王正一
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王正一的職稱是董事長, 持有股份數是5795453, 公司名稱是振益股份有限公司, 統一編號是50753428.
董監事資料集 資料集的 王正一 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王正一 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15036988 | 所代表法人: | 振益股份有限公司 | 統一編號: 50753428 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15036988 | 所代表法人: | 振益股份有限公司 | 統一編號: 50753428 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1808184 | 所代表法人: | 振益股份有限公司 | 統一編號: 50753428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15036988 | 所代表法人: | 振益股份有限公司 | 統一編號: 50753428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15036988 | 所代表法人: | 振益股份有限公司 | 統一編號: 50753428 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1808184 | 所代表法人: | 振益股份有限公司 | 統一編號: 50753428 |
[ 搜尋所有相關: 王正一 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 振益 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 振益 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)吳振益 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳振益 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90014.100233 | 電話: 0932805927 | 地址: 嘉義市東區太平里安和街220巷7號 | DN: o=振益土木技師事務所,l=嘉義市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 包裝規格: 15公斤/桶 | 產品分類: 食用油脂製品 | 公司名稱: 振益豬油行 | 有效起始日: 2017/02/10 | 每份熱量: 900大卡 | 每份反式脂肪: 0.4公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-109836939-00001-6-02010101-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 15公斤/桶 | 產品分類: 食用油脂製品 | 公司名稱: 振益豬油行 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-109836939-00004-9-02010101-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 55908386 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區南村里水源路三九五巷四五弄二一號 @ 登記工廠名錄 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)吳振益 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳振益 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90014.100233 | 電話: 0932805927 | 地址: 嘉義市東區太平里安和街220巷7號 | DN: o=振益土木技師事務所,l=嘉義市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
包裝規格: 15公斤/桶 | 產品分類: 食用油脂製品 | 公司名稱: 振益豬油行 | 有效起始日: 2017/02/10 | 每份熱量: 900大卡 | 每份反式脂肪: 0.4公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-109836939-00001-6-02010101-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 15公斤/桶 | 產品分類: 食用油脂製品 | 公司名稱: 振益豬油行 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-109836939-00004-9-02010101-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 55908386 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區南村里水源路三九五巷四五弄二一號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 振益 ... ]
根據姓名 王正一 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王正一 ...) | 事務所名稱: 王正一記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市和平西路3段197號2樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第1316號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
26電子零組件製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市深坑區北深路一段一八一號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 259其他金屬製品
292其他專用機械設備
251金屬手工具及模具
262被動電子元件
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市深坑區北深路三段二七四號八樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 東茂電機股份有限公司 | 統一編號: 07217617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 樺畊企業有限公司 | 統一編號: 15805271 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 群御管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53092154 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世詰系統整合股份有限公司 | 統一編號: 54365224 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 可德電機有限公司 | 統一編號: 65188549 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 王正一記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市和平西路3段197號2樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第1316號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
26電子零組件製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市深坑區北深路一段一八一號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 259其他金屬製品
292其他專用機械設備
251金屬手工具及模具
262被動電子元件
