李靜芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李靜芬的職稱是監察人, 持有股份數是8700000, 所代表法人是文斯資產股份有限公司, 公司名稱是謙樺企業股份有限公司, 統一編號是50798472.
董監事資料集 資料集的 李靜芬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李靜芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: 文斯資產股份有限公司 | 謙樺企業股份有限公司 | 統一編號: 50798472 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: 文斯資產股份有限公司 | 謙樺企業股份有限公司 | 統一編號: 50798472 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: 文斯資產股份有限公司 | 謙樺企業股份有限公司 | 統一編號: 50798472 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: 文斯資產股份有限公司 | 謙樺企業股份有限公司 | 統一編號: 50798472 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: 文斯資產股份有限公司 | 謙樺企業股份有限公司 | 統一編號: 50798472 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: 文斯資產股份有限公司 | 謙樺企業股份有限公司 | 統一編號: 50798472 |
[ 搜尋所有相關: 李靜芬 @ 董監事資料集 ]
無其他 謙樺企業 資料。
[ 搜尋所有 謙樺企業 ... ]
根據姓名 李靜芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李靜芬 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照B據點 |
| 電話: 77671181 | 地址鄉鎮市區: 鳳山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 李靜芬 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 69719739 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區泰山里潮洲街22號 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 游月鈴, 林志勲, 趙麗玲, 陳淑怡, 黃美娟, 黃春芳, 李靜芬, 戴綺利編輯委員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7159-33-0 (平裝, 48面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 游月鈴, 林志勳, 趙麗玲, 陳淑怡, 黃美娟, 黃春芳, 李靜芬, 戴綺利編輯 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7159-93-4 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照B據點 |
電話: 77671181 | 地址鄉鎮市區: 鳳山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 李靜芬 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5533384 | 機構負責人姓名: 李靜芬 | 機構代碼: B10600011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣竹北市光明二街89號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 69719739 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區泰山里潮洲街22號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 游月鈴, 林志勲, 趙麗玲, 陳淑怡, 黃美娟, 黃春芳, 李靜芬, 戴綺利編輯委員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7159-33-0 (平裝, 48面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 游月鈴, 林志勳, 趙麗玲, 陳淑怡, 黃美娟, 黃春芳, 李靜芬, 戴綺利編輯 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7159-93-4 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 李靜芬 ... ]
名稱 謙樺企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 謙樺企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謙樺企業股份有限公司 臺北市中山區松江路168號6樓 | 羅月娥 | 50798472 | 核准設立 |
謙樺企業有限公司 臺北市大安區通化街166號︹之1︺4樓 | | 20787219 | 撤銷 (086年10月24日 建一字 第62504652號) |
謙樺企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路168號6樓 | 負責人: 羅月娥 | 統編: 50798472 | 核准設立 |
謙樺企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區通化街166號︹之1︺4樓 | 統編: 20787219 | 撤銷 (086年10月24日 建一字 第62504652號) |
姓名 李靜芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李靜芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仲玳企業有限公司 新北市新莊區中信街51巷2弄6號2樓 | 李靜芬 | 16934533 | 解散 |
太國麵王泰式餐飲店 臺中市西區忠明里明義街9號1樓 | 李靜芬 | 21420605 | 核准設立 - 獨資 |
永彩實業有限公司 新北市淡水區民權路141號3樓 | 李靜芬 | 24293152 | 核准設立 |
宏林建設有限公司 高雄市旗山區延平一路168號1樓 | 李靜芬 | 42803403 | 核准設立 |
丫祿伯杏仁茶 臺南市中西區民權里民權路3段136號1樓 | 李靜芬 | 47803846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110042331) |
翻轉之管理顧問有限公司 桃園市桃園區中聖里6鄰中山路847巷22號21樓 | 李靜芬 | 50923900 | 核准設立 |
飾博精品有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段482號14樓之3 | 李靜芬 | 53568968 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-12) |
邦中影業有限公司 新北市三重區仁愛街125巷89號(1樓) | 李靜芬 | 54661528 | 核准設立 |
仲玳企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區中信街51巷2弄6號2樓 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 16934533 | 解散 |
太國麵王泰式餐飲店 登記地址: 臺中市西區忠明里明義街9號1樓 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 21420605 | 核准設立 - 獨資 |
永彩實業有限公司 登記地址: 新北市淡水區民權路141號3樓 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 24293152 | 核准設立 |
宏林建設有限公司 登記地址: 高雄市旗山區延平一路168號1樓 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 42803403 | 核准設立 |
丫祿伯杏仁茶 登記地址: 臺南市中西區民權里民權路3段136號1樓 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 47803846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110042331) |
翻轉之管理顧問有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中聖里6鄰中山路847巷22號21樓 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 50923900 | 核准設立 |
飾博精品有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段482號14樓之3 | 負責人: 李靜芬 | 統編: 53568968 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-12) |
邦中影業有限公司 登記地址: 新北市三重區仁愛街125巷89號(1樓) | 負責人: 李靜芬 | 統編: 54661528 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李靜芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
|