王秀禎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王秀禎的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是新勁營造有限公司, 統一編號是45140322.
無其他 新勁營造 資料。
[ 搜尋所有 新勁營造 ... ]
根據姓名 王秀禎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王秀禎 ...) | (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王秀禎;(中華民國)劉彩勤 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王秀禎;(中華民國)劉彩勤 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱錦緞;(中華民國)王秀禎 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱錦緞;(中華民國)王秀禎 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/12/28 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1315 | 所代表法人: | 雅儷化粧品股份有限公司 | 統一編號: 23106477 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 多田國際廣告企劃有限公司 | 統一編號: 27315989 @ 董監事資料集 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王秀禎;(中華民國)劉彩勤 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王秀禎;(中華民國)劉彩勤 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱錦緞;(中華民國)王秀禎 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱錦緞;(中華民國)王秀禎 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/12/28 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1315 | 所代表法人: | 雅儷化粧品股份有限公司 | 統一編號: 23106477 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 多田國際廣告企劃有限公司 | 統一編號: 27315989 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王秀禎 ... ]
名稱 新勁營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新勁營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新勁營造有限公司 高雄市三民區大裕路95號1樓 | 王秀禎 | 45140322 | 核准設立 |
新勁營造有限公司 登記地址: 高雄市三民區大裕路95號1樓 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 45140322 | 核准設立 |
姓名 王秀禎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王秀禎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禎藏竹藝工房 南投縣竹山鎮延平里集山路2段576號1樓 | 王秀禎 | 47455375 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002019) |
禎藏竹藝工房 南投縣竹山鎮延平里集山路二段576號 | 王秀禎 | 47352498 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002480) |
宜霖小吃部 南投縣竹山鎮集山路二段六二一號 | 王秀禎 | 06154585 | 歇業 - 獨資 |
雅儷化粧品股份有限公司 臺南市永康區尚頂里中正南路242巷4弄99號 | 王秀禎 | 23106477 | 核准設立 |
多田國際廣告企劃有限公司 新北市新店區安民街65巷15號3樓之1 | 王秀禎 | 27315989 | 核准設立 |
淞晴科技整合有限公司 臺北市信義區信義路4段407號10樓之1 | 王秀禎 | 83562483 | 核准設立 |
水起風生裝潢設計有限公司 臺中市南屯區大川街202號1樓 | 王秀禎 | 90692481 | 核准設立 |
禎藏竹藝工房 登記地址: 南投縣竹山鎮延平里集山路2段576號1樓 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 47455375 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002019) |
禎藏竹藝工房 登記地址: 南投縣竹山鎮延平里集山路二段576號 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 47352498 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002480) |
宜霖小吃部 登記地址: 南投縣竹山鎮集山路二段六二一號 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 06154585 | 歇業 - 獨資 |
雅儷化粧品股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區尚頂里中正南路242巷4弄99號 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 23106477 | 核准設立 |
多田國際廣告企劃有限公司 登記地址: 新北市新店區安民街65巷15號3樓之1 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 27315989 | 核准設立 |
淞晴科技整合有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段407號10樓之1 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 83562483 | 核准設立 |
水起風生裝潢設計有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大川街202號1樓 | 負責人: 王秀禎 | 統編: 90692481 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王秀禎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|