黃惠鈴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃惠鈴的職稱是監察人, 持有股份數是140000, 公司名稱是明穎智權股份有限公司, 統一編號是47047097.
董監事資料集 資料集的 黃惠鈴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃惠鈴 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4445000 | 所代表法人: 明永投資股份有限公司 | 明穎智權股份有限公司 | 統一編號: 47047097 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 明穎智權股份有限公司 | 統一編號: 47047097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 明穎智權股份有限公司 | 統一編號: 47047097 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4445000 | 所代表法人: 明永投資股份有限公司 | 明穎智權股份有限公司 | 統一編號: 47047097 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 明穎智權股份有限公司 | 統一編號: 47047097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 明穎智權股份有限公司 | 統一編號: 47047097 |
[ 搜尋所有相關: 黃惠鈴 @ 董監事資料集 ]
無其他 明穎智權 資料。
[ 搜尋所有 明穎智權 ... ]
根據姓名 黃惠鈴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃惠鈴 ...) | (中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
| (中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠順有限公司 | 統一編號: 24208395 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 黃蘋科技實業有限公司 | 統一編號: 54106748 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 05915685 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市南瑤里中正路2段800巷39之3號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 22287696 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里東平路七一五巷七弄四號 @ 登記工廠名錄 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 16 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 久保雅司國際有限公司/黃惠鈴 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 06 27 2018 12:00AM | 刊播媒體: 新唐城有線電視事業股份有限公司 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9559910 | 機構負責人姓名: 黃惠鈴 | 機構代碼: B11700006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮光榮路413、415號4樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
(中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠順有限公司 | 統一編號: 24208395 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 黃蘋科技實業有限公司 | 統一編號: 54106748 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 05915685 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市南瑤里中正路2段800巷39之3號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 22287696 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里東平路七一五巷七弄四號 @ 登記工廠名錄 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 16 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 久保雅司國際有限公司/黃惠鈴 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 06 27 2018 12:00AM | 刊播媒體: 新唐城有線電視事業股份有限公司 @ 違規化粧品廣告資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9559910 | 機構負責人姓名: 黃惠鈴 | 機構代碼: B11700006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮光榮路413、415號4樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃惠鈴 ... ]
名稱 明穎智權 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明穎智權)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明穎智權股份有限公司 新北市新店區民權路87之3號2樓 | 黃舒楣 | 47047097 | 核准設立 |
明穎智權股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路87之3號2樓 | 負責人: 黃舒楣 | 統編: 47047097 | 核准設立 |
姓名 黃惠鈴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃惠鈴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠順有限公司 屏東縣竹田鄉竹田村水源路11-36號 | 黃惠鈴 | 24208395 | 核准設立 |
黃蘋科技實業有限公司 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段397號 | 黃惠鈴 | 54106748 | 核准設立 |
花戒指鮮花店 臺北市松山區八德路3段74巷3弄28號1樓 | 黃惠鈴 | 01624813 | 歇業 - 獨資 |
皇毅工業社 彰化縣彰化市南瑤里中正路二段八00巷三九之三號 | 黃惠鈴 | 05915685 | 核准設立 - 獨資 |
建發汽車商行 臺中市北區賴厝里衛道一街2號一樓 | 黃惠鈴 | 06076619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
第一建材行 臺南市新營區民權里三民路128之3號 | 黃惠鈴 | 06577965 | 歇業 - 獨資 |
仁和香舖 臺南市永康區崑山里大灣路859號1樓 | 黃惠鈴 | 08468632 | 歇業 - 獨資 |
更新衣著企業社 新北市板橋區三民路2段153巷3弄17號 | 黃惠鈴 | 09943419 | 核准設立 - 獨資 |
惠順有限公司 登記地址: 屏東縣竹田鄉竹田村水源路11-36號 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 24208395 | 核准設立 |
黃蘋科技實業有限公司 登記地址: 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段397號 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 54106748 | 核准設立 |
花戒指鮮花店 登記地址: 臺北市松山區八德路3段74巷3弄28號1樓 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 01624813 | 歇業 - 獨資 |
皇毅工業社 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里中正路二段八00巷三九之三號 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 05915685 | 核准設立 - 獨資 |
建發汽車商行 登記地址: 臺中市北區賴厝里衛道一街2號一樓 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 06076619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
第一建材行 登記地址: 臺南市新營區民權里三民路128之3號 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 06577965 | 歇業 - 獨資 |
仁和香舖 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路859號1樓 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 08468632 | 歇業 - 獨資 |
更新衣著企業社 登記地址: 新北市板橋區三民路2段153巷3弄17號 | 負責人: 黃惠鈴 | 統編: 09943419 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃惠鈴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|