徐碩廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐碩廷的職稱是監察人, 持有股份數是23000000, 所代表法人是力暘能源股份有限公司, 公司名稱是那光股份有限公司, 統一編號是50814852.
董監事資料集 資料集的 徐碩廷 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐碩廷 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
[ 搜尋所有相關: 徐碩廷 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50814852 | 電話號碼: 04-37076272#2074 | 新竹市東區自由路69號9樓之2 |
統一編號: 50814852 | 電話號碼: 04-37076272#2074 | 新竹市東區自由路69號9樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 徐碩廷 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 那光 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 那光 ...) | (中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 地址: 台中市后里區甲后路二段350號 | 區域: 中彰 | 飯店介紹: | 促銷好康: | 景點介紹: 全國唯一的囪底隧道,作為排煙之道,竟然比人還高,是聯絡鍋爐後面與煙囪之間的煙道,是以磚塊堆砌而成的拱門型通道,讓人彷如走進時光隧道。走向煙囪隧道的盡頭,向著煙囪朝上觀天,將體會什麼叫做「以井窺天」,天... @ 台灣糖業公司旅遊景點 |
| 開始時間: 2022-09-24T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2008年江賢二遷居台東後,身心受自然浸潤,感受到以往在巴黎、紐約,或台北都少有的創作喜悅感,他首先創作出與以往風格迥異,色彩繽紛的《比西里岸之夢》系列,帶給藝術界耳目一新的印象,並由此開啟持續發展中... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
地址: 台中市后里區甲后路二段350號 | 區域: 中彰 | 飯店介紹: | 促銷好康: | 景點介紹: 全國唯一的囪底隧道,作為排煙之道,竟然比人還高,是聯絡鍋爐後面與煙囪之間的煙道,是以磚塊堆砌而成的拱門型通道,讓人彷如走進時光隧道。走向煙囪隧道的盡頭,向著煙囪朝上觀天,將體會什麼叫做「以井窺天」,天... @ 台灣糖業公司旅遊景點 |
開始時間: 2022-09-24T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2008年江賢二遷居台東後,身心受自然浸潤,感受到以往在巴黎、紐約,或台北都少有的創作喜悅感,他首先創作出與以往風格迥異,色彩繽紛的《比西里岸之夢》系列,帶給藝術界耳目一新的印象,並由此開啟持續發展中... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 那光 ... ]
根據姓名 徐碩廷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐碩廷 ...) | 負責人姓名: 徐碩廷 | 統一編號: 82939118 | 所在地: 臺南市南區金華里健康路二段345號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1660000 | 所代表法人: 力錩投資有限公司 | 玖茂生開發服務股份有限公司 | 統一編號: 42887894 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 茂直能源股份有限公司 | 統一編號: 50836504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3010000 | 所代表法人: 厚聚投資有限公司 | 匯昌工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 61849301 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 255298 | 所代表法人: | 福安工業股份有限公司 | 統一編號: 68893891 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 忠暘綠電股份有限公司 | 統一編號: 82770961 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天暘綠電股份有限公司 | 統一編號: 82771217 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 澤暘綠電股份有限公司 | 統一編號: 82790684 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 徐碩廷 | 統一編號: 82939118 | 所在地: 臺南市南區金華里健康路二段345號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1660000 | 所代表法人: 力錩投資有限公司 | 玖茂生開發服務股份有限公司 | 統一編號: 42887894 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 茂直能源股份有限公司 | 統一編號: 50836504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3010000 | 所代表法人: 厚聚投資有限公司 | 匯昌工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 61849301 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 255298 | 所代表法人: | 福安工業股份有限公司 | 統一編號: 68893891 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 忠暘綠電股份有限公司 | 統一編號: 82770961 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天暘綠電股份有限公司 | 統一編號: 82771217 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 澤暘綠電股份有限公司 | 統一編號: 82790684 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐碩廷 ... ]
名稱 那光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 那光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
那光股份有限公司 新竹市東區自由路69號9樓之2 | 黃志文 | 50814852 | 核准設立 |
那光股份有限公司 登記地址: 新竹市東區自由路69號9樓之2 | 負責人: 黃志文 | 統編: 50814852 | 核准設立 |
姓名 徐碩廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 徐碩廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢達車業行 臺南市中西區五妃里南門路183號1樓 | 徐碩廷 | 06438269 | 核准設立 - 獨資 |
友購好二手精品屋 臺南市南區竹溪里健康路1段185號1樓 | 徐碩廷 | 10799258 | 歇業 - 獨資 |
民品商行 臺北市中正區仁愛路2段39之2號1樓 | 徐碩廷 | 72988390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107640) |
恆河沙投資股份有限公司 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 | 徐碩廷 | 82874213 | 核准設立 |
捷勝不動產開發有限公司 臺南市南區金華里健康路二段345號1樓 | 徐碩廷 | 82939118 | 核准設立 |
合瑞順有限公司 新竹市北區育英里四維路89巷2-1號5樓之2 | 徐碩廷 | 83492305 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-25) |
恆餘國際股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之3 | 徐碩廷 | 83515530 | 核准設立 |
漢達車業行 登記地址: 臺南市中西區五妃里南門路183號1樓 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 06438269 | 核准設立 - 獨資 |
友購好二手精品屋 登記地址: 臺南市南區竹溪里健康路1段185號1樓 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 10799258 | 歇業 - 獨資 |
民品商行 登記地址: 臺北市中正區仁愛路2段39之2號1樓 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 72988390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107640) |
恆河沙投資股份有限公司 登記地址: 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 82874213 | 核准設立 |
捷勝不動產開發有限公司 登記地址: 臺南市南區金華里健康路二段345號1樓 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 82939118 | 核准設立 |
合瑞順有限公司 登記地址: 新竹市北區育英里四維路89巷2-1號5樓之2 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 83492305 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-25) |
恆餘國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之3 | 負責人: 徐碩廷 | 統編: 83515530 | 核准設立 |
[ 查詢所有 徐碩廷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
|