郭淑惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑惠的職稱是董事, 持有股份數是200, 公司名稱是旭正洋傘企業股份有限公司, 統一編號是47034157.
董監事資料集 資料集的 郭淑惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭淑惠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47034157 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47034157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47034157 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47034157 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47034157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47034157 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑惠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 47034157 | 電話號碼: 03-5229630 | 新竹市少年街39號8樓之1 |
統一編號: 47034157 | 電話號碼: 03-5229630 | 新竹市少年街39號8樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑惠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47151746 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旭正洋傘企業股份有限公司 | 統一編號: 47151746 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 旭正洋傘企業 ... ]
根據姓名 郭淑惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑惠 ...) | (中華民國)羅宇成藝術工作室 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅宇成藝術工作室 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 事務所名稱: 郭淑惠記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺東縣臺東市上海街14巷17弄4號 | 執行業務區域: 臺東縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98V0021號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.111.90005.100192 | 電話: 03-5513745 | 地址: 新竹縣竹北市四維街208號 | DN: o=私立郭淑惠幼兒園,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.110.90022.100033 | 電話: 089-336585 | 地址: 臺東縣卑南鄉太平村太平路530巷41號 | DN: o=郭淑惠記帳及報稅代理人事務所,l=臺東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 生產者: 郭○惠 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣臺東市 | 異動日期: 2024/04/23 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 作者: 邱錦榮, 王明智, 丁耕原, 郭淑惠, 葉安華, 陳建佑, 吳立妍, 王盈彬, 廖偉翔, 黃守宏, 李玉婷, 劉玉文, 邱高惠美, 劉又銘, 彭惠怡, 尤韻涵, 蔡榮裕合著 | 出版機構: 薩所羅蘭分析顧問 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269812646 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 邱錦榮, 王明智, 丁耕原, 郭淑惠, 葉安華, 陳建佑, 吳立妍, 王盈彬, 廖偉翔, 黃守宏, 李玉婷, 劉玉文, 邱高惠美, 劉又銘, 彭惠怡, 尤韻涵, 蔡榮裕合著 | 出版機構: 薩所羅蘭分析顧問 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269812653 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)羅宇成藝術工作室 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅宇成藝術工作室 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
事務所名稱: 郭淑惠記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺東縣臺東市上海街14巷17弄4號 | 執行業務區域: 臺東縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98V0021號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.111.90005.100192 | 電話: 03-5513745 | 地址: 新竹縣竹北市四維街208號 | DN: o=私立郭淑惠幼兒園,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.110.90022.100033 | 電話: 089-336585 | 地址: 臺東縣卑南鄉太平村太平路530巷41號 | DN: o=郭淑惠記帳及報稅代理人事務所,l=臺東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
生產者: 郭○惠 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣臺東市 | 異動日期: 2024/04/23 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
作者: 邱錦榮, 王明智, 丁耕原, 郭淑惠, 葉安華, 陳建佑, 吳立妍, 王盈彬, 廖偉翔, 黃守宏, 李玉婷, 劉玉文, 邱高惠美, 劉又銘, 彭惠怡, 尤韻涵, 蔡榮裕合著 | 出版機構: 薩所羅蘭分析顧問 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269812646 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 邱錦榮, 王明智, 丁耕原, 郭淑惠, 葉安華, 陳建佑, 吳立妍, 王盈彬, 廖偉翔, 黃守宏, 李玉婷, 劉玉文, 邱高惠美, 劉又銘, 彭惠怡, 尤韻涵, 蔡榮裕合著 | 出版機構: 薩所羅蘭分析顧問 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269812653 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 郭淑惠 ... ]
名稱 旭正洋傘企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 旭正洋傘企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旭正洋傘企業股份有限公司 新竹市少年街39號8樓之1 | 郭世鑫 | 47034157 | 核准設立 |
旭正洋傘企業股份有限公司 新竹市少年街三九號八樓之一 | | 47151746 | 解散 (文號: 1987-9-7 建三辛字 第076283533號) |
旭正洋傘企業股份有限公司 登記地址: 新竹市少年街39號8樓之1 | 負責人: 郭世鑫 | 統編: 47034157 | 核准設立 |
