王子奇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王子奇的職稱是監察人, 持有股份數是520000, 公司名稱是宏汎企業股份有限公司, 統一編號是47303217.
無其他 宏汎企業 資料。
[ 搜尋所有 宏汎企業 ... ]
根據姓名 王子奇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王子奇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小王子奇影像有限公司 | 統一編號: 50903714 @ 董監事資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院能環所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 能源與環境領域環境建構計畫 | 專利發明人: 游輝祥 張文耀 賴志維 王子奇 | 證書號碼: I276954 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院能環所 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 能源與環境領域環境建構計畫 | 專利發明人: 張文耀 ,王子奇 ,傅武雄 ,鄒縵 , | 證書號碼: 7,567,888 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院綠能所 | 產出年度: 99 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 能源與環境領域環境建構計畫 | 專利發明人: 張文耀 ,王子奇 ,傅武雄 ,鄒縵 , | 證書號碼: I326018 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 團體會址: 新北市中和區中正路86號13樓之2 | 成立日期: 0980314 | 理事長: 王子奇 @ 全國性人民團體名冊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林光邦, 王子奇研究主持; 施元斌共同主持 | 出版機構: 勞動部勞研所 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 130 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267493243 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小王子奇影像有限公司 | 統一編號: 50903714 @ 董監事資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院能環所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 能源與環境領域環境建構計畫 | 專利發明人: 游輝祥 張文耀 賴志維 王子奇 | 證書號碼: I276954 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院能環所 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 能源與環境領域環境建構計畫 | 專利發明人: 張文耀 ,王子奇 ,傅武雄 ,鄒縵 , | 證書號碼: 7,567,888 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院綠能所 | 產出年度: 99 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 能源與環境領域環境建構計畫 | 專利發明人: 張文耀 ,王子奇 ,傅武雄 ,鄒縵 , | 證書號碼: I326018 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
團體會址: 新北市中和區中正路86號13樓之2 | 成立日期: 0980314 | 理事長: 王子奇 @ 全國性人民團體名冊 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林光邦, 王子奇研究主持; 施元斌共同主持 | 出版機構: 勞動部勞研所 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 130 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267493243 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 王子奇 ... ]
名稱 宏汎企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏汎企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏汎企業股份有限公司 新北市板橋區貴興路八七號五樓 | | 47303217 | 解散 (文號: 1999-12-10 經88中字 第088492166號) |
宏汎企業股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區貴興路八七號五樓 | 統編: 47303217 | 解散 (文號: 1999-12-10 經88中字 第088492166號) |
姓名 王子奇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 王子奇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奇摩商行 臺北市中正區衡陽路97之1號1樓 | 王子奇 | 15637697 | 廢止 - 獨資 |
日創國際工程有限公司 新北市林口區文化二路1段339號 | 王子奇 | 46317804 | 核准設立 |
晨旭經濟循環有限公司 臺南市永康區成功里中華路144-1號地下一層 | 王子奇 | 83534656 | 核准設立 |
久益服裝行 臺北市萬華區大理街1之5號1樓 | 王子奇 | 98786026 | 歇業 - 獨資 |
奇摩商行 登記地址: 臺北市中正區衡陽路97之1號1樓 | 負責人: 王子奇 | 統編: 15637697 | 廢止 - 獨資 |
日創國際工程有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段339號 | 負責人: 王子奇 | 統編: 46317804 | 核准設立 |
晨旭經濟循環有限公司 登記地址: 臺南市永康區成功里中華路144-1號地下一層 | 負責人: 王子奇 | 統編: 83534656 | 核准設立 |
久益服裝行 登記地址: 臺北市萬華區大理街1之5號1樓 | 負責人: 王子奇 | 統編: 98786026 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|