侯牧村
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名侯牧村的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是三興管理顧問股份有限公司, 統一編號是45895904.
董監事資料集 資料集的 侯牧村 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 侯牧村 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3150000 | 所代表法人: 永原投資股份有限公司 | 三興管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 45895904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3150000 | 所代表法人: 永原投資股份有限公司 | 三興管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 45895904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: 興通投資股份有限公司 | 三興管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 45895904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3150000 | 所代表法人: 永原投資股份有限公司 | 三興管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 45895904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3150000 | 所代表法人: 永原投資股份有限公司 | 三興管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 45895904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: 興通投資股份有限公司 | 三興管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 45895904 |
[ 搜尋所有相關: 侯牧村 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 45895904 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 45895904 ...) | 聯絡電話: 06-2201333 | 租賃住宅服務業統一編號: 45895904 | 臺南市南區樹林街二段253號二樓之3 @ 臺南市租賃住宅服務業名冊 |
| 統一編號: 45895904 | 住址: 臺南市南區樹林街二段253號二樓之3 | 登記日期: 1091028 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 侯佑霖 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
聯絡電話: 06-2201333 | 租賃住宅服務業統一編號: 45895904 | 臺南市南區樹林街二段253號二樓之3 @ 臺南市租賃住宅服務業名冊 |
統一編號: 45895904 | 住址: 臺南市南區樹林街二段253號二樓之3 | 登記日期: 1091028 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 侯佑霖 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 45895904 ... ]
根據名稱 三興管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 三興管理顧問 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2232668 | 機構負責人姓名: 侯佑霖 | 機構代碼: 1V1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區民權路三段330號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 三興管理顧問 ... ]
根據姓名 侯牧村 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 侯牧村 ...) | 電話: 02-27511358 | 許可證起始日: 20230319 | 許可證終止日: 20250318 | 負責人姓名: 侯牧村 | 機構地址: 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 02-27511358 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 9 | 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 @ 臺北市仲介公司資料 |
| 統一編號: 86892120 | 住址: 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 | 登記日期: 1091030 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 侯牧村 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 112400 | 所代表法人: | 萬通國際人力開發股份有限公司 | 統一編號: 28031525 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29545 | 所代表法人: | 興通投資股份有限公司 | 統一編號: 52709700 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 294000 | 所代表法人: | 耘樓投資股份有限公司 | 統一編號: 54557139 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17142000 | 所代表法人: 會統企業股份有限公司 | 懷仁國際股份有限公司 | 統一編號: 84705050 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40909 | 所代表法人: | 萬通人力資源顧問股份有限公司 | 統一編號: 86892120 @ 董監事資料集 |
電話: 02-27511358 | 許可證起始日: 20230319 | 許可證終止日: 20250318 | 負責人姓名: 侯牧村 | 機構地址: 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 02-27511358 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 9 | 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 @ 臺北市仲介公司資料 |
統一編號: 86892120 | 住址: 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 | 登記日期: 1091030 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 侯牧村 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 112400 | 所代表法人: | 萬通國際人力開發股份有限公司 | 統一編號: 28031525 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29545 | 所代表法人: | 興通投資股份有限公司 | 統一編號: 52709700 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 294000 | 所代表法人: | 耘樓投資股份有限公司 | 統一編號: 54557139 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17142000 | 所代表法人: 會統企業股份有限公司 | 懷仁國際股份有限公司 | 統一編號: 84705050 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40909 | 所代表法人: | 萬通人力資源顧問股份有限公司 | 統一編號: 86892120 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 侯牧村 ... ]
名稱 三興管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三興管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三興管理顧問股份有限公司 臺南市南區新昌里樹林街2段253號2樓之3 | 侯佑霖 | 45895904 | 核准設立 |
三興管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市南區新昌里樹林街2段253號2樓之3 | 負責人: 侯佑霖 | 統編: 45895904 | 核准設立 |
姓名 侯牧村 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 侯牧村)
興通投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段374號9樓之2 | 負責人: 侯牧村 | 統編: 52709700 | 核准設立 |
耘樓投資股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區永安路203號2樓 | 負責人: 侯牧村 | 統編: 54557139 | 核准設立 |
明大企業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區中華東路一段398號10樓 | 負責人: 侯牧村 | 統編: 72065712 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-09) |
萬通人力資源顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段374號9樓之3 | 負責人: 侯牧村 | 統編: 86892120 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 37844 | 所代表法人: | 長園科技實業股份有限公司 | 統一編號: 16207745 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 宏昇石材有限公司 | 統一編號: 16214491 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 弘富電通有限公司 | 統一編號: 16214990 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 立聖美術印刷有限公司 | 統一編號: 16217032 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 高點投資股份有限公司 | 統一編號: 16229136 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利勤實業股份有限公司 | 統一編號: 16229261 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金進發有限公司 | 統一編號: 16234497 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050214 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5505645 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和光建設股份有限公司 | 統一編號: 16248507 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500000 | 所代表法人: | 龐畢度藝術國際有限公司 | 統一編號: 16251143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 37844 | 所代表法人: | 長園科技實業股份有限公司 | 統一編號: 16207745 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 宏昇石材有限公司 | 統一編號: 16214491 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 弘富電通有限公司 | 統一編號: 16214990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 立聖美術印刷有限公司 | 統一編號: 16217032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 高點投資股份有限公司 | 統一編號: 16229136 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利勤實業股份有限公司 | 統一編號: 16229261 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金進發有限公司 | 統一編號: 16234497 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050214 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5505645 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 和光建設股份有限公司 | 統一編號: 16248507 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500000 | 所代表法人: | 龐畢度藝術國際有限公司 | 統一編號: 16251143 |
|