陳琪臻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳琪臻的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是曲樂有限公司, 統一編號是45877223.
根據名稱 曲樂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曲樂 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)頭份國小國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)頭份國小國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)頭份國小國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)頭份國小國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)頭份國小國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)頭份國小國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 曲樂 ... ]
無其他 陳琪臻 資料。
[ 搜尋所有 陳琪臻 ... ]
樂曲樂器行 | 地址: 台中市西區樂群街107號 | 電話: 04-2373-1360 |
鑫曲樂器 | 地址: 彰化縣員林市員東路二段362巷28號 | 電話: 04-834-8742 |
奏鳴曲樂器有限公司 | 地址: 南投縣南投市民生街33號 | 電話: 049-220-6993 |
金曲樂府 | 地址: 南投縣草屯鎮忠孝街401號 | 電話: 049-250-1539 |
小步舞曲樂坊 | 地址: 新北市永和區中興街52巷2號之3 | 電話: 02-2922-3478 |
名稱 曲樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曲樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂曲樂器行 臺中市西區東昇里樂群街107號2樓 | 鐘可媗 | 82475807 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120860858) |
樂曲樂器行 臺中市西區東昇里樂群街107號2樓 | 鐘可媗 | 45696623 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080865559) |
曲樂有限公司 臺中市北區英才路396號3樓之1 | 陳琪臻 | 45877223 | 核准設立 |
音曲樂坊 高雄市三民區正興路79號 | 吳孟紅 | 25997072 | 核准設立 - 獨資 |
奏鳴曲樂器行 臺中市南屯區三厝里向上路二段423號1樓 | 胡靆萱 | 25256767 | 核准設立 - 獨資 |
正曲樂器行 臺中市豐原區豐田里田心路2段295號1樓 | 劉正國 | 26958800 | 核准設立 - 獨資 |
奏鳴曲樂器行 新北市新店區和成街16巷12號 | 潘恩詔 | 31715939 | 核准設立 - 獨資 |
曲樂企業社 桃園市平鎮區平興里廣泰路210巷46號 | 蔡馨誼 | 91297332 | 核准設立 - 獨資 |
樂曲樂器行 登記地址: 臺中市西區東昇里樂群街107號2樓 | 負責人: 鐘可媗 | 統編: 82475807 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120860858) |
樂曲樂器行 登記地址: 臺中市西區東昇里樂群街107號2樓 | 負責人: 鐘可媗 | 統編: 45696623 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080865559) |
曲樂有限公司 登記地址: 臺中市北區英才路396號3樓之1 | 負責人: 陳琪臻 | 統編: 45877223 | 核准設立 |
音曲樂坊 登記地址: 高雄市三民區正興路79號 | 負責人: 吳孟紅 | 統編: 25997072 | 核准設立 - 獨資 |
奏鳴曲樂器行 登記地址: 臺中市南屯區三厝里向上路二段423號1樓 | 負責人: 胡靆萱 | 統編: 25256767 | 核准設立 - 獨資 |
正曲樂器行 登記地址: 臺中市豐原區豐田里田心路2段295號1樓 | 負責人: 劉正國 | 統編: 26958800 | 核准設立 - 獨資 |
奏鳴曲樂器行 登記地址: 新北市新店區和成街16巷12號 | 負責人: 潘恩詔 | 統編: 31715939 | 核准設立 - 獨資 |
曲樂企業社 登記地址: 桃園市平鎮區平興里廣泰路210巷46號 | 負責人: 蔡馨誼 | 統編: 91297332 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 曲樂 ... ]
姓名 陳琪臻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳琪臻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
易立洗商行 桃園市中壢區中原里福德路127號 | 陳琪臻 | 26621763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099014497) |
易立洗商行 登記地址: 桃園市中壢區中原里福德路127號 | 負責人: 陳琪臻 | 統編: 26621763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099014497) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
|