李國鋒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李國鋒的職稱是董事, 持有股份數是7601299, 公司名稱是正洋機械工程有限公司, 統一編號是50501922.
| 統一編號: 50501922 | 電話號碼: 037-629995 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 |
統一編號: 50501922 | 電話號碼: 037-629995 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 |
[ 搜尋所有相關: 李國鋒 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、253金屬容器、292其他專用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 50501922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村十鄰山腳四號 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、253金屬容器、292其他專用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 50501922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村十鄰山腳四號 |
[ 搜尋所有相關: 李國鋒 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 正洋機械工程 資料。
[ 搜尋所有 正洋機械工程 ... ]
根據姓名 李國鋒 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 李國鋒 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照B據點 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 47542054 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照B據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 47542054 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李國鋒 ... ]
正洋機械工程有限公司 | 地址: 苗栗縣造橋鄉朝陽村山腳10鄰4號 | 電話: 037-629-995 |
正洋機械工程有限公司 | 地址: 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰4號 | 電話: 037-629-125 |
名稱 正洋機械工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 正洋機械工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正洋機械工程有限公司 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 | 李國鋒 | 50501922 | 核准設立 |
正洋機械工程有限公司 登記地址: 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 50501922 | 核准設立 |
姓名 李國鋒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李國鋒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益鋒水電工程行 高雄市左營區埤子頭路82巷12弄9號1樓 | 李國鋒 | 93240119 | 核准設立 - 獨資 |
大順化工有限公司 臺北市北投區清江路245巷18號 | 李國鋒 | 24559119 | 核准設立 |
輝隆實業有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 56683478 | 核准設立 |
國鑌實業社 雲林縣斗南鎮田頭里田頭路一一八號 | 李國鋒 | 76741004 | 歇業 - 獨資 |
惠存股份有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 91912688 | 核准設立 |
翰林圖書企業有限公司 新北市新莊區新莊路五四七號 | 李國鋒 | 35937428 | 核准設立 |
聖銓工程行 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號 | 李國鋒 | 47542054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818700) |
益鋒水電工程行 登記地址: 高雄市左營區埤子頭路82巷12弄9號1樓 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 93240119 | 核准設立 - 獨資 |
大順化工有限公司 登記地址: 臺北市北投區清江路245巷18號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 24559119 | 核准設立 |
輝隆實業有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 56683478 | 核准設立 |
國鑌實業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮田頭里田頭路一一八號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 76741004 | 歇業 - 獨資 |
惠存股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 91912688 | 核准設立 |
翰林圖書企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路五四七號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 35937428 | 核准設立 |
聖銓工程行 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 47542054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818700) |
[ 查詢所有 李國鋒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
|