張文政
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張文政的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是鈺鼎工程有限公司, 統一編號是47011020.
無其他 鈺鼎工程 資料。
[ 搜尋所有 鈺鼎工程 ... ]
根據姓名 張文政 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張文政 ...) | OID: 2.16.886.110.90020.100031 | 電話: 03-9547378 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮興東路263號4樓之3 | DN: o=張文政建築師事務所,l=宜蘭縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 宜蘭縣羅東鎮興東路263號4樓之3 | 建築師姓名: 張文政 | 開業證號: 建開證字第G001313號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 溯源編號: 5140062015 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 28180 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 文政牧場 @ 台灣雞蛋溯源生產者資訊 |
| 作者: 張文政著; 邱麟翔譯 | 出版機構: 大是文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5548-08-7 (平裝, NT$360, 288面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 劉敏生、王啟川、楊秉純、鄭有青、張文政 | 證書號碼: I256374 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9587985 | 機構負責人姓名: 張文政 | 機構代碼: A11700015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣冬山鄉永安路393號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9587985 | 機構負責人姓名: 張文政 | 機構代碼: A11700015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣冬山鄉永安路393號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9587985 | 機構負責人姓名: 張文政 | 機構代碼: A11700015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣冬山鄉永安路393號 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.110.90020.100031 | 電話: 03-9547378 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮興東路263號4樓之3 | DN: o=張文政建築師事務所,l=宜蘭縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 宜蘭縣羅東鎮興東路263號4樓之3 | 建築師姓名: 張文政 | 開業證號: 建開證字第G001313號 @ 建築師開業登記資訊 |
溯源編號: 5140062015 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 28180 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 文政牧場 @ 台灣雞蛋溯源生產者資訊 |
作者: 張文政著; 邱麟翔譯 | 出版機構: 大是文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5548-08-7 (平裝, NT$360, 288面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 劉敏生、王啟川、楊秉純、鄭有青、張文政 | 證書號碼: I256374 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9587985 | 機構負責人姓名: 張文政 | 機構代碼: A11700015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣冬山鄉永安路393號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9587985 | 機構負責人姓名: 張文政 | 機構代碼: A11700015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣冬山鄉永安路393號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9587985 | 機構負責人姓名: 張文政 | 機構代碼: A11700015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣冬山鄉永安路393號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張文政 ... ]
鈺鼎工程行 | 地址: 桃園市中壢區長樂街82巷12號1樓 | 電話: 03-451-4492 |
名稱 鈺鼎工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 鈺鼎工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈺鼎工程行 花蓮縣花蓮市民主里海濱街33巷11號二樓 | 竹長青 | 49761815 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060008283) |
鈺鼎工程行 屏東縣萬丹鄉社口村新厝路122號1樓 | 陳文壹 | 47903325 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11021916500) |
鈺鼎工程有限公司 新北市三重區仁政街126號8樓之4 | 張文政 | 47011020 | 核准設立 |
鈺鼎工程顧問有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段322號3樓之2 | | 23460146 | 解散 (文號: 1999-8-18 建商二字 第88326114號) |
鈺鼎工程有限公司 桃園市中壢區長樂街八九巷四之三號 | | 70701981 | 廢止 (文號: 2003-4-28 經授中字 第0923467595號) |
鈺鼎工程行 桃園市中壢區復興里長樂街82巷12號1樓 | 蔡美雪 | 80764099 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069012066) |
鈺鼎工程行 登記地址: 花蓮縣花蓮市民主里海濱街33巷11號二樓 | 負責人: 竹長青 | 統編: 49761815 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060008283) |
鈺鼎工程行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉社口村新厝路122號1樓 | 負責人: 陳文壹 | 統編: 47903325 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11021916500) |
鈺鼎工程有限公司 登記地址: 新北市三重區仁政街126號8樓之4 | 負責人: 張文政 | 統編: 47011020 | 核准設立 |
鈺鼎工程顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段322號3樓之2 | 統編: 23460146 | 解散 (文號: 1999-8-18 建商二字 第88326114號) |
鈺鼎工程有限公司 登記地址: 桃園市中壢區長樂街八九巷四之三號 | 統編: 70701981 | 廢止 (文號: 2003-4-28 經授中字 第0923467595號) |
鈺鼎工程行 登記地址: 桃園市中壢區復興里長樂街82巷12號1樓 | 負責人: 蔡美雪 | 統編: 80764099 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069012066) |
[ 查詢所有 鈺鼎工程 ... ]
姓名 張文政 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張文政)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張文政自營計程車行 臺南市新營區南紙里太子路238巷42弄8號 | 張文政 | 72199037 | 歇業 - 獨資 |
政陽企業社 臺中市豐原區朴子里朴子街352巷1號1樓 | 張文政 | 90937155 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1040660607) |
嘉政工程行 高雄市新興區六合一路107號1樓 | 張文政 | 82750732 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162605300) |
文政油漆工程行 新竹縣湖口鄉孝勢村中山路二段三十二號 | 張文政 | 02788150 | 歇業 - 獨資 |
文政企業社 臺中市后里區墩東里平安路四十號一樓 | 張文政 | 17056512 | 歇業 - 獨資 |
政展企業社 新北市新莊區昌盛街21號1樓 | 張文政 | 18065243 | 歇業 - 獨資 |
睿智工作坊 新竹縣竹東鎮東寧里東富街24號4樓(供辦公用) | 張文政 | 17315546 | 歇業 - 獨資 |
張文政自營計程車行 登記地址: 臺南市新營區南紙里太子路238巷42弄8號 | 負責人: 張文政 | 統編: 72199037 | 歇業 - 獨資 |
政陽企業社 登記地址: 臺中市豐原區朴子里朴子街352巷1號1樓 | 負責人: 張文政 | 統編: 90937155 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1040660607) |
嘉政工程行 登記地址: 高雄市新興區六合一路107號1樓 | 負責人: 張文政 | 統編: 82750732 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162605300) |
文政油漆工程行 登記地址: 新竹縣湖口鄉孝勢村中山路二段三十二號 | 負責人: 張文政 | 統編: 02788150 | 歇業 - 獨資 |
文政企業社 登記地址: 臺中市后里區墩東里平安路四十號一樓 | 負責人: 張文政 | 統編: 17056512 | 歇業 - 獨資 |
政展企業社 登記地址: 新北市新莊區昌盛街21號1樓 | 負責人: 張文政 | 統編: 18065243 | 歇業 - 獨資 |
睿智工作坊 登記地址: 新竹縣竹東鎮東寧里東富街24號4樓(供辦公用) | 負責人: 張文政 | 統編: 17315546 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張文政 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|