林哲宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲宇的職稱是董事長, 持有股份數是4371, 公司名稱是長江鋼鐵股份有限公司, 統一編號是49128948.
董監事資料集 資料集的 林哲宇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林哲宇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 705 | 所代表法人: | 長江鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 49128948 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4370 | 所代表法人: | 長江鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 49128948 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4370 | 所代表法人: | 長江鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 49128948 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 705 | 所代表法人: | 長江鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 49128948 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4370 | 所代表法人: | 長江鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 49128948 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4370 | 所代表法人: | 長江鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 49128948 |
[ 搜尋所有相關: 林哲宇 @ 董監事資料集 ]
無其他 長江鋼鐵 資料。
[ 搜尋所有 長江鋼鐵 ... ]
根據姓名 林哲宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲宇 ...) | (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林哲宇記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | 電話: 04-76***29 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (112)台財稅證字第00053號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90010.100543 | 電話: 04-7622329 | 地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | DN: o=林哲宇記帳士事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林哲宇記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | 電話: 04-76***29 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (112)台財稅證字第00053號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90010.100543 | 電話: 04-7622329 | 地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | DN: o=林哲宇記帳士事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 林哲宇 ... ]
名稱 長江鋼鐵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 長江鋼鐵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長江鋼鐵股份有限公司 苗栗縣苗栗市嘉盛里10鄰橋頭北2號 | 林哲宇 | 49128948 | 核准設立 |
長江鋼鐵股份有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市嘉盛里10鄰橋頭北2號 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 49128948 | 核准設立 |
姓名 林哲宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲宇冷飲店 新北市瑞芳區明燈路3段45號 | 林哲宇 | 30378760 | 核准設立 - 獨資 |
創宇國際娛樂工作室 臺北市中山區吉林路379巷2號1樓及地下1層 | 林哲宇 | 88142736 | 核准設立 - 獨資 |
京宇空間設計有限公司 臺南市東區林森路1段149號10樓之4 | 林哲宇 | 96757828 | 核准設立 |
哲立車業 新北市三重區自強路5段28號(1樓) | 林哲宇 | 50644105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119205) |
宇誠驗證股份有限公司 臺中市南屯區永定里益豐路三段359號2樓 | 林哲宇 | 83121780 | 核准設立 |
心宇空間設計有限公司 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 林哲宇 | 83760998 | 核准設立 |
宇宙人生工作室 臺南市東區龍山里長榮路1段256號10樓之7 | 林哲宇 | 89112529 | 核准設立 - 獨資 |
星宇室內設計有限公司 新北市新莊區頭前路2巷19號5樓 | 林哲宇 | 90196363 | 核准設立 |
哲宇冷飲店 登記地址: 新北市瑞芳區明燈路3段45號 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 30378760 | 核准設立 - 獨資 |
創宇國際娛樂工作室 登記地址: 臺北市中山區吉林路379巷2號1樓及地下1層 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 88142736 | 核准設立 - 獨資 |
京宇空間設計有限公司 登記地址: 臺南市東區林森路1段149號10樓之4 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 96757828 | 核准設立 |
哲立車業 登記地址: 新北市三重區自強路5段28號(1樓) | 負責人: 林哲宇 | 統編: 50644105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119205) |
宇誠驗證股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區永定里益豐路三段359號2樓 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 83121780 | 核准設立 |
心宇空間設計有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 83760998 | 核准設立 |
宇宙人生工作室 登記地址: 臺南市東區龍山里長榮路1段256號10樓之7 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 89112529 | 核准設立 - 獨資 |
星宇室內設計有限公司 登記地址: 新北市新莊區頭前路2巷19號5樓 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 90196363 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林哲宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 大彰加油站股份有限公司 | 統一編號: 16374969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 大彰加油站股份有限公司 | 統一編號: 16374969 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62000 | 所代表法人: | 彰基營造股份有限公司 | 統一編號: 16376071 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011540 | 所代表法人: 金準國際投資開發股份有限公司 | 台灣龍盟複合材料股份有限公司 | 統一編號: 16378536 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23916539 | 所代表法人: 台灣龍源投資股份有限公司 | 台灣龍盟複合材料股份有限公司 | 統一編號: 16378536 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 安立德企業有限公司 | 統一編號: 16380271 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 晉驊有限公司 | 統一編號: 16381785 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6487 | 所代表法人: | 金佳鋒生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16382525 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3873 | 所代表法人: | 金佳鋒生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16382525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 威而特鋼模股份有限公司 | 統一編號: 16384761 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 威而特鋼模股份有限公司 | 統一編號: 16384761 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 36000 | 所代表法人: | 威而特鋼模股份有限公司 | 統一編號: 16384761 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 大彰加油站股份有限公司 | 統一編號: 16374969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 大彰加油站股份有限公司 | 統一編號: 16374969 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 62000 | 所代表法人: | 彰基營造股份有限公司 | 統一編號: 16376071 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011540 | 所代表法人: 金準國際投資開發股份有限公司 | 台灣龍盟複合材料股份有限公司 | 統一編號: 16378536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23916539 | 所代表法人: 台灣龍源投資股份有限公司 | 台灣龍盟複合材料股份有限公司 | 統一編號: 16378536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 安立德企業有限公司 | 統一編號: 16380271 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 晉驊有限公司 | 統一編號: 16381785 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6487 | 所代表法人: | 金佳鋒生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16382525 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3873 | 所代表法人: | 金佳鋒生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16382525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 威而特鋼模股份有限公司 | 統一編號: 16384761 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 威而特鋼模股份有限公司 | 統一編號: 16384761 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 36000 | 所代表法人: | 威而特鋼模股份有限公司 | 統一編號: 16384761 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
|