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市深坑區北深路三段二七四號八樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 東茂電機股份有限公司 | 統一編號: 07217617 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 樺畊企業有限公司 | 統一編號: 15805271 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 群御管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53092154 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世詰系統整合股份有限公司 | 統一編號: 54365224 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 可德電機有限公司 | 統一編號: 65188549 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王正一 ... ]
振益碾米工廠 | 地址: 台南市南化區南化里80號 | 電話: 06-577-1111 |
黃振益行 | 地址: 台北市大同區天水路51巷12號1樓 | 電話: 02-2559-5305 |
振益號 | 地址: 台北市中正區信義路二段81號 | 電話: 02-2392-6267 |
李振益 | 地址: 台南市中西區長樂市場 | 電話: 06-228-1425 |
蔡振益 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮公正路89巷10號 | 電話: 03-956-9413 |
振益商號 | 地址: 雲林縣台西鄉五港村瓦厝32號 | 電話: 05-698-2492 |
振益商號 | 地址: 雲林縣虎尾鎮中央市場6號 | 電話: 05-632-2809 |
振益號 | 地址: 台南市佳里區龍安里仔內27號 | 電話: 06-789-1381 |
振益商號 | 地址: 台南市新化區中正路369巷31號 | 電話: 06-590-7889 |
振益新記企業股份有限公司葉董事長公舘 | 地址: 高雄市新興區南海街200號 | 電話: 07-226-5096 |
名稱 振益 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 振益)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
振益企業社 新竹市香山區埔前里牛埔南路三七號 | 陳振益 | 09650601 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000398) |
振益重機企業社 嘉義市東區後湖里保忠二街135號一樓 | 張振益 | 19732933 | 核准設立 - 獨資 |
振益商店 金門縣金湖鎮溪湖里下新厝2之2號 | 陳振益 | 31746449 | 核准設立 - 獨資 |
振益肉品 雲林縣斗六市光興里第二公有零售市場第54號攤位 | 王振益 | 87031439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002814) |
振益商行 嘉義縣布袋鎮振寮里後壁寮181號之5 | 邱清輝 | 25740782 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099302691) |
振益農產行 嘉義縣布袋鎮後壁寮一八一之五號 | 邱水深 | 06350741 | 核准設立 - 獨資 |
振益企業社 屏東縣林邊鄉永樂村中山路312號二樓 | 謝振聰 | 18150825 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10700376700) |
金振益銀樓 新北市中和區中和路?00?7號?0樓 | 黃振興 | 34305895 | 核准設立 - 獨資 |
振益企業社 登記地址: 新竹市香山區埔前里牛埔南路三七號 | 負責人: 陳振益 | 統編: 09650601 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000398) |
振益重機企業社 登記地址: 嘉義市東區後湖里保忠二街135號一樓 | 負責人: 張振益 | 統編: 19732933 | 核准設立 - 獨資 |
振益商店 登記地址: 金門縣金湖鎮溪湖里下新厝2之2號 | 負責人: 陳振益 | 統編: 31746449 | 核准設立 - 獨資 |
振益肉品 登記地址: 雲林縣斗六市光興里第二公有零售市場第54號攤位 | 負責人: 王振益 | 統編: 87031439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002814) |
振益商行 登記地址: 嘉義縣布袋鎮振寮里後壁寮181號之5 | 負責人: 邱清輝 | 統編: 25740782 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099302691) |
振益農產行 登記地址: 嘉義縣布袋鎮後壁寮一八一之五號 | 負責人: 邱水深 | 統編: 06350741 | 核准設立 - 獨資 |
振益企業社 登記地址: 屏東縣林邊鄉永樂村中山路312號二樓 | 負責人: 謝振聰 | 統編: 18150825 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10700376700) |
金振益銀樓 登記地址: 新北市中和區中和路?00?7號?0樓 | 負責人: 黃振興 | 統編: 34305895 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 振益 ... ]
姓名 王正一 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王正一)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
振益股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段126號12樓之4 | 王正一 | 50753428 | 核准設立 |
王吔招牌廣告社 新北市三重區龍門路245號 | 王正一 | 99158489 | 核准設立 - 獨資 |
正一油漆工程行 基隆市七堵區福一街六二號之三四樓 | 王正一 | 00938978 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
甲尚寶餐飲店 臺北市中正區新生南路1段144之9號 | 王正一 | 48963383 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124108047) |
振大室內裝璜油漆工程行 基隆市七堵區實踐里百二街四二號一樓 | 王正一 | 74841302 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002231) |
貝勒爺咖啡店 高雄市苓雅區林南里林泉街38巷9弄1號1樓 | 王正一 | 07983435 | 核准設立 - 獨資 |
來成商行 臺中市西屯區何南里大安街39號一樓 | 王正一 | 84039325 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
益群文具行 臺北市南港區研究院路2段76號1樓 | 王正一 | 01676728 | 歇業 - 獨資 |
振益股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段126號12樓之4 | 負責人: 王正一 | 統編: 50753428 | 核准設立 |
王吔招牌廣告社 登記地址: 新北市三重區龍門路245號 | 負責人: 王正一 | 統編: 99158489 | 核准設立 - 獨資 |
正一油漆工程行 登記地址: 基隆市七堵區福一街六二號之三四樓 | 負責人: 王正一 | 統編: 00938978 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
甲尚寶餐飲店 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段144之9號 | 負責人: 王正一 | 統編: 48963383 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124108047) |
振大室內裝璜油漆工程行 登記地址: 基隆市七堵區實踐里百二街四二號一樓 | 負責人: 王正一 | 統編: 74841302 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002231) |
貝勒爺咖啡店 登記地址: 高雄市苓雅區林南里林泉街38巷9弄1號1樓 | 負責人: 王正一 | 統編: 07983435 | 核准設立 - 獨資 |
來成商行 登記地址: 臺中市西屯區何南里大安街39號一樓 | 負責人: 王正一 | 統編: 84039325 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
益群文具行 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段76號1樓 | 負責人: 王正一 | 統編: 01676728 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王正一 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|