張軒維
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張軒維的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是凱浲貿易有限公司, 統一編號是50768843.
| 統一編號: 50768843 | 電話號碼: 02-25038822 | 臺北市松山區民族東路682號6樓 |
統一編號: 50768843 | 電話號碼: 02-25038822 | 臺北市松山區民族東路682號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 張軒維 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 凱浲貿易 資料。
[ 搜尋所有 凱浲貿易 ... ]
根據姓名 張軒維 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張軒維 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張軒維 ... ]
名稱 凱浲貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 凱浲貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱浲貿易有限公司 臺北市松山區民族東路682號6樓 | 張軒維 | 50768843 | 核准設立 |
凱浲貿易有限公司 登記地址: 臺北市松山區民族東路682號6樓 | 負責人: 張軒維 | 統編: 50768843 | 核准設立 |
姓名 張軒維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 張軒維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藍芽香美食坊 臺中市大肚區福山里沙田路一段474之1號一樓 | 張軒維 | 13802405 | 歇業 - 獨資 |
豐和地產開發設計有限公司 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路2段93-1號1樓 | 張軒維 | 82924229 | 核准設立 |
藍芽香美食坊 登記地址: 臺中市大肚區福山里沙田路一段474之1號一樓 | 負責人: 張軒維 | 統編: 13802405 | 歇業 - 獨資 |
豐和地產開發設計有限公司 登記地址: 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路2段93-1號1樓 | 負責人: 張軒維 | 統編: 82924229 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
|