謝文忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝文忠的職稱是監察人, 持有股份數是1500, 公司名稱是鉅強貨運股份有限公司, 統一編號是45164920.
無其他 鉅強貨運 資料。
[ 搜尋所有 鉅強貨運 ... ]
根據姓名 謝文忠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝文忠 ...) | 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 59011236 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣線西鄉頂犁村和線路502號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 27423592 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區南榮里新南路一段305巷38號3樓 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 59011236 | 工廠負責人姓名: 謝文忠 | 工廠地址: 彰化縣線西鄉頂犁村頂犁路157-13號 | 主要產品: 210橡膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照B據點 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 59011236 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣線西鄉頂犁村和線路502號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 27423592 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區南榮里新南路一段305巷38號3樓 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 59011236 | 工廠負責人姓名: 謝文忠 | 工廠地址: 彰化縣線西鄉頂犁村頂犁路157-13號 | 主要產品: 210橡膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 7566995#210 | 機構負責人姓名: 謝文忠 | 機構代碼: B20900021 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣和美鎮和光路180號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 謝文忠 ... ]
鉅強貨運股份有限公司 | 地址: 新竹縣湖口鄉和興村17鄰4號之27 | 電話: 03-599-5833 |
名稱 鉅強貨運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鉅強貨運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅強貨運股份有限公司 桃園市平鎮區環南路二段一七三號二樓 | | 45164920 | 廢止 (文號: 2007-8-10 經授中字 第0963509221號) |
鉅強貨運股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區環南路二段一七三號二樓 | 統編: 45164920 | 廢止 (文號: 2007-8-10 經授中字 第0963509221號) |
姓名 謝文忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝文忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謝文忠自營計程車行 高雄市前鎮區瑞東里1樂市場巷28號 | 謝文忠 | 06706406 | 核准設立 - 獨資 |
忠茂企業社 桃園縣八德市高明里富城街33號1樓 | 謝文忠 | 10507175 | 核准設立 - 獨資 |
強龍起重行 臺北市南港區忠孝東路6段70巷2號1樓 | 謝文忠 | 81605795 | 歇業 - 獨資 |
先進資訊科技有限公司 臺中市南屯區文心里向上南路一段278號9樓 | 謝文忠 | 28495566 | 核准設立 |
愛神快遞企業社 桃園市蘆竹區福祿里福祿一街187巷5號 | 謝文忠 | 41365904 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129003656) |
大鐘嬰兒用品股份有限公司 彰化縣線西鄉頂犁村和線路502號 | 謝文忠 | 59011236 | 核准設立 |
宏凱商行 桃園縣桃園市長德里慈文路317號1樓 | 謝文忠 | 99787023 | 歇業 - 獨資 |
白雪冰行 臺北市士林區中山北路6段315巷61號3樓 | 謝文忠 | 01255986 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056005098) |
謝文忠自營計程車行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞東里1樂市場巷28號 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 06706406 | 核准設立 - 獨資 |
忠茂企業社 登記地址: 桃園縣八德市高明里富城街33號1樓 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 10507175 | 核准設立 - 獨資 |
強龍起重行 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路6段70巷2號1樓 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 81605795 | 歇業 - 獨資 |
先進資訊科技有限公司 登記地址: 臺中市南屯區文心里向上南路一段278號9樓 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 28495566 | 核准設立 |
愛神快遞企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區福祿里福祿一街187巷5號 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 41365904 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129003656) |
大鐘嬰兒用品股份有限公司 登記地址: 彰化縣線西鄉頂犁村和線路502號 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 59011236 | 核准設立 |
宏凱商行 登記地址: 桃園縣桃園市長德里慈文路317號1樓 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 99787023 | 歇業 - 獨資 |
白雪冰行 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段315巷61號3樓 | 負責人: 謝文忠 | 統編: 01255986 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056005098) |
[ 查詢所有 謝文忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|