彭玉君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名彭玉君的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是親親交通股份有限公司, 統一編號是47105672.
董監事資料集 資料集的 彭玉君 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 彭玉君 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 親親交通股份有限公司 | 統一編號: 47105672 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 親親交通股份有限公司 | 統一編號: 47105672 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 親親交通股份有限公司 | 統一編號: 47105672 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 親親交通股份有限公司 | 統一編號: 47105672 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 親親交通股份有限公司 | 統一編號: 47105672 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 親親交通股份有限公司 | 統一編號: 47105672 |
[ 搜尋所有相關: 彭玉君 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 親親交通 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 親親交通 ...) | 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170306 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20150319 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170919 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20160517 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20000314 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20160925 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20010131 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200416 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170306 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20150319 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170919 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20160517 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20000314 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20160925 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20010131 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 親親交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200416 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 親親交通 ... ]
根據姓名 彭玉君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彭玉君 ...) | 處分日期: 20220114 | 罰鍰金額: 40000 | 公告日期: 20220310 | 處分字號: 高市勞條字第11040328300號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20201218 | 罰鍰金額: 40000 | 公告日期: 20210201 | 處分字號: 高市勞條字第10940854100號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109599 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 2X1500001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109599 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 2X1500001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: B11500001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區土庫路296巷1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: B11500001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區土庫路296巷1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 1X1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 1X1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
處分日期: 20220114 | 罰鍰金額: 40000 | 公告日期: 20220310 | 處分字號: 高市勞條字第11040328300號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20201218 | 罰鍰金額: 40000 | 公告日期: 20210201 | 處分字號: 高市勞條字第10940854100號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109599 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 2X1500001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109599 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 2X1500001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: B11500001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區土庫路296巷1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: B11500001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區土庫路296巷1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 1X1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6109166 | 機構負責人姓名: 彭玉君 | 機構代碼: 1X1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市彌陀區彌仁里中華路2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 彭玉君 ... ]
名稱 親親交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 親親交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
親親交通股份有限公司 新竹縣竹北市光明五街40號1樓 | 劉得福 | 47105672 | 核准設立 |
親親交通股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市光明五街40號1樓 | 負責人: 劉得福 | 統編: 47105672 | 核准設立 |
姓名 彭玉君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 彭玉君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣三墣股份有限公司 桃園縣中壢市新明里中央西路2段270號7樓 | 彭玉君 | 28104337 | 核准設立 |
台灣三墣股份有限公司 登記地址: 桃園縣中壢市新明里中央西路2段270號7樓 | 負責人: 彭玉君 | 統編: 28104337 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|