陳慧美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳慧美的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是長碩安投資股份有限公司, 統一編號是46121941.
董監事資料集 資料集的 陳慧美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳慧美 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 長碩安投資股份有限公司 | 統一編號: 46121941 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 長碩安投資股份有限公司 | 統一編號: 46121941 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長碩安投資股份有限公司 | 統一編號: 46121941 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 長碩安投資股份有限公司 | 統一編號: 46121941 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 長碩安投資股份有限公司 | 統一編號: 46121941 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長碩安投資股份有限公司 | 統一編號: 46121941 |
[ 搜尋所有相關: 陳慧美 @ 董監事資料集 ]
無其他 長碩安投資 資料。
[ 搜尋所有 長碩安投資 ... ]
根據姓名 陳慧美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳慧美 ...) | (中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101616 | 電話: 02-26632110 | 地址: 新北市石碇區豐林里楓子林33號 | DN: o=陳慧美記帳士事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所名稱: 陳慧美記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市石碇區豐林里楓子林33號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01775號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 作者: 黃璀娟, 沈青嵩, 區雅倫, 施慶麟, 謝政達, 管美蓉, 郭叙妙, 江惠英, 舒琮慧, 張雅鈴, 林俊吉, 陳慧美, 余甄紘, 張雅雯, 劉建康, 江志儀, 陳科廷編 | 出版機構: 大考中心基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97660-8-6 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)大象親子劇團;(中華民國)陳慧美;(中華民國)葉忱 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)大象親子劇團;(中華民國)陳慧美;(中華民國)葉忱 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人姓名: 黃陳慧美 | 統一編號: 40715474 | 所在地: 臺南市柳營區福德三街18號 @ 不動產經紀業備查資料 |
(中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90026.101616 | 電話: 02-26632110 | 地址: 新北市石碇區豐林里楓子林33號 | DN: o=陳慧美記帳士事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所名稱: 陳慧美記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市石碇區豐林里楓子林33號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01775號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
作者: 黃璀娟, 沈青嵩, 區雅倫, 施慶麟, 謝政達, 管美蓉, 郭叙妙, 江惠英, 舒琮慧, 張雅鈴, 林俊吉, 陳慧美, 余甄紘, 張雅雯, 劉建康, 江志儀, 陳科廷編 | 出版機構: 大考中心基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97660-8-6 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)大象親子劇團;(中華民國)陳慧美;(中華民國)葉忱 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)大象親子劇團;(中華民國)陳慧美;(中華民國)葉忱 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人姓名: 黃陳慧美 | 統一編號: 40715474 | 所在地: 臺南市柳營區福德三街18號 @ 不動產經紀業備查資料 |
[ 搜尋所有 陳慧美 ... ]
名稱 長碩安投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 長碩安投資)
長碩安投資股份有限公司 登記地址: 新北市中和區民生街58之4號 | 負責人: 葉彩雲 | 統編: 46121941 | 核准設立 |
姓名 陳慧美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳慧美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慧美早餐店 臺南市佳里區東寧里延平路371號 | 陳慧美 | 10842419 | 核准設立 - 獨資 |
舒菲雅美容彩妝工作室 新北市永和區中山路1段7號3樓 | 陳慧美 | 26247957 | 歇業 - 獨資 |
尚穎美容彩妝工作室 新北市永和區中正路649號5樓之3 | 陳慧美 | 82127998 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078123579) |
慧宇蔬果運銷有限公司 嘉義市西區蘭州一街113號3樓 | 陳慧美 | 83282878 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-28) |
田莉美容美髮材料行 臺北市松山區南京東路5段123巷4弄5號1樓 | 陳慧美 | 01532758 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064214666) |
阿信農產行 高雄市美濃區五穀街2號1樓 | 陳慧美 | 38710635 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961227100) |
祥美房屋 臺南市柳營區光福里福德三街18號 | 黃陳慧美 | 40715474 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030651197) |
阿龍農產行 高雄市美濃區五谷街2之1號 | 陳慧美 | 47670557 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560608500) |
慧美早餐店 登記地址: 臺南市佳里區東寧里延平路371號 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 10842419 | 核准設立 - 獨資 |
舒菲雅美容彩妝工作室 登記地址: 新北市永和區中山路1段7號3樓 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 26247957 | 歇業 - 獨資 |
尚穎美容彩妝工作室 登記地址: 新北市永和區中正路649號5樓之3 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 82127998 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078123579) |
慧宇蔬果運銷有限公司 登記地址: 嘉義市西區蘭州一街113號3樓 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 83282878 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-28) |
田莉美容美髮材料行 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段123巷4弄5號1樓 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 01532758 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064214666) |
阿信農產行 登記地址: 高雄市美濃區五穀街2號1樓 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 38710635 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961227100) |
祥美房屋 登記地址: 臺南市柳營區光福里福德三街18號 | 負責人: 黃陳慧美 | 統編: 40715474 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030651197) |
阿龍農產行 登記地址: 高雄市美濃區五谷街2之1號 | 負責人: 陳慧美 | 統編: 47670557 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560608500) |
[ 查詢所有 陳慧美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
|