陳佩琦
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳佩琦的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是龍大發行銷有限公司, 統一編號是45891800.
無其他 龍大發行銷 資料。
[ 搜尋所有 龍大發行銷 ... ]
根據姓名 陳佩琦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳佩琦 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20190101 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3880998 | 所代表法人: 保旭投資股份有限公司 | 創茂生技股份有限公司 | 統一編號: 53227337 @ 董監事資料集 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20190101 | 機構電話: 02-23717101#5804 | 機構負責人姓名: 陳佩琦 | 機構代碼: B10100031 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市萬華區福星里康定路37號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3880998 | 所代表法人: 保旭投資股份有限公司 | 創茂生技股份有限公司 | 統一編號: 53227337 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳佩琦 ... ]
名稱 龍大發行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍大發行銷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍大發行銷有限公司 臺南市中西區西賢里西賢二街125號1樓 | 陳佩琦 | 45891800 | 核准設立 |
龍大發行銷有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢里西賢二街125號1樓 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 45891800 | 核准設立 |
姓名 陳佩琦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳佩琦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琦建企業社 新北市板橋區溪崑二街106巷10之3號 | 陳佩琦 | 72650489 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121318) |
凱詩企業社 桃園市桃園區中德里桃德路49巷55號2樓 | 陳佩琦 | 01286123 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008982) |
高之港小吃部 高雄市三民區立德里市中1路306號 | 陳佩琦 | 06981120 | 歇業 - 獨資 |
鑫豐環保企業社 新北市新莊區景德路172號6樓 | 陳佩琦 | 37897529 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035230313) |
中一茶業股份有限公司 臺南市北區新勝里開元路345號1樓 | 陳佩琦 | 69592492 | 核准設立 |
舒適的熊早午餐 桃園市八德區大忠里和平路22號1樓 | 陳佩琦 | 72737232 | 歇業/撤銷 |
美雲科技有限公司 新竹縣竹北市福德里博愛街352號(3樓) | 陳佩琦 | 82988665 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-03) |
琦建企業社 登記地址: 新北市板橋區溪崑二街106巷10之3號 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 72650489 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121318) |
凱詩企業社 登記地址: 桃園市桃園區中德里桃德路49巷55號2樓 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 01286123 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008982) |
高之港小吃部 登記地址: 高雄市三民區立德里市中1路306號 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 06981120 | 歇業 - 獨資 |
鑫豐環保企業社 登記地址: 新北市新莊區景德路172號6樓 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 37897529 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035230313) |
中一茶業股份有限公司 登記地址: 臺南市北區新勝里開元路345號1樓 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 69592492 | 核准設立 |
舒適的熊早午餐 登記地址: 桃園市八德區大忠里和平路22號1樓 | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 72737232 | 歇業/撤銷 |
美雲科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市福德里博愛街352號(3樓) | 負責人: 陳佩琦 | 統編: 82988665 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-03) |
[ 查詢所有 陳佩琦 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
|