許淳凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許淳凱的職稱是董事, 持有股份數是9699692, 公司名稱是理得股份有限公司, 統一編號是50769907.
董監事資料集 資料集的 許淳凱 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許淳凱 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4289086 | 所代表法人: | 理得股份有限公司 | 統一編號: 50769907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 理得股份有限公司 | 統一編號: 50769907 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4847508 | 所代表法人: | 理得股份有限公司 | 統一編號: 50769907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4289086 | 所代表法人: | 理得股份有限公司 | 統一編號: 50769907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 理得股份有限公司 | 統一編號: 50769907 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4847508 | 所代表法人: | 理得股份有限公司 | 統一編號: 50769907 |
[ 搜尋所有相關: 許淳凱 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 理得 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 理得 ...) | (中華民國)交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/03 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/03 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: +886-6-2294911 | 開放時間: | 分類: 宗教廟宇 | 704 臺南市北區自強街12號 @ 臺南景點 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 澎湖縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 鹿港金門舘建於乾隆52年(西元1787年),在鹿港早期移民社會中具有一定的社會功能,與地方發展息息相關,鹿港金門舘兼具「廟宇」、「同鄉會」、「清朝水師游擊隊」三種功能之建物,有其歷史保存價值。 @ 文資局古蹟 |
| 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-2294911 | 地址: 臺南市704北區自強街12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 鄉鎮: 中正區 | 景點縣市: 臺北市 | 緯度: | 經度: @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
(中華民國)交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/03 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/03 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: +886-6-2294911 | 開放時間: | 分類: 宗教廟宇 | 704 臺南市北區自強街12號 @ 臺南景點 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 澎湖縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 鹿港金門舘建於乾隆52年(西元1787年),在鹿港早期移民社會中具有一定的社會功能,與地方發展息息相關,鹿港金門舘兼具「廟宇」、「同鄉會」、「清朝水師游擊隊」三種功能之建物,有其歷史保存價值。 @ 文資局古蹟 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-2294911 | 地址: 臺南市704北區自強街12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
鄉鎮: 中正區 | 景點縣市: 臺北市 | 緯度: | 經度: @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
[ 搜尋所有 理得 ... ]
根據姓名 許淳凱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許淳凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 可士達實業有限公司 | 統一編號: 16151783 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 桂冠實業股份有限公司 | 統一編號: 18868215 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鎰豐國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23164932 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世達流通股份有限公司 | 統一編號: 29047617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950000 | 所代表法人: | 富集股份有限公司 | 統一編號: 42827616 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元氣先生有限公司 | 統一編號: 53921764 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 好食在股份有限公司 | 統一編號: 53921770 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 群燦營造有限公司 | 統一編號: 69542753 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 可士達實業有限公司 | 統一編號: 16151783 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 桂冠實業股份有限公司 | 統一編號: 18868215 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鎰豐國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23164932 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世達流通股份有限公司 | 統一編號: 29047617 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950000 | 所代表法人: | 富集股份有限公司 | 統一編號: 42827616 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元氣先生有限公司 | 統一編號: 53921764 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 好食在股份有限公司 | 統一編號: 53921770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 群燦營造有限公司 | 統一編號: 69542753 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許淳凱 ... ]
理得建設有限公司 | 地址: 嘉義市忠孝路378號 | 電話: 05-271-3533 |
理得建設有限公司 | 地址: 嘉義市友孝路66號 | 電話: 05-281-0018 |
理得精密股份有限公司 | 地址: 台北市大安區信義路三段158號11樓 | 電話: 02-2754-7977 |
理得精密股份有限公司 | 地址: 台北市大安區信義路三段158號11樓 | 電話: 02-3365-2670 |
