尤妙日
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名尤妙日的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是華特科技有限公司, 統一編號是50840726.
根據名稱 華特科技 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 華特科技 ...) | 統一編號: 66596868 | 電話號碼: 02-89729688 | 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24719679 | 電話號碼: 02-26981388 | 臺北市大安區忠孝東路3段303號8樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
| 證書期限: 2023/12/11 | 商品名稱: 多功能汽車緊急啟動行動電源 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 艾華特科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2020/04/10 | 商品名稱: 多功能汽車緊急啟動行動電源 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 艾華特科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2024/01/15 | 商品名稱: 多功能汽車緊急啟動行動電源 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 艾華特科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 艾華特科技有限公司 | 統一編號: 24719679 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 英華特科技股份有限公司 | 統一編號: 27921280 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 英華特科技股份有限公司 | 統一編號: 27921280 @ 董監事資料集 |
統一編號: 66596868 | 電話號碼: 02-89729688 | 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24719679 | 電話號碼: 02-26981388 | 臺北市大安區忠孝東路3段303號8樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
證書期限: 2023/12/11 | 商品名稱: 多功能汽車緊急啟動行動電源 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 艾華特科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/04/10 | 商品名稱: 多功能汽車緊急啟動行動電源 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 艾華特科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2024/01/15 | 商品名稱: 多功能汽車緊急啟動行動電源 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 艾華特科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 艾華特科技有限公司 | 統一編號: 24719679 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 英華特科技股份有限公司 | 統一編號: 27921280 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 英華特科技股份有限公司 | 統一編號: 27921280 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 華特科技 ... ]
根據姓名 尤妙日 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 尤妙日 ...) | (中華民國)尤妙日 | 活動起始日期: 2024/07/30 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)尤妙日 | 活動起始日期: 2024/07/30 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)尤妙日 | 活動起始日期: 2024/07/30 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)尤妙日 | 活動起始日期: 2024/07/30 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 尤妙日 ... ]
名稱 華特科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 華特科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾華特科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段303號8樓之4 | 張毅帆 | 24719679 | 核准設立 |
華特科技有限公司 新北市永和區仁愛路292號12樓 | 尤妙日 | 50840726 | 核准設立 |
愛諾華特科技股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 | 洪士翰 | 66596868 | 核准設立 |
華特科技有限公司 臺北市松山區民生東路598號13樓之1 | | 09486102 | 解散 (087年07月20日 建一字 第87308556號) |
華特科技公關顧問股份有限公司 高雄市左營區大中二路428號6樓之3 | | 70406643 | 解散 (文號: 2011-7-20 高市府四維經商公字 第1000128359號) |
英華特科技股份有限公司 臺中市北屯區綏遠路2段260之4號 | 劉思妘 | 27921280 | 核准設立 |
艾華特科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段303號8樓之4 | 負責人: 張毅帆 | 統編: 24719679 | 核准設立 |
華特科技有限公司 登記地址: 新北市永和區仁愛路292號12樓 | 負責人: 尤妙日 | 統編: 50840726 | 核准設立 |
愛諾華特科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 | 負責人: 洪士翰 | 統編: 66596868 | 核准設立 |
華特科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路598號13樓之1 | 統編: 09486102 | 解散 (087年07月20日 建一字 第87308556號) |
華特科技公關顧問股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區大中二路428號6樓之3 | 統編: 70406643 | 解散 (文號: 2011-7-20 高市府四維經商公字 第1000128359號) |
英華特科技股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區綏遠路2段260之4號 | 負責人: 劉思妘 | 統編: 27921280 | 核准設立 |
[ 查詢所有 華特科技 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
|