | 統一編號: 83171253 @ 董監事資料集 |
主要產品: 269其他電子零組件、285家用電器 | 統一編號: 97028074 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳安里俊英街一一六巷四一弄四號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 26電子零組件製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳安里俊英街一一六巷四一弄四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 269其他電子零組件
285家用電器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市新店區中興路二段二三二、二三四號二樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 匠新室內裝修有限公司 | 統一編號: 54258131 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1408060 | 所代表法人: | 苗實國際有限公司 | 統一編號: 83171253 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李明瑜 ... ]
同新圓不動產企業有限公司 | 地址: 新竹縣湖口鄉成功路156號 | 電話: 03-599-8111 |
同新企業社 | 地址: 台中市西屯區大河一巷1號之12 | 電話: 04-2315-0875 |
同新家庭五金行 | 地址: 台北市信義區吳興街189號1樓 | 電話: 02-2722-0302 |
同新紙業社 | 地址: 411 台中市太平區大源三街6-1號 | 電話: 04-2393-1392, 0931-479-927 |
同新紙業社 | 地址: 411 台中市太平區大源三街6-1號 | 電話: 04-2393-1392, 0931-479-927 |
名稱 同新 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 同新)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
同新企業社 新竹縣關西鎮南新里16鄰新城82-3號1樓 | 莊勝明 | 31415166 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070303263) |
同新貿易有限公司 臺北市中山區新生北路3段84巷12號1樓 | 江烈煌 | 27718505 | 核准設立 |
同新協力工業設計研究室有限公司 新竹縣竹北市成功九街75號1樓 | 許新 | 82947721 | 核准設立 |
同新圓不動產企業有限公司 新竹縣湖口鄉信義村中山路一段493號1樓 | 徐文美 | 24298277 | 核准設立 |
同新科技有限公司 臺北市內湖區新明路355號7樓之11 | 黃奕寧 | 55777390 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-14) |
利同新零售有限公司 新北市三重區三和路4段382巷80號(1樓) | 戴正和 | 69361794 | 核准設立 |
同新綠能企業社 臺南市新營區太南里太子宮196之2號1樓 | 吳慶堂 | 81279139 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070043439) |
同新製版企業社 新北市板橋區江寧路3段85巷14號5樓 | 花燈層 | 85160082 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088124050) |
同新企業社 登記地址: 新竹縣關西鎮南新里16鄰新城82-3號1樓 | 負責人: 莊勝明 | 統編: 31415166 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070303263) |
同新貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段84巷12號1樓 | 負責人: 江烈煌 | 統編: 27718505 | 核准設立 |
同新協力工業設計研究室有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市成功九街75號1樓 | 負責人: 許新 | 統編: 82947721 | 核准設立 |
同新圓不動產企業有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉信義村中山路一段493號1樓 | 負責人: 徐文美 | 統編: 24298277 | 核准設立 |
同新科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路355號7樓之11 | 負責人: 黃奕寧 | 統編: 55777390 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-14) |
利同新零售有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段382巷80號(1樓) | 負責人: 戴正和 | 統編: 69361794 | 核准設立 |
同新綠能企業社 登記地址: 臺南市新營區太南里太子宮196之2號1樓 | 負責人: 吳慶堂 | 統編: 81279139 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070043439) |
同新製版企業社 登記地址: 新北市板橋區江寧路3段85巷14號5樓 | 負責人: 花燈層 | 統編: 85160082 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088124050) |
[ 查詢所有 同新 ... ]
姓名 李明瑜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李明瑜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
匠新室內裝修有限公司 桃園市八德區茄明里明光街49巷19號之2,十一樓 | 李明瑜 | 54258131 | 核准設立 |
苗實國際有限公司 臺北市松山區南京東路5段16號11樓之2 | 李明瑜 | 83171253 | 核准設立 |
惠久科技有限公司 新北市樹林區俊英街116巷41弄4號 | 李明瑜 | 97028074 | 核准設立 |
匠新室內裝修有限公司 登記地址: 桃園市八德區茄明里明光街49巷19號之2,十一樓 | 負責人: 李明瑜 | 統編: 54258131 | 核准設立 |
苗實國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段16號11樓之2 | 負責人: 李明瑜 | 統編: 83171253 | 核准設立 |
惠久科技有限公司 登記地址: 新北市樹林區俊英街116巷41弄4號 | 負責人: 李明瑜 | 統編: 97028074 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
|