理得精密股份有限公司 | 地址: 桃園市楊梅區上田里9鄰25號之6 | 電話: 03-475-9710 |
理得國際股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區大興西路二段273號2樓 | 電話: 03-301-1789 |
理得國際企業有限公司 | 地址: 台中市西屯區河南路二段262號10樓 | 電話: 04-2452-6789 |
理得生化科技有限公司 | 地址: 雲林縣斗六市文治街27號 | 電話: 05-533-8193 |
名稱 理得 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 理得)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
理得國際股份有限公司 桃園市桃園區大興西路2段273號2樓 | 李進發 | 16217975 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-14) |
理得創新股份有限公司 嘉義縣大林鎮大美里大智一街19號1樓 | 李豐全 | 56651617 | 核准設立 |
心安理得工作室 臺北市士林區德行西路50號4樓之6 | 羅安得 | 31960334 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020016433) |
理得創新管理顧問有限公司 基隆市信義區東明路173號4樓 | 李文龍 | 23990742 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-07) |
理得生化科技有限公司 雲林縣斗六市鎮東里文治街27號1樓 | 高而立 | 28651762 | 核准設立 |
理得精密股份有限公司 桃園市楊梅區大同里楊新北路178號(1樓) | 古昌訓 | 22872042 | 核准設立 |
理得建設有限公司 嘉義市西區重興里北興街172巷1號1樓 | 張宏仁 | 24216677 | 核准設立 |
百理得科技股份有限公司 新北市新莊區青山路1段28巷29號 | 胡永進 | 24382957 | 核准設立 |
理得國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路2段273號2樓 | 負責人: 李進發 | 統編: 16217975 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-14) |
理得創新股份有限公司 登記地址: 嘉義縣大林鎮大美里大智一街19號1樓 | 負責人: 李豐全 | 統編: 56651617 | 核准設立 |
心安理得工作室 登記地址: 臺北市士林區德行西路50號4樓之6 | 負責人: 羅安得 | 統編: 31960334 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020016433) |
理得創新管理顧問有限公司 登記地址: 基隆市信義區東明路173號4樓 | 負責人: 李文龍 | 統編: 23990742 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-07) |
理得生化科技有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里文治街27號1樓 | 負責人: 高而立 | 統編: 28651762 | 核准設立 |
理得精密股份有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區大同里楊新北路178號(1樓) | 負責人: 古昌訓 | 統編: 22872042 | 核准設立 |
理得建設有限公司 登記地址: 嘉義市西區重興里北興街172巷1號1樓 | 負責人: 張宏仁 | 統編: 24216677 | 核准設立 |
百理得科技股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區青山路1段28巷29號 | 負責人: 胡永進 | 統編: 24382957 | 核准設立 |
[ 查詢所有 理得 ... ]
姓名 許淳凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許淳凱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
可士達實業有限公司 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢二段155巷48號 | 許淳凱 | 16151783 | 核准設立 |
元氣國際餐飲有限公司 臺北市萬華區昆明街148號 | 許淳凱 | 24941592 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-12) |
世達流通股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段126號3樓 | 許淳凱 | 29047617 | 核准設立 |
茉莉商行 新北市板橋區民生路2段236號 | 許淳凱 | 41074552 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035244652) |
元氣先生有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段126號3樓 | 許淳凱 | 53921764 | 核准設立 |
群燦營造有限公司 桃園市平鎮區中豐路南勢二段155巷48號 | 許淳凱 | 69542753 | 核准設立 |
沛晨商行 臺北市中正區羅斯福路3段126號2樓之4 | 許淳凱 | 29205734 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064218999) |
興德彩券行 新北市三重區慈愛街193號 | 許淳凱 | 31681213 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128170316) |
可士達實業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢二段155巷48號 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 16151783 | 核准設立 |
元氣國際餐飲有限公司 登記地址: 臺北市萬華區昆明街148號 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 24941592 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-12) |
世達流通股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段126號3樓 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 29047617 | 核准設立 |
茉莉商行 登記地址: 新北市板橋區民生路2段236號 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 41074552 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035244652) |
元氣先生有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段126號3樓 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 53921764 | 核准設立 |
群燦營造有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段155巷48號 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 69542753 | 核准設立 |
沛晨商行 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段126號2樓之4 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 29205734 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064218999) |
興德彩券行 登記地址: 新北市三重區慈愛街193號 | 負責人: 許淳凱 | 統編: 31681213 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128170316) |
[ 查詢所有 許淳凱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|