蔡明灑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡明灑的職稱是監察人, 持有股份數是832, 公司名稱是凌宇電器股份有限公司, 統一編號是46329246.
董監事資料集 資料集的 蔡明灑 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡明灑 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2477 | 所代表法人: | 凌宇電器股份有限公司 | 統一編號: 46329246 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 488 | 所代表法人: | 凌宇電器股份有限公司 | 統一編號: 46329246 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 377 | 所代表法人: | 凌宇電器股份有限公司 | 統一編號: 46329246 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2477 | 所代表法人: | 凌宇電器股份有限公司 | 統一編號: 46329246 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 488 | 所代表法人: | 凌宇電器股份有限公司 | 統一編號: 46329246 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 377 | 所代表法人: | 凌宇電器股份有限公司 | 統一編號: 46329246 |
[ 搜尋所有相關: 蔡明灑 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 46329246 | 電話號碼: 02-25623037 | 新竹市東區水源街75號 |
統一編號: 46329246 | 電話號碼: 02-25623037 | 新竹市東區水源街75號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡明灑 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 284照明設備及配備 | 統一編號: 46329246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市光復里水源街七五號 |
主要產品: 284照明設備及配備 | 統一編號: 46329246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市光復里水源街七五號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡明灑 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 詹武昌 | 工廠地址: 新竹市光復里水源街七五號 | 產業類別: 28電力設備及配備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
負責人: 詹武昌 | 工廠地址: 新竹市光復里水源街七五號 | 產業類別: 28電力設備及配備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
[ 搜尋所有 凌宇電器 ... ]
根據姓名 蔡明灑 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡明灑 ...) | (中華民國)蔡明灑 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: $3000 @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡明灑 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: $3000 @ 藝文活動-所有類別 |
| 紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡明灑 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: $3000 @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡明灑 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: $3000 @ 藝文活動-所有類別 |
紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蔡明灑 ... ]
名稱 凌宇電器 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 凌宇電器)
凌宇電器股份有限公司 登記地址: 新竹市東區水源街75號 | 負責人: 詹武昌 | 統編: 46329246 | 核准設立 |
凌宇電器行 登記地址: 臺北市中正區延平南路238號 | 負責人: 黨榮慧 | 統編: 81680914 | 歇業 - 獨資 |
凌宇電器股份有限公司新竹廠 登記地址: 新竹市東區水源街45號 | 統編: 47268041 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
|