旭正洋傘企業股份有限公司 登記地址: 新竹市少年街三九號八樓之一 | 統編: 47151746 | 解散 (文號: 1987-9-7 建三辛字 第076283533號) |
姓名 郭淑惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭淑惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郭淑惠舞蹈服裝社 新竹縣竹北市竹仁里四維街208號1樓 | 郭淑惠 | 02790846 | 核准設立 - 獨資 |
惠陞實業社 臺南市安南區理想里大安街457號2樓(僅供辦公室使用) | 郭淑惠 | 14397988 | 核准設立 - 獨資 |
惠丞能源有限公司 雲林縣北港鎮光復里光復四路14號1樓 | 郭淑惠 | 59026553 | 核准設立 |
今帝商行 臺北市中正區濟南路2段6號︹之2︺1樓 | 郭淑惠 | 01105066 | 撤銷 - 獨資 |
永福藥房 花蓮縣花蓮市主信里明義街二號 | 郭淑惠 | 08129893 | 歇業 - 獨資 |
小雪球童裝行 新北市板橋區3民路?0段?0巷?09之2號3樓 | 郭淑惠 | 08571592 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
正義企業社 高雄市仁武區中華里華北街38號3樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 郭淑惠 | 09015433 | 核准設立 - 獨資 |
阿辛商行 臺中市新社區復盛里中和街三段81號1樓 | 郭淑惠 | 09283985 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110864253) |
郭淑惠舞蹈服裝社 登記地址: 新竹縣竹北市竹仁里四維街208號1樓 | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 02790846 | 核准設立 - 獨資 |
惠陞實業社 登記地址: 臺南市安南區理想里大安街457號2樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 14397988 | 核准設立 - 獨資 |
惠丞能源有限公司 登記地址: 雲林縣北港鎮光復里光復四路14號1樓 | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 59026553 | 核准設立 |
今帝商行 登記地址: 臺北市中正區濟南路2段6號︹之2︺1樓 | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 01105066 | 撤銷 - 獨資 |
永福藥房 登記地址: 花蓮縣花蓮市主信里明義街二號 | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 08129893 | 歇業 - 獨資 |
小雪球童裝行 登記地址: 新北市板橋區3民路?0段?0巷?09之2號3樓 | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 08571592 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
正義企業社 登記地址: 高雄市仁武區中華里華北街38號3樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 09015433 | 核准設立 - 獨資 |
阿辛商行 登記地址: 臺中市新社區復盛里中和街三段81號1樓 | 負責人: 郭淑惠 | 統編: 09283985 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110864253) |
[ 查詢所有 郭淑惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 大華公證有限公司 | 統一編號: 05057620 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 159000000 | 所代表法人: 財團法人工業技術研究院 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 統一編號: 05059660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8500000 | 所代表法人: | 盈祺國際物流有限公司 | 統一編號: 05060358 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000000 | 所代表法人: 元大證券股份有限公司 | 元大證券金融股份有限公司 | 統一編號: 05067113 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 巨廣股份有限公司 | 統一編號: 05071593 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 頂新國際興業有限公司 | 統一編號: 05087716 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 立莆貿易有限公司 | 統一編號: 05089806 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 太平洋三溫暖衛浴百貨有限公司 | 統一編號: 05129976 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 國展包裝機械有限公司 | 統一編號: 05385031 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 捷登科技事業有限公司 | 統一編號: 05507718 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 495000 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 大華公證有限公司 | 統一編號: 05057620 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 159000000 | 所代表法人: 財團法人工業技術研究院 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 統一編號: 05059660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8500000 | 所代表法人: | 盈祺國際物流有限公司 | 統一編號: 05060358 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000000 | 所代表法人: 元大證券股份有限公司 | 元大證券金融股份有限公司 | 統一編號: 05067113 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 巨廣股份有限公司 | 統一編號: 05071593 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 頂新國際興業有限公司 | 統一編號: 05087716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 立莆貿易有限公司 | 統一編號: 05089806 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 太平洋三溫暖衛浴百貨有限公司 | 統一編號: 05129976 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 國展包裝機械有限公司 | 統一編號: 05385031 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 捷登科技事業有限公司 | 統一編號: 05507718 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 495000 